Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VALBEK-EU, a.s., která sídlí v obci Liberec a bylo jí přiděleno IČO 00671347.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem VALBEK a spol. se sídlem v obci Liberec byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě .Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 19. 11. 1990 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXXIII 136 | |
IČO: | 00671347 | |
Obchodní firma: | VALBEK a spol. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.8.2013 |
Datum vzniku: | 19.11.1990 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 2.8.2014 - 7.1.2016 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 2.8.2014 - 7.1.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.8.2014 | |
Valná hromada společnosti VALBEK-EU, s.r.o., IČ: 006 71 347, se sídlem Liberec 3, Vaňurova 505/17, PSČ 460 01, rozhodla dne 30. června 2013 o změně právní formy společnosti na akciovou společnost, přičemž její nová obchodní firma zní VALBEK-EU, a.s. | 1.8.2013 | |
Na základě projektu rozdělení odštěpením se založením nové společnosti, který byl schválen valnou hromadou společnosti Valbek-CZ, s.r.o., se sídlem Liberec 3, Vaňurova 505/17, PSČ 46001, IČ: 00671347 dne 19.5.2010 ve znění projektu rozdělení založeného do sbírky listin dne 9.3.2010 došlo k odštěpení části jmění společnosti Valbek-CZ, s.r.o., které přešlo na nově vzniklou společnost Vaňurovka s.r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, PSČ: 460 01. | 8.6.2010 | |
Společnost vznikla změnou právní formy společnosti Valbek a spol.v.o.s. | 12.5.2009 | |
Údaje o založení: Zápis byl proveden na základě návrhu společníků a na podkladě uzavřené společenské smlouvy ze dne 13.11.1990, která je založena ve spise podnikového rejstříku. Společníci: Ing. Roman L e n n e r , ženatý, bytem Liberec 15, Nezvalova 659, Ing. Luboš V a n e r , ženatý, bytem Liberec 25, Pacltova 505/1, Ing. František B e n č , ženatý, bytem Liberec 10, Tovární 257, Ing. Zdeněk K o c h , ženatý, bytem Liberec 5, Husova 60/165, Ing. Antonín K ů s t - k a , ženatý, bytem Liberec 6, Vetiškova 737 a Ing. Milan K o l o u š e k, ženatý, bytem Liberec 13, Bezová 282. | 19.11.1990 - 4.5.1995 |
IČO: | 00671347 |
---|---|
Obchodní firma: | VALBEK-EU, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 13. 11. 1990 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 3 |
IČO: | 00671347 |
---|---|
Firma: | VALBEK-EU, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 11. 1990 |
Výpis dat pro firmu VALBEK-EU, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.