Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o., v likvidaci, která sídlí v obci Jihlava a bylo jí přiděleno IČO 18198988.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o. se sídlem v obci Jihlava byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Soud: | Krajský soud v Brně | 23. 10. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2751 | |
IČO: | 18198988 | |
Obchodní firma: | STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.10.1991 |
Datum vzniku: | 23.10.1991 | |
Společnost byla zrušena s likvidací rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 1.8.2024, a to s účinností ke dni 1.8.2024. Výzva věřitelům společnosti: Likvidátor společnosti oznamuje všem věřitelům, že společnost vstoupila dne 1.8.2024 rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady do likvidace. Likvidátor společnosti vyzývá všechny věřitele, aby přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, na adrese společnosti (likvidátora) ve lhůtě 3 měsíců od druhého zveřejnění této výzvy. | 1.8.2024 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 29.8.2014 - 19.7.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.8.2014 | |
Výše vkladů společníků: | 16.9.1993 - 17.3.1994 | |
ing. Lydie Sošková, Jihlava, Nad plovárnou 39 peněžitý vklad: 20 000,- Kč, splaceno: 20 000,- Kč | 16.9.1993 - 17.3.1994 | |
ing. Jan Toscher, Jihlava , Polní 12 peněžitý vklad: 20 000,- Kč, splaceno: 20 000,- Kč | 16.9.1993 - 17.3.1994 | |
Josef Ehl, Jihlava, Holíkova 45 peněžitý vklad: 20 000,- Kč, splaceno: 20 000,- Kč | 16.9.1993 - 17.3.1994 | |
Alois Holub, Jihlava, Okružní 9 peněžitý vklad: 20 000,-kč, splaceno: 20 000,- Kč | 16.9.1993 - 17.3.1994 | |
Jan Prokeš, Jihlava, Polní 6/D peněžitý vklad: 20 000,-Kč, splaceno: 20 000,- Kč | 16.9.1993 - 17.3.1994 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou ze dne 25.9.1991 a dodatkem ze dne 22.10.1991. | 23.10.1991 - 19.7.2024 | |
Kmenové jmění: 100.000,-- Kčs | 23.10.1991 - 17.3.1994 | |
Výše vkladů: Ing. Lydie Sošková ................. 20.000,-- Kčs Jaroslav Grodl ..................... 20.000,-- Kčs Stanislav Zíma ..................... 20.000,-- Kčs Ing. Jan Toscher ................... 20.000,-- Kčs Josef Ehl .......................... 20.000,-- Kčs | 23.10.1991 - 16.9.1993 | |
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis výkonný ředitel nebo zástupce výkonného ředitele. | 23.10.1991 - 16.9.1993 |
IČO: | 18198988 |
---|---|
Obchodní firma: | STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 9. 1991 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
IČO: | 18198988 |
---|---|
Firma: | STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Jihlava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 9. 1991 |
Výpis dat pro firmu STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o., v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.