Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, která sídlí v obci Opatovec a bylo jí přiděleno IČO 00129828.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Jednotné zemědělské družstvo v Opatovci se sídlem v obci Opatovec byla založena v roce 1949. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Hostinská činnost , Truhlářství, podlahářství , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Tomáš Telecký |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 19.10.2022 |
Adresa | 233, 56802 Opatovec |
Jméno | Ing. Vítězslav Kopecký |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.10.2022 |
Adresa | 96, 56802 Mikuleč |
Jméno | Mgr. Anežka Všianská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.11.2023 |
Adresa | Raisova 803/9, 16000 Praha |
Jméno | Mgr. Anežka Všianská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.10.2022 do 12.11.2023 |
Adresa | Hilmarova 678/1, 15200 Praha |
Jméno | Tomáš Telecký |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 7.8.2017 do 19.10.2022 |
Adresa | 233, 56802 Opatovec |
Jméno | Mgr. Anežka Všianská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.8.2017 do 19.10.2022 |
Adresa | Hilmarova 678/1, 15200 Praha |
Jméno | Ing. Vítězslav Kopecký |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.1.2021 do 19.10.2022 |
Adresa | 96, 56802 Mikuleč |
Jméno | Ing. Vítězslav Kopecký |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.8.2017 do 15.1.2021 |
Adresa | Kapitána Nálepky 1644/53, 56802 Svitavy |
Jméno | Ing. Vítězslav Kopecký |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.8.2015 do 7.8.2017 |
Adresa | Kapitána Nálepky 1644/53, 56802 Svitavy |
Jméno | ing. Milan Franta |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 19.8.2015 do 7.8.2017 |
Adresa | Gorkého 969/27, 56802 Svitavy |
Jméno | Vladimír Čechal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.8.2015 do 7.8.2017 |
Adresa | 141, 56802 Opatovec |
Jméno | ing. Milan Franta |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 19.8.2015 do 7.8.2017 |
Adresa | Gorkého 969/27, 56802 Svitavy |
Jméno | Vladimír Čechal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.8.2015 do 7.8.2017 |
Adresa | 141, 56802 Opatovec |
Jméno | Ing. Vítězslav Kopecký |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.8.2015 do 7.8.2017 |
Adresa | Kapitána Nálepky 1644/53, 56802 Svitavy |
Jméno | Vladimír Čechal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2010 do 19.8.2015 |
Adresa | 141, 56802 Opatovec |
Jméno | ing. Milan Franta |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2010 do 19.8.2015 |
Adresa | Gorkého 969/27, 56802 Svitavy |
Jméno | Ing. Vítězslav Kopecký |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2010 do 19.8.2015 |
Adresa | Kpt. Nálepky 1644/53, 56802 Svitavy |
Jméno | Josef Prokop |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2010 do 2.1.2013 |
Adresa | 18, 56802 Mikuleč |
Jméno | Jaruška Částková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2010 do 2.1.2013 |
Adresa | 175, 56802 Opatovec |
Jméno | Ivan Zámečník |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2010 do 2.1.2013 |
Adresa | 7, 56802 Mikuleč |
Jméno | Josef Telecký |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2010 do 2.1.2013 |
Adresa | 208, 56802 Opatovec |
Jméno | Dana Janků |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2010 do 2.1.2013 |
Adresa | 106, 56802 Mikuleč |
Jméno | František Kalánek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.8.2011 do 2.1.2013 |
Adresa | 179, 56802 Opatovec |
Jméno | Benedikt Václavík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2010 do 4.8.2011 |
Adresa | 75, 56802 Mikuleč |
Jméno | Ing. Vítězslav Kopecký |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.11.2005 do 23.7.2010 |
Adresa | Kpt. Nálepky 1644/53, 56802 Svitavy |
Jméno | Josef Pavlů |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.11.2005 do 23.7.2010 |
Adresa | 31, 56802 Javorník |
Jméno | ing. Milan Franta |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 2.11.2005 do 23.7.2010 |
Adresa | Gorkého 969/27, 56802 Svitavy |
Jméno | Josef Prokop |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.11.2005 do 23.7.2010 |
Adresa | 18, 56802 Mikuleč |
Jméno | Ivan Zámečník |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.11.2005 do 23.7.2010 |
Adresa | 7, 56802 Mikuleč |
Jméno | Josef Telecký |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.11.2005 do 23.7.2010 |
Adresa | 208, 56802 Opatovec |
Jméno | Jaruška Částková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.11.2005 do 23.7.2010 |
Adresa | 175, 56802 Opatovec |
Jméno | Dana Janků |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.11.2005 do 23.7.2010 |
Adresa | 106, 56802 Mikuleč |
Jméno | Benedikt Václavík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.11.2005 do 23.7.2010 |
Adresa | 75, 56802 Mikuleč |
Jméno | Josef Pavlů |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.2.1993 do 2.11.2005 |
Adresa | 31, Javorník |
Jméno | Anna Tomešová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 3.10.2000 do 2.11.2005 |
Adresa | 163, Opatovec |
Jméno | Ing. Vítězslav Kopecký |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 3.10.2000 do 2.11.2005 |
Adresa | kpt. Nálepky 53, Svitavy |
Jméno | Ing. Milan Franta |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 3.10.2000 do 2.11.2005 |
Adresa | Gorkého 27, Svitavy |
Jméno | Ivan Zámečník |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 3.10.2000 do 2.11.2005 |
Adresa | 7, Mikuleč |
Jméno | Jaruška Částková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 3.10.2000 do 2.11.2005 |
Adresa | 175, Opatovec |
Jméno | Josef Prokop |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 3.10.2000 do 2.11.2005 |
Adresa | 18, Mikuleč |
Jméno | Benedikt Václavík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 3.10.2000 do 2.11.2005 |
Adresa | 75, Mikuleč |
Jméno | Josef Telecký |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 3.10.2000 do 2.11.2005 |
Adresa | 208, Opatovec |
Jméno | Ing. Milan Franta |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.2.1993 do 3.10.2000 |
Adresa | Gorkého 27, Svitavy |
Jméno | Věra Benešová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.2.1993 do 3.10.2000 |
Adresa | Lidická 44, Svitavy |
Jméno | Ivan Zámečník |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.2.1993 do 3.10.2000 |
Adresa | 7, Mikuleč |
Jméno | Anna Tomešová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.2.1993 do 3.10.2000 |
Adresa | 163, Opatovec |
Jméno | ing. Vítězslav Kopecký |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 15.2.1993 do 3.10.2000 |
Adresa | kpt. Nálepky 53, Svitavy |
Jméno | Josef Telecký |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 19.2.1996 do 3.10.2000 |
Adresa | 208, Opatovec |
Jméno | Josef Prokop |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 19.2.1996 do 3.10.2000 |
Adresa | 18, Mikuleč |
Jméno | Jaruška Částková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 19.2.1996 do 3.10.2000 |
Adresa | 175, Opatovec |
Jméno | ing. Petr Gřonka |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 9.4.1990 do 12.2.1997 |
Adresa | 370, 56802 Svitavy-Lačnov |
Jméno | Josef Soukup |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.2.1993 do 12.2.1997 |
Adresa | M. Pujmanové 6, Svitavy |
Jméno | Adolf Horský |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.2.1993 do 19.2.1996 |
Adresa | Štursova 2, Svitavy |
Jméno | Olga Daranská |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.2.1993 do 19.2.1996 |
Adresa | 380, Svitavy-Lačnov |
Jméno | Josef Kohoutek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.7.1995 do 19.2.1996 |
Adresa | 51, Opatovec |
Jméno | ing. Dana Kubíková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.2.1993 do 25.7.1995 |
Adresa | 46, Opatovec |
Jméno | Ing. Milan Franta |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 9.4.1990 do 15.2.1993 |
Adresa | Gorkého 27, Svitavy |
Jméno | ing. Julius Štaud |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 12.4.1983 do 9.4.1990 |
Adresa | 326, Svitavy-Lačnov |
Jméno | ing. Petr Gřonka |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 5.8.1988 do 9.4.1990 |
Adresa | 370, 56802 Svitavy-Lačnov |
Jméno | Miloslav Bednář |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.3.1969 do 23.3.1989 |
Adresa | 102, Opatovec |
Jméno | Ladislav Dymák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.9.1974 do 23.3.1989 |
Adresa | 163, Opatovec |
Jméno | Jaroslav Štěpánek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.9.1974 do 23.3.1989 |
Adresa | 10, Mikuleč |
Jméno | Jaroslav Zich |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 12.4.1983 do 23.3.1989 |
Adresa | 51, Svitavy-Javorník |
Jméno | Miloslav Lopaur |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 12.4.1983 do 23.3.1989 |
Adresa | 336, Svitavy-Lačnov |
Jméno | Hana Halamková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 12.4.1983 do 23.3.1989 |
Adresa | 28, Svitavy-Opatovec |
Jméno | Miluše Kinclová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 5.8.1988 do 23.3.1989 |
Adresa | 52, 56802 Javorník |
Jméno | Ladislav Vomočil |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 5.8.1988 do 23.3.1989 |
Adresa | 93, 56802 Javorník |
Jméno | Jaroslav Knap |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 5.8.1988 do 23.3.1989 |
Adresa | 39, 56802 Mikuleč |
Jméno | František Havlíček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.9.1974 do 5.8.1988 |
Adresa | 64, Javorník |
Jméno | Josef Šurý |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.9.1974 do 5.8.1988 |
Adresa | Nezvalova 19, Svitavy |
Jméno | Milada Bodečková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 8.11.1978 do 5.8.1988 |
Adresa | 96, Mikuleč-Kukle |
Jméno | František Kalánek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 8.11.1978 do 5.8.1988 |
Adresa | 139, Svitavy-Opatovec |
Jméno | Slavoj Dvořák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 12.4.1983 do 5.8.1988 |
Adresa | 118, Svitavy-Lačnov |
Jméno | Josef Havlík |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 12.4.1983 do 5.8.1988 |
Adresa | 143, Opatovec |
Jméno | Josef Havlík |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 26.3.1963 do 12.4.1983 |
Adresa | 143, Opatovec |
Jméno | Vlasta Janoušková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.9.1974 do 12.4.1983 |
Adresa | 62, Svitavy-Lačnov |
Jméno | Jindřich Pavliš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.9.1974 do 12.4.1983 |
Adresa | 58, Svitavy-Lačnov |
Jméno | Miloš Zbytovský |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.9.1974 do 12.4.1983 |
Adresa | 43, Javorník |
Jméno | Libuše Bednářová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.9.1974 do 12.4.1983 |
Adresa | 51, Javorník |
Jméno | Karel Bláha |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 8.11.1978 do 12.4.1983 |
Adresa | 283, Svitavy-Lačnov |
Jméno | Karel Bláha |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.9.1974 do 8.11.1978 |
Adresa | 283, Svitavy-Lačnov |
Jméno | Stanislav Holomek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.9.1974 do 8.11.1978 |
Adresa | 44, Mikuleč |
Jméno | Miloslav Obr |
---|---|
Funkce | Člen přestavenstva |
Ve funkci | od 24.9.1974 do 8.11.1978 |
Adresa | 53, Javorník |
Jméno | Václav Jandera |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 16.1.1962 do 24.9.1974 |
Adresa | 84, Opatovec |
Jméno | František Beneš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.1967 do 24.9.1974 |
Adresa | 43, Opatovec |
Jméno | Vojtěch Kubík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.1967 do 24.9.1974 |
Adresa | 46, Opatovec |
Jméno | Jindřich Zeman |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.3.1969 do 24.9.1974 |
Adresa | 90, Opatovec |
Jméno | Vladimír Tomeš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.3.1969 do 24.9.1974 |
Adresa | 53, Opatovec |
Jméno | Anežka Nováková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 3.6.1971 do 24.9.1974 |
Adresa | 11, Opatovec |
Jméno | Antonie Kopecká |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.3.1973 do 24.9.1974 |
Adresa | 17, Opatovec |
Jméno | Jan Grund |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.6.1965 do 23.3.1973 |
Adresa | 98, Opatovec |
Jméno | Marie Maděrová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.1967 do 3.6.1971 |
Adresa | 157, Opatovec |
Jméno | Ladislav Šisler |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 26.3.1963 do 10.3.1969 |
Adresa | 161, Opatovec |
Jméno | Antonie Kopecká |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.6.1965 do 10.3.1969 |
Adresa | 17, Opatovec |
Jméno | František Baroch |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.6.1965 do 10.3.1969 |
Adresa | 77, Opatovec |
Jméno | Boris Kudláček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 26.3.1963 do 25.4.1967 |
Adresa | 135, Opatovec |
Jméno | Růžena Kohoutková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.6.1965 do 25.4.1967 |
Adresa | 51, Opatovec |
Jméno | Vladimír Tomeš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.6.1965 do 25.4.1967 |
Adresa | 53, Opatovec |
Jméno | Jan Urban |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 16.1.1962 do 10.6.1965 |
Adresa | 102, Opatovec |
Jméno | Božena Kopecká |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 16.1.1962 do 10.6.1965 |
Adresa | 9, Opatovec |
Jméno | Jaroslav Maděra |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 26.3.1963 do 10.6.1965 |
Adresa | 157, Opatovec |
Jméno | Anna Tomášková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 26.3.1963 do 10.6.1965 |
Adresa | 72, Opatovec |
Jméno | Anežka Vašátková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 26.3.1963 do 10.6.1965 |
Adresa | 114, Opatovec |
Jméno | Antonín Grund |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 16.7.1958 do 26.3.1963 |
Adresa | 3, Opatovec |
Jméno | Libuše Kozáková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.1959 do 26.3.1963 |
Adresa | 63, Opatovec |
Jméno | Emilie Mazourková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.1959 do 26.3.1963 |
Adresa | 27, Opatovec |
Jméno | Josef Havlík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 16.1.1962 do 26.3.1963 |
Adresa | 143, Opatovec |
Jméno | Josef Košnar |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 16.1.1962 do 26.3.1963 |
Adresa | 150, Opatovec |
Jméno | ing. Oldřich Šišmiš |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 16.1.1962 do 26.3.1963 |
Adresa | Rudé armády 42, Svitavy |
Jméno | Josef Kohoutek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.5.1957 do 16.1.1962 |
Adresa | 51, Opatovec |
Jméno | Vilém Maivald |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.1959 do 16.1.1962 |
Adresa | 13, Opatovec |
Jméno | Josef Dymák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.1959 do 16.1.1962 |
Adresa | 6, Opatovec |
Jméno | František Kalánek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.1959 do 16.1.1962 |
Adresa | 128, Opatovec |
Jméno | Josef Krejčí |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 25.4.1959 do 16.1.1962 |
Adresa | 14, Opatovec |
Jméno | Václav Jandera |
---|---|
Funkce | Zástupce předsedy |
Ve funkci | od 25.4.1959 do 16.1.1962 |
Adresa | 84, Opatovec |
Jméno | Marie Maděrová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 6.6.1956 do 25.4.1959 |
Adresa | 157, Opatovec |
Jméno | Vlasta Zlochová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.5.1957 do 25.4.1959 |
Adresa | 154, Opatovec |
Jméno | František Palas |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 16.7.1958 do 25.4.1959 |
Adresa | 505, Čtyřice Lánů |
Jméno | Adolf Šenkýř |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 16.7.1958 do 25.4.1959 |
Adresa | 83, Opatovec |
Jméno | Josef Mazourek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 16.7.1958 do 25.4.1959 |
Adresa | 27, Opatovec |
Jméno | František Bednář |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 16.7.1958 do 25.4.1959 |
Adresa | 19, Opatovec |
Jméno | Josef Dymák |
---|---|
Funkce | Zástupce předsedy |
Ve funkci | od 16.7.1958 do 25.4.1959 |
Adresa | 6, Opatovec |
Jméno | Jaroslav Kopecký |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 6.6.1956 do 16.7.1958 |
Adresa | 17, Opatovec |
Jméno | Adolf Šenkýř |
---|---|
Funkce | Zástupce předsedy |
Ve funkci | od 22.5.1957 do 16.7.1958 |
Adresa | 83, Opatovec |
Jméno | František Vlček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.5.1957 do 16.7.1958 |
Adresa | 46, Opatovec |
Jméno | Josef Mazourek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.5.1957 do 16.7.1958 |
Adresa | 155, Opatovec |
Jméno | Josef Telecký |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.5.1957 do 16.7.1958 |
Adresa | 103, Opatovec |
Jméno | Josef Dymák |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 22.5.1957 do 16.7.1958 |
Adresa | 6, Opatovec |
Jméno | Adolf Šenkýř |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 6.6.1956 do 22.5.1957 |
Adresa | 83, Opatovec |
Jméno | Anna Ziková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 6.6.1956 do 22.5.1957 |
Adresa | 115, Opatovec |
Jméno | Vilém Maivald |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 6.6.1956 do 22.5.1957 |
Adresa | 13, Opatovec |
Jméno | František Vlček |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 6.6.1956 do 22.5.1957 |
Adresa | 46, Opatovec |
Jméno | Miluše Tomešová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 6.6.1956 do 22.5.1957 |
Adresa | 53, Opatovec |
Jméno | Josef Mazourek |
---|---|
Funkce | Zástupce předsedy |
Ve funkci | od 6.6.1956 do 22.5.1957 |
Adresa | 155, Opatovec |
Jméno | Josef Kohoutek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 6.6.1956 do 22.5.1957 |
Adresa | 24, Opatovec |
Jméno | Adolf Šenkýř |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 16.6.1951 do 6.6.1956 |
Adresa | 83, Opatovec |
Jméno | Libuše Kozáková |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 6.3.1952 do 6.6.1956 |
Adresa | 5, Opatovec |
Jméno | František Vlček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.6.1953 do 6.6.1956 |
Adresa | 55, Opatovec |
Jméno | Ludmila Abrlová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.6.1953 do 6.6.1956 |
Adresa | 4, Opatovec |
Jméno | Jaroslav Kopecký |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.6.1953 do 6.6.1956 |
Adresa | 29, Opatovec |
Jméno | Vilém Maivald |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.6.1953 do 6.6.1956 |
Adresa | 43, Opatovec |
Jméno | Josef Telecký |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.6.1953 do 6.6.1956 |
Adresa | 10, Valdek |
Jméno | Josef Dymák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.5.1954 do 6.6.1956 |
Adresa | 40, Opatovec |
Jméno | František Kalánek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.5.1954 do 6.6.1956 |
Adresa | 22, Košíře |
Jméno | Karel Beneš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.6.1953 do 15.5.1954 |
Adresa | 10, Opatovec |
Jméno | Ladislav Kozák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.8.1953 do 15.5.1954 |
Adresa | 38, Košíře |
Jméno | Josef Košnar |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 23.6.1953 do 28.8.1953 |
Adresa | 5, Košíře |
Jméno | Ladislav Dymák |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 27.12.1949 do 23.6.1953 |
Adresa | 9, Opatovec |
Jméno | Zdeněk Abrle |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 6.3.1952 do 23.6.1953 |
Adresa | 4, Opatovec |
Jméno | Anežka Holubová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 6.3.1952 do 23.6.1953 |
Adresa | 3, Opatovec |
Jméno | Miluše Tomešová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 10.5.1950 do 6.3.1952 |
Adresa | , Opatovec |
Jméno | Antonie Kotková |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 10.5.1950 do 6.3.1952 |
Adresa | , Opatovec |
Jméno | Josef Košnar |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 16.6.1951 do 6.3.1952 |
Adresa | 5, Opatovec |
Jméno | Josef Kohoutek |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 16.6.1951 do 6.3.1952 |
Adresa | 11, Opatovec |
Jméno | Václav Betlach |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 16.6.1951 do 6.3.1952 |
Adresa | 90, Opatovec |
Jméno | Zdeněk Abrle |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 16.6.1951 do 6.3.1952 |
Adresa | 4, Opatovec |
Jméno | Adolf Šenkýř |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 27.12.1949 do 16.6.1951 |
Adresa | 83, Opatovec |
Jméno | Josef Matějka |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 10.5.1950 do 16.6.1951 |
Adresa | , Opatovec |
Jméno | Jan Holub |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 10.5.1950 do 16.6.1951 |
Adresa | 3, Opatovec |
Jméno | František Jokeš |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 10.5.1950 do 16.6.1951 |
Adresa | , Opatovec |
Jméno | Zdeněk Abrle |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 10.5.1950 do 16.6.1951 |
Adresa | 4, Opatovec |
Jméno | Jan Holub |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 27.12.1949 do 10.5.1950 |
Adresa | 3, Opatovec |
Jméno | Marie Tomešová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 27.12.1949 do 10.5.1950 |
Adresa | 57, Opatovec |
Jméno | Zdeněk Abrle |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 27.12.1949 do 10.5.1950 |
Adresa | 4, Opatovec |
Jméno | František Vlček |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 27.12.1949 do 10.5.1950 |
Adresa | 55, Opatovec |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vítězslav Kopecký |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Anežka Všianská |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Telecký |
Výpis dat pro firmu Zemědělské obchodní družstvo Opatovec obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.