Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DEKRA CZ a.s., která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 49240188.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ÚSTAV SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY a.s. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Provozování autoškoly , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.3.2015 |
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny | 24.4.2014 |
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny | 24.4.2014 |
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 30.5.2007 - 11.3.2015 |
oceňování majetku pro věci movité | 15.10.2003 |
realitní činnost | 24.4.2003 - 11.3.2015 |
provozování autoškoly | 30.10.2002 |
výroba, opravy a montáž měřidel | 30.10.2002 - 11.3.2015 |
pronájem průmyslového zboží (leasing) | 22.1.1997 - 11.3.2015 |
zpracování rešerší, anotací a odborných poblikací v oboru dopravy | 12.9.1995 - 11.3.2015 |
tržní ocenění majetku - při dodržení ustanovení § 3 zák.č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání | 12.9.1995 - 15.10.2003 |
zpracování řešení, anotací a odborných publikací v oboru dopravy | 11.11.1994 - 12.9.1995 |
provádění technických kontrol drážních vozidel městské hromadné dopravy | 11.11.1994 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 11.11.1994 - 11.3.2015 |
prověřovací činnost v oblasti systémů jakosti dle norem řady ČSN ISO 9000 u výrobních podniků a organizací služeb | 11.11.1994 - 1.4.2017 |
poradenství v oblasti systémů jakosti dle norem řady ČSN ISO 9000 u výrobních podniků a organizací služeb | 11.11.1994 - 1.4.2017 |
výroba přístrojů a pomůcek pro zkušebnictví motorových vozidel a jejich příslušenství | 11.11.1994 |
automatizované zpracování dat | 11.11.1994 - 11.3.2015 |
poskytování software | 11.11.1994 - 11.3.2015 |
znalecká činnost v oborech doprava, ekonomika, strojírenství a technické obory různé, s rozsahem znaleckého oprávnění pro dynamiku jízdy vozidel městské hromadné dopravy, otázky provozu městské dopravy, technický stav silničních motorových vozidel, hodnocení provozně technických, provozních a technicko-ekonomických parametrů silničních motorových vozidel, systémů údržby těchto vozidel, analýzu dopravních nehod dopravní psychologii, ceny a tarify silniční motorové dopravy, přepravu nebezpečných věcí a nebezpečných odpadů | 11.11.1994 |
výuka v oboru silniční a městské dopravy | 1.5.1993 |
poradenství v oborech silniční a městské dopravy a automobilové dopravy | 1.5.1993 - 11.3.2015 |
měření vlivů na životní prostředí | 1.5.1993 |
technicko-ekonomické ověřování drážních vozidel městské dopravy | 1.5.1993 |
výzkum a vývoj v oborech silniční a městské dopravy a automobilového opravárenství | 1.5.1993 - 11.3.2015 |
posuzování a stanovení podmínek pro přepravu nebezpečných věcí (nákladů) | 1.5.1993 |
kalibrace pracovních měřidel | 1.5.1993 |
provádění technických kontrol motorových vozidel a jejich přípojných vozidel v provozu | 1.5.1993 |
technicko-ekonomické ověřování silničních motorových a přípojných vozidel, jejich příslušenství a výstroje | 1.5.1993 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2018 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 9. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2002 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2015 |
Zánik oprávnění | 30. 7. 2023 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2015 |
Zánik oprávnění | 30. 7. 2023 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 6. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 3. 2003 |
Zánik oprávnění | 24. 3. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 20. 1. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 20. 1. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 20. 1. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 20. 1. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 20. 1. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 20. 1. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 20. 1. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 20. 1. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 20. 1. 2003 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 9. 6. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 9. 6. 1997 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Technické zkoušky a analýzy |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
Poradenství v oblasti požární ochrany |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Činnosti autoškol |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Výpis dat pro firmu DEKRA CZ a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.