Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, která sídlí v obci Opatovec a bylo jí přiděleno IČO 00129828.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Jednotné zemědělské družstvo v Opatovci se sídlem v obci Opatovec byla založena v roce 1949. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Hostinská činnost , Truhlářství, podlahářství , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 27. 12. 1949 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXXIV 1596 | |
IČO: | 00129828 | |
Obchodní firma: | Zemědělské obchodní družstvo Opatovec | |
Právní forma: | Družstvo | 27.12.1949 |
Datum vzniku: | 27.12.1949 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 2 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.11.2014 - 25.11.2014 | |
Změna stanov schválena členskou schůzí dne 6. 3. 1993. | 20.9.1993 | |
Právní poměry družstva se řídí po provedené transformaci stanovami přijatými členskou schůzí dne 12. 12. 1992. | 15.2.1993 | |
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením výroční členské schůze dne 15. 3. 1991 a upravených podle zákona č. 162/90 Sb. | 27.3.1991 - 15.2.1993 | |
Členský podíl: Základní členský podíl stanoví družstvo v sumě 15 000,- Kčs na jednoho člena. U dosavadních členů je tento podíl tvořen finanční částkou ve výši 3 000,- Kčs a odpracovaných minimálně 10 let v družstvu. | 27.3.1991 - 15.2.1993 | |
Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu na hospod. výsledku družstva základním členským podílem, který činí podle čl. 6 těchto stanov družstva 15 000,- Kčs. | 27.3.1991 - 15.2.1993 | |
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov schválených usnesením výroční členské schůze 3. 3. 1989. | 23.3.1989 - 27.3.1991 | |
Ručení: Člen ručí za případnou ztrátu družstva odměnou za práci do výše 500,- Kčs. Tato částka bude sražena z odměny za práci pouze v tom roce, kdy ke ztrátě v družstvu dojde a pouze v případě, že ji nebude možné krýt z jiných zdrojů družstva např. z rezervního fondu, úvěrem apod. | 23.3.1989 - 27.3.1991 | |
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze dne 27. 2. 1976 a schválených ONV, odborem VLHZ ve Svitavách ze dne 20. července 1976, podle nichž je představenstvo 13 členné. | 16.8.1976 - 23.3.1989 | |
Podle usnesení členské schůze 4. ledna 1974, 8. května 1974 a schválení ONV - odboru VLHZ ve Svitavách ze dne 15. 8. a 27. 8. 1974 zapisuje se změna a doplněk článků 19, 28, 30, 32, 39 vlastních stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva. Představenstvo je nyní 13 členné. | 24.9.1974 - 16.8.1976 | |
Podle usnesení společné slučovací členské schůze konané dne 4. 1. 1974 a usnesení č. 244 rady ONV ve Svitavách ze dne 28. 12. 1973 zapisuje se sloučení schválené ke dni 1. 1. 1974 družstev: - JZD Svitavy-Lačnov, zapsaného v pod.rej. pod Dz 1572, - JZD v Javorníku, zapsaného v pod.rej. pod Dz 1598, - JZD v Mikulči, zapsaného v pod.rej. pod Dz 1571, všech tří jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bez likvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. | 17.4.1974 | |
Právní poměry družstva se řídí podle stanov družstva přijatých na členské schůzi dne 15. 12. 1964, schválených ONV ve Svitavách dne 10. 5. 1965, podle kterých je představenstvo 9 členné. | 10.6.1965 - 24.9.1974 | |
Právní poměry družstva se řídí podle stanov družstva přijatých na členské schůzi dne 6. 12. 1961 schválených radou ONV ve Svitavách dne 21. 5. 1962, podle kterých je představenstvo 5 - 15 členné. | 3.2.1963 - 10.6.1965 | |
Přestavenstvo je nyní 9 členné. | 16.1.1962 - 3.2.1963 | |
Představenstvo se skládá z pěti až devíti členů. | 28.2.1958 - 16.1.1962 | |
Právní poměry družstva jsou nyní založeny na stanovách přijatých na členské schůzi družstva dne 10. 12. 1957 a potvrzených radou ONV ve Svitavách dne 8. ledna 1958. | 28.2.1958 - 3.2.1963 | |
Dle usnesení valné hromady z 12. 2. 1950 činí členský podíl Kčs 300,-. | 10.5.1950 - 23.6.1953 | |
Údaje o zřízení: Družstvo ustaveno schválením Ústřední rady družstev, zastoupené Okresní družstevní radou ve Svitavách, ze dne 28. října 1949, podle zák.č. 69/49 Sb. a nařízení ministerstva zemědělství ze dne 17. 3. 1949, čís. 75/1949 Sb. | 27.12.1949 |
IČO: | 00129828 |
---|---|
Obchodní firma: | Zemědělské obchodní družstvo Opatovec |
Právní forma: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 1980 |
Celkový počet živností: | 26 |
Aktivních živností: | 5 |
IČO: | 00129828 |
---|---|
Firma: | Zemědělské obchodní družstvo Opatovec |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Opatovec |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 1980 |
Výpis dat pro firmu Zemědělské obchodní družstvo Opatovec obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.