Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DEKRA CZ a.s., která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 49240188.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ÚSTAV SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY a.s. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Provozování autoškoly , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Soud: | Městský soud v Praze | 1. 5. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1967 | |
IČO: | 49240188 | |
Obchodní firma: | DEKRA CZ a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.5.1993 |
Datum vzniku: | 1.5.1993 | |
Na základě projektu vnitrostátní fúze vypracovaného ze dne 10.11.2021 došlo k fúzi sloučením společnosti DEKRA Audit CZ s.r.o., se sídlem náměstí Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 219163, IČO 26924366, společnosti STK Janov s.r.o., se sídlem náměstí Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347495, IČO 25028294, a společnosti STK Přeštice, s.r.o., se sídlem Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 356293, IČO 263 60 071, jakožto zanikajících společností, a společnosti DEKRA CZ a.s., se sídlem Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1967, IČO 492 40 188, jakožto nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost DEKRA CZ a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností DEKRA Audit CZ s.r.o., STK Janov s.r.o. a STK Přeštice, s.r.o., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a došlo ke vstupu nástupnické společnosti do právního postavení zanikajících společností. Společnosti DEKRA Audit CZ s.r.o., STK Janov s.r.o. a STK Přeštice, s.r.o., které zanikly v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, se v důsledku tohoto s účinností ke dni 1.1.2022 vymazávají z obchodního rejstříku. | 1.1.2022 | |
Na základě projektu vnitrostátní fúze vypracovaného ze dne 24.10.2019 došlo k fúzi sloučením společnosti STK Kunovice s.r.o., se sídlem náměstí Svobody 578, 686 04 Kunovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43890, IČO 268 95 544, jakožto zanikající společnosti, a společnosti DEKRA CZ a.s., se sídlem Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1967, IČO 492 40 188, jakožto nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost DEKRA CZ a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti STK Kunovice s.r.o., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a došlo ke vstupu nástupnické společnosti do právního postavení zanikající společnosti. Společnost STK Kunovice s.r.o., která zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, se v důsledku tohoto vymazává z obchodního rejstříku. | 1.1.2020 | |
Na základě projektu vnitrostátní fúze ze dne 12. září 2018 došlo k fúzi sloučením společností Stanice technické kontroly Žatec, společnost s ručením omezeným se sídlem v Žatci, se sídlem Žatec, U Oharky 3093, 438 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10860, IČO 25005821 a společnosti Autoservis u Oharky s.r.o., se sídlem Žatec, U Oharky 3093, 438 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31856, IČO 22796517, jakožto zanikajících společností, a společnosti DEKRA CZ a.s., se sídlem Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1967, IČ 492 40 188, jakožto nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost DEKRA CZ a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností Stanice technické kontroly Žatec, společnost s ručením omezeným se sídlem v Žatci a Autoservis u Oharky s.r.o. Společnosti Stanice technické kontroly Žatec, společnost s ručením omezeným se sídlem v Žatci, IČO: 25005821 a Autoservis u Oharky s.r.o., IČO: 22796517, které zanikly v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, se vymazávají z obchodního rejstříku. | 1.1.2019 | |
Na základě projektu vnitrostátní fúze ze dne 25. června 2018 došlo k fúzi sloučením společnosti HESPO s.r.o., se sídlem třída 3. května 850, Malenovice, 763 02 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14687, IČO 607 01 196, jakožto zanikající společnosti, a společnosti DEKRA CZ a.s., se sídlem Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1967, IČ 492 40 188, jakožto nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost DEKRA CZ a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti HESPO s.r.o., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Společnost HESPO s.r.o., která zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, se vymazává z obchodního rejstříku. | 1.10.2018 | |
Na základě projektu vnitrostátní fúze ze dne 12.10.2017 došlo k fúzi sloučením společnosti ADA 1214 DEKRA s.r.o., se sídlem Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 243 13 815, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194407, jakožto zanikající společnosti a společnosti DEKRA CZ a.s., se sídlem Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 492 40 188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1967, jakožto nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost DEKRA CZ a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Společnost ADA 1214 DEKRA s.r.o., která zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, se vymazává z obchodního rejstříku. | 1.1.2018 | |
Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 6. února 2017, který byl jediným společníkem schválen dne 27.3.2017, došlo k fúzi sloučením zanikající společnosti DEKRA Certification s.r.o., IČ: 264 62 125, se sídlem Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83855, do nástupnické společnosti DEKRA CZ a.s., se sídlem Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1967. Jmění zanikající společnosti DEKRA Certification s.r.o., IČ: 264 62 125, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešlo na nástupnickou společnost DEKRA CZ a.s., IČ : 492 40 188. Společnost DEKRA Certification s.r.o., která zanikla v důsledku fúze sloučením, se vymazává z obchodního rejstříku. | 1.4.2017 | |
Na základě projektu vnitrostátní fúze ze dne 22.11.2016 došlo k fúzi sloučením společností Pro - M, s.r.o., se sídlem Poděbradská 541/29, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25475, jakožto zanikající společnosti, a společnosti DEKRA CZ a.s., se sídlem Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1967, IČ 492 40 188, jakožto nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost, tj. DEKRA CZ a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti, tj. Pro - M, s.r.o., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Společnost Pro - M, s.r.o., která zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, se vymazává z obchodního rejstříku. | 1.1.2017 | |
Na základě projektu vnitrostátní fúze ze dne 17.2.2016 a ze dne 24.2.2016 došlo k fúzi sloučením společnosti Autotest - Tour, spol. s.r.o., se sídlem č.p. 475, 687 13 Březolupy, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7110, IČ: 469 69 446, společnosti JUTEX s.r.o., se sídlem Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190930, IČ: 252 93 249, společnosti STK Kunratice spol. s.r.o., se sídlem Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44991, IČ: 654 15 094, společnosti STK Slavkov, spol. s.r.o., se sídlem Československé armády 217, 684 01 Slavkov u Brna, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24681, IČ: 253 11 387, společnosti STK-stanice technické kontroly, s.r.o., se sídlem Blovice, Fügnerova 404, okres Plzeň-jih, 336 01, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10630, IČ: 252 27 513, společnosti STK-Zadina s.r.o., se sídlem Průmyslová 381, Pardubičky, 553 01 Pardubice, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1575, IČ 455 35 884 a společnosti TDK system CZ, a.s., se sídlem Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8038, IČ: 267 44 686 jakožto zanikajících společností a společnosti DEKRA CZ a.s., se sídlem Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1967, IČ: 492 40 188, jakožto nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Společnosti Autotest - Tour, spol. s.r.o., JUTEX s.r.o., STK Kunratice spol. s.r.o., STK Slavkov, spol. s.r.o., STK-stanice technické kontroly, s.r.o., STK-Zadina s.r.o. a TDK system CZ, a.s., které zanikly v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, se vymazávají z obchodního rejstříku. | 1.5.2016 | |
Na základě projektu vnitrostátní fúze ze dne 23. 4. 2015 došlo k fúzi sloučením společností HCT DEKRA a.s. se sídlem Türkova 1001/9, Praha 4, Chodov, PSČ 149 00, IČ 276 43 701 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11447 a společnosti EKOLINE s.r.o. se sídlem Hviezdoslavova 29, Brno, PSČ 627 00, IČ 440 12 446, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2869, jakožto zanikajících společností a společnosti DEKRA CZ a.s. se sídlem Türkova 1001, Praha 4, Chodov, PSČ 149 00, IČ 492 40 188 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1967, jakožto nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Společnosti HCT DEKRA a.s. a EKOLINE s.r.o., které zanikly v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, se vymazávají z obchodního rejstříku. | 20.4.2016 | |
Na základě projektu vnitrostátní fúze ze dne 12.10.2015 došlo k fúzi sloučením společností STK Jablonné s.r.o., se sídlem U Koupaliště 180, Jablonné nad Orlicí, PSČ 561 64, IČ 287 81 503, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27001, jakožto zanikající společnosti a společnosti DEKRA CZ a.s., se sídlem Türkova 1001, Praha 4, Chodov, PSČ 149 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1967, jakožto nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Společnost STK Jablonné s.r.o., která zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, se vymazává z obchodního rejstříku. | 1.1.2016 | |
Na základě projektu vnitrostátní fúze ze dne 23. 4. 2015 došlo k fúzi sloučením společností HCT DEKRA a.s. se sídlem Türkova 1001/9, Praha 4, Chodov, PSČ 149 00, IČ 276 43 701 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11447 a společnosti EKOLINE s.r.o. se sídlem Hviezdoslavova 29, Brno, PSČ 627 00, IČ 440 12 446, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2869, jakožto zanikajících společností a společnosti DEKRA CZ a.s. se sídlem Türkova 1001, Praha 4, Chodov, PSČ 149 00, IČ 276 43 701 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1967,jakožto nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností , včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Společnosti HCT DEKRA a.s. a EKOLINE s.r.o., které zanikly v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, se vymazávají z obchodního rejstříku. | 1.7.2015 - 20.4.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 11.3.2015 | |
Na základě projektu fúze sloučením ze dne 11.03.2014, který byl jediným akcionářem schválen dne 05.05.2014, došlo ke sloučení společností DEKRA Claims Services CZ s.r.o., IČ: 265 05 932, se sídlem Praha 4, Türkova 1001/9, PSČ 149 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175043, a DEKRA Industrial s.r.o., IČ: 474 72 448, se sídlem Pardubice-Svítkov, Motoristů 77, PSČ 530 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3105, jakožto zanikajících společností, se společností DEKRA CZ a.s., IČ: 492 40 188, se sídlem Praha 4, Türkova 1001, PSČ 149 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1967, jakožto nástupnickou společností. Na nástupnickou společnost DEKRA CZ a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností DEKRA Claims Services CZ s.r.o. a DEKRA Industrial s.r.o. Společnosti DEKRA Claims Services CZ s.r.o. a DEKRA Industrial s.r.o., které zanikly v důsledku fúze sloučením, se vymazávají z obchodního rejstříku. | 1.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 29.5.2014 | |
Na základě projektu fúze došlo k fúzi sloučením obchodních společností DEKRA Automobil a.s. se sídlem Praha 4, Türkova 1001, PSČ 149 00, IČ 492 40 188 a STK DEKRA Rychnov s.r.o. se sídlem Solnice-Ještětice čp. 110, PSČ 516 01, IČ 259 73 568. Fúzí došlo k zániku obchodní společnosti STK DEKRA Rychnov s.r.o. se sídlem Solnice-Ještětice čp. 110, PSČ 516 01, IČ 259 73 568 a obchodní jmění této obchodní společnosti, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost DEKRA Automobil a.s. se sídlem Praha 4, Türkova 1001, PSČ 149 00, IČ 492 40 188 . | 1.12.2013 | |
Na základě projektu fúze došlo k fúzi sloučením obchodních společností DEKRA Automobil a.s. se sídlem Praha 4, Turkova 1001, PSČ 149 00, IČ 492 40 188 a Jablonecká STK s.r.o. se sídlem Belgická 5061, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05, IČ 250 33 883. Fúzí došlo k zániku obchodní společnosti Jablonecká STK s.r.o. se sídlem Belgická 5061, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05, IČ 250 33 883 a obchodní jmění této obchodní společnosti, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost DEKRA Automobil a.s. se sídlem Praha 4, Turkova 1001, PSČ 149 00, IČ 492 40 188 . | 11.7.2013 | |
Na společnost DEKRA Automobil a.s. přešlo jmení zaniklé obchodní společnosti STK Spojovací, s.r.o., IČ 65413202, se sídlem Praha 9, Spojovací 41, PSČ 19000. | 8.8.2012 | |
Na akciovou společnost přešlo z důvodu fúze jmění společnosti VYDO, spol. s r.o., IČ 45277559 se sídlem Türkova 1001, 149 00 Praha 4, která zanikla sloučením s a.s. | 8.11.2007 | |
Společnost byla založena zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu dne 15.4.1993. | 12.9.1995 | |
Zakladatel splatil 100 % základního jmění. | 1.5.1993 | |
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č. 513/1991 Sb. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem Praha 1, nám. M. Gorkého 32. V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne 15.4.1993 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatel vložil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto | 1.5.1993 - 12.9.1995 | |
majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ÚSTAV SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY s.p.. Spolu s vkládaným majetkem přecházejí na společnost veškerá práva a povinnosti výše uvedeného státního podniku související s vkládaným majetkem s výjimkou práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. | 1.5.1993 - 12.9.1995 |
IČO: | 49240188 |
---|---|
Obchodní firma: | DEKRA CZ a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 28. 4. 1993 |
Celkový počet živností: | 39 |
Aktivních živností: | 6 |
IČO: | 49240188 |
---|---|
Firma: | DEKRA CZ a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | 250 - 499 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 28. 4. 1993 |
Výpis dat pro firmu DEKRA CZ a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.