Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VALBEK-EU, a.s., která sídlí v obci Liberec a bylo jí přiděleno IČO 00671347.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem VALBEK a spol. se sídlem v obci Liberec byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě .Jméno | Roman Lenner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.2.2023 |
Adresa | Jarovská 496, 25245 Ohrobec |
Jméno | Lukáš Hruboň |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.8.2023 |
Adresa | Nad Potůčkem 330, 46312 Šimonovice |
Jméno | Jan Blažek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.8.2023 |
Adresa | Na dolinách 345/7, 14700 Praha |
Jméno | Ladislav Šimek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.5.2024 |
Adresa | Wintrova 502/8, 46001 Liberec |
Jméno | Ing. Pavel Havlíček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.5.2024 |
Adresa | Běžecká 2407/2, 16900 Praha |
Jméno | Ing. Ján Špánik |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.11.2023 |
Adresa | Pod vinicou 1234/22 , Žilina |
Jméno | Petr Koutný |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.9.2023 do 23.5.2024 |
Adresa | Zelené údolí 1255, 46006 Liberec |
Jméno | Ladislav Šimek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.9.2023 do 23.5.2024 |
Adresa | Wintrova 502/8, 46001 Liberec |
Jméno | Ing. Eduard Manco |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.5.2022 do 29.11.2023 |
Adresa | Radlinského 50 , Dolný Kubín |
Jméno | Petr Koutný |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.7.2019 do 19.9.2023 |
Adresa | Zelené údolí 1255, 46006 Liberec |
Jméno | Ladislav Šimek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.10.2017 do 19.9.2023 |
Adresa | Wintrova 502/8, 46001 Liberec |
Jméno | Ing. Petra Kopková |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 17.5.2022 do 9.8.2023 |
Adresa | Klivarova 361/8, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Pavol Beňo |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.5.2022 do 9.8.2023 |
Adresa | Železničná ulica 616/22 , Miloslavov - Alžbetin Dvor |
Jméno | Roman Lenner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.11.2021 do 24.2.2023 |
Adresa | Vřesová 541, 25245 Ohrobec |
Jméno | Peter Havrila |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.7.2020 do 17.5.2022 |
Adresa | Trnavská 1372/25 , Bratislava |
Jméno | Ing. Roman Lenner |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.7.2020 do 17.5.2022 |
Adresa | 155, 46343 Světlá pod Ještědem |
Jméno | Ing. Ľubomír Turinič |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.7.2020 do 17.5.2022 |
Adresa | Na Krčoch 8478/20 , Bratislava |
Jméno | Lukáš Hruboň |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.7.2020 do 5.11.2021 |
Adresa | Na Mlýnku 716, 46001 Liberec |
Jméno | Peter Havrila |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.5.2015 do 3.7.2020 |
Adresa | Trnavská 1372/25 , Bratislava |
Jméno | Lukáš Hruboň |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.8.2013 do 3.7.2020 |
Adresa | Na Mlýnku 716, 46001 Liberec |
Jméno | Ing. Roman Lenner |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.8.2013 do 3.7.2020 |
Adresa | 155, 46343 Světlá pod Ještědem |
Jméno | Petr Koutný |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.10.2017 do 4.7.2019 |
Adresa | Sametová 833/26, 46006 Liberec |
Jméno | Ing. František Benč |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.8.2013 do 4.5.2015 |
Adresa | Sáňkařská 341, 46008 Liberec |
Jméno | Ing. František Benč |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.5.2009 do 1.8.2013 |
Adresa | Sáňkařská 341, 46008 Liberec |
Jméno | Ing. Roman Lenner |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.5.2009 do 1.8.2013 |
Adresa | 155, 46343 Světlá pod Ještědem |
Jméno | Ing. Roman Lenner |
---|---|
Funkce | Společník (jednatel) |
Ve funkci | od 27.3.2007 do 12.5.2009 |
Adresa | 155, 46343 Světlá pod Ještědem |
Jméno | Ing. Roman Lenner |
---|---|
Funkce | Společník (jednatel) |
Ve funkci | od 7.5.2001 do 27.3.2007 |
Adresa | , 463 51 Světlá pod Ještědem, Rozstání čp. 155 |
Jméno | Ing. Roman Lenner |
---|---|
Funkce | Společník (jednatel) |
Ve funkci | od 26.3.1993 do 7.5.2001 |
Adresa | Nezvalova 659/17, 46015 Liberec |
Jméno | Ing. Zbyněk Voříšek |
---|---|
Funkce | Prokurista |
Ve funkci | od 6.4.1995 do 12.10.2000 |
Adresa | Na Vyhlídce 142/4, 32600 Plzeň |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ladislav Šimek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lukáš Hruboň |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Blažek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Havlíček |
Člen statutárního orgánu: | Roman Lenner |
Člen statutárního orgánu: | Ján Špánik |
Výpis dat pro firmu VALBEK-EU, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.