Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DEKRA CZ a.s., která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 49240188.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ÚSTAV SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY a.s. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Provozování autoškoly , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Zikmund Mróz MBA |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.6.2021 |
Adresa | 111, 29445 Charvatce |
Jméno | Ing. Ilja Němeček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.5.2024 |
Adresa | Rorýsova 150, 25242 Jesenice |
Jméno | Ing. Miroslav Lhoták |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.5.2024 |
Adresa | Chocholova 865, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Miroslav Lhoták |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.6.2019 do 8.5.2024 |
Adresa | Chocholova 865, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Ilja Němeček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.6.2019 do 8.5.2024 |
Adresa | Rorýsova 150, 25242 Jesenice |
Jméno | Ing. Zikmund Mróz |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.6.2016 do 24.6.2021 |
Adresa | 111, 29445 Charvatce |
Jméno | Ing. Miroslav Lhoták |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.5.2014 do 24.6.2019 |
Adresa | Chocholova 865, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Ilja Němeček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.5.2014 do 24.6.2019 |
Adresa | Rorýsova 150, 25242 Jesenice |
Jméno | Ing. Zikmund Mróz |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.3.2014 do 3.6.2016 |
Adresa | 111, 29445 Charvatce |
Jméno | Ing. Miroslav Lhoták |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 7.3.2014 do 29.5.2014 |
Adresa | Chocholova 865, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Ilja Němeček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.5.2011 do 29.5.2014 |
Adresa | Rorýsova 150, 25242 Jesenice |
Jméno | Ing. Miroslav Lhoták |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 22.7.2011 do 7.3.2014 |
Adresa | Chocholova 865, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Zikmund Mróz |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.8.2011 do 7.3.2014 |
Adresa | 88, 29301 Mladá Boleslav |
Jméno | Ing. Zikmund Mróz |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.4.2008 do 9.8.2011 |
Adresa | 88, 29301 Mladá Boleslav |
Jméno | Ing. Miroslav Lhoták |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.5.2011 do 22.7.2011 |
Adresa | Chocholova 865, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Miroslav Lhoták |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 14.9.2006 do 11.5.2011 |
Adresa | Chocholova 865, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Ilja Němeček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.9.2006 do 11.5.2011 |
Adresa | Rorýsova 150, 25242 Jesenice |
Jméno | Ing. Jan Zeman |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2006 do 7.4.2008 |
Adresa | Pod lipami 340/52a, 13000 Praha |
Jméno | Ing. Miroslav Lhoták |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2006 do 14.9.2006 |
Adresa | Samohelova 2051/4, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Ilja Němeček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2006 do 14.9.2006 |
Adresa | Petýrkova 1948/14, 14800 Praha |
Jméno | Ing. Jan Zeman |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.10.2003 do 19.7.2006 |
Adresa | Pod lipami 340/52a, 13000 Praha |
Jméno | Ing. Miroslav Lhoták |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.10.2003 do 19.7.2006 |
Adresa | Samohelova 2051/4, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Ilja Němeček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.10.2003 do 19.7.2006 |
Adresa | Petýrkova 1948/14, 14800 Praha |
Jméno | Ing. Miroslav Lhoták |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.8.2003 do 15.10.2003 |
Adresa | Samohelova 2051/4, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Jan Zeman |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.7.1999 do 15.10.2003 |
Adresa | Pod lipami 340/52a, 13000 Praha |
Jméno | ing. Ladislav Jelínek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 14.7.1999 do 15.10.2003 |
Adresa | Am Feuerweiher , Darkendorf |
Jméno | Ing. Miroslav Lhoták |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.5.2002 do 6.8.2003 |
Adresa | Samolehlova , Praha 4 |
Jméno | ing. Karel Holl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.7.1999 do 6.5.2002 |
Adresa | Kaštanová 1464/15, 18200 Praha |
Jméno | ing. Ladislav Jelínek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 24.3.1998 do 14.7.1999 |
Adresa | Am Feuerweiher , Darkendorf |
Jméno | Ing. Jan Zeman |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 22.1.1997 do 14.7.1999 |
Adresa | Pod lipami 340/52a, 13000 Praha |
Jméno | ing. Karel Holl |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.11.1994 do 14.7.1999 |
Adresa | Kaštanová 1464/15, 18200 Praha |
Jméno | Ing. Jürgen Fischer, nar.14.9.1946 |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.1.1997 do 24.3.1998 |
Adresa | Türkova 1001/9, 14900 Praha |
Jméno | ing. Thomas Tietjen |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 11.11.1994 do 22.1.1997 |
Adresa | Na Provaznici 2147/14, 15000 Praha |
Jméno | ing. Roman Váca |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.11.1994 do 22.1.1997 |
Adresa | Hostivická 9/15, 15521 Praha 5 |
Jméno | ing. Karel Holl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.5.1993 do 11.11.1994 |
Adresa | Kaštanová 1464/15, 18200 Praha |
Jméno | ing. Vojtěch Rieger |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.5.1993 do 11.11.1994 |
Adresa | Starobylá 1007/17, 14900 Praha |
Jméno | ing. Jan Soukup |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.5.1993 do 11.11.1994 |
Adresa | Zupkova , Praha 4 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslav Lhoták |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ilja Němeček |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zikmund Mróz MBA |
Výpis dat pro firmu DEKRA CZ a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.