Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o., v likvidaci, která sídlí v obci Jihlava a bylo jí přiděleno IČO 18198988.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o. se sídlem v obci Jihlava byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jiří Vybíhal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.7.2024 |
Adresa | Jasmínová 478/4, 58601 Jihlava |
Jméno | Věra Holubová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.8.2014 do 19.7.2024 |
Adresa | Lípová 339/4, 58601 Jihlava |
Jméno | Ing. Jan Toscher |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.4.2018 do 19.7.2024 |
Adresa | Kainarova 5047/66, 58601 Jihlava |
Jméno | Ing. Jan Toscher |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.8.2014 do 12.4.2018 |
Adresa | Kainarova 5047/66, 58601 Jihlava |
Jméno | Ing. Jan Toscher |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.5.2005 do 31.8.2014 |
Adresa | Kainarova 5047/66, 58601 Jihlava |
Jméno | Věra Holubová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.5.2002 do 31.8.2014 |
Adresa | Lipová , Jihlava |
Jméno | ing. Jan Toscher |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.5.2002 do 24.5.2005 |
Adresa | Polní 4401/12, 58601 Jihlava |
Jméno | Věra Holubová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.2.2000 do 24.5.2002 |
Adresa | Březinovy sady 4/21, 58601 Jihlava |
Jméno | ing. Jan Toscher |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.1.1997 do 24.5.2002 |
Adresa | Polní 4401/12, 58601 Jihlava |
Jméno | Věra Holubová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.1.1998 do 16.2.2000 |
Adresa | Březinovy sady 4/21, 58601 Jihlava |
Jméno | ing. Lydie Sošková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.1.1997 do 14.1.1998 |
Adresa | Nad Plovárnou 3924/39, 58601 Jihlava |
Jméno | ing. Jan Toscher |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.3.1994 do 10.1.1997 |
Adresa | Polní 4401/12, 58601 Jihlava |
Jméno | ing. Lydie Sošková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.9.1993 do 10.1.1997 |
Adresa | Nad Plovárnou 3924/39, 58601 Jihlava |
Jméno | Josef Ehl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.9.1993 do 17.3.1994 |
Adresa | Holíkova 3821/45, 58601 Jihlava |
Jméno | ing. Lydie Sošková |
---|---|
Funkce | výkonný ředitel |
Ve funkci | od 23.10.1991 do 16.9.1993 |
Adresa | Nad Plovárnou 3924/39, 58601 Jihlava |
Jméno | Josef Ehl |
---|---|
Funkce | zástupce výkonného ředitele |
Ve funkci | od 23.10.1991 do 16.9.1993 |
Adresa | Holíkova 3821/45, 58601 Jihlava |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Vybíhal |
---|
Výpis dat pro firmu STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o., v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.