Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SKF CZ, a.s., která sídlí v obci Praha 7 a bylo jí přiděleno IČO 00006548.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Československá továrna na výrobu kuličkových ložisek SKF akciová společnost se sídlem v obci Praha 7 byla založena v roce 1931. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Karel Vinš |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.3.2024 |
Adresa | Bohúňova 1346/4, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Tomáš Kozelský |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 21.3.2024 |
Adresa | Čeňka Trunčíka 917/15, 74721 Kravaře |
Jméno | Ing. Antonín Vlček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.3.2024 |
Adresa | Návazná 672/42, 16500 Praha |
Jméno | Ing. Radek Socha |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.5.2023 do 21.3.2024 |
Adresa | U Libušiných lázní 1032/3, 14000 Praha |
Jméno | Ing. Karel Vinš |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 24.5.2023 do 21.3.2024 |
Adresa | Bohúňova 1346/4, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Tomáš Kozelský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.5.2023 do 21.3.2024 |
Adresa | Čeňka Trunčíka 917/15, 74721 Kravaře |
Jméno | Ing. Karel Vinš |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 14.6.2022 do 24.5.2023 |
Adresa | Bohúňova 1346/4, 14900 Praha |
Jméno | JUDr. Miloslav Průcha |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.5.2018 do 24.5.2023 |
Adresa | U kněžské louky 2140/12, 13000 Praha |
Jméno | Ing. Radek Socha |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.5.2018 do 24.5.2023 |
Adresa | U Libušiných lázní 1032/3, 14000 Praha |
Jméno | Martin Tomko |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 24.10.2019 do 14.6.2022 |
Adresa | Na Vršku 35, 25226 Třebotov |
Jméno | Ing. David Poláček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 24.5.2018 do 24.10.2019 |
Adresa | Podlibská 599/12, 19014 Praha |
Jméno | Ing. David Poláček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 19.3.2018 do 24.5.2018 |
Adresa | Podlibská 599/12, 19014 Praha |
Jméno | JUDr. Miloslav Průcha |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 7.1.2015 do 24.5.2018 |
Adresa | U kněžské louky 2140/12, 13000 Praha |
Jméno | Marek Pracki |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.1.2015 do 24.5.2018 |
Adresa | Zaplocie 50 , Varšava |
Jméno | Jan Klement |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.1.2014 do 24.5.2018 |
Adresa | Sulova 1356, 15600 Praha |
Jméno | Ing. Radek Socha |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 7.1.2015 do 24.5.2018 |
Adresa | U Libušiných lázní 1032/3, 14000 Praha |
Jméno | David Poláček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.1.2014 do 19.3.2018 |
Adresa | Podlibská 599/12, 19014 Praha |
Jméno | Ing. Radek Socha |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 6.1.2015 do 7.1.2015 |
Adresa | U Libušiných lázní 1032/3, 14000 Praha |
Jméno | Marek Pracki |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.1.2015 do 7.1.2015 |
Adresa | Zaplocie 50 , Varšava |
Jméno | JUDr. Miloslav Průcha |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 31.8.2012 do 7.1.2015 |
Adresa | U kněžské louky 2140/12, 13000 Praha |
Jméno | Vartan Vartanian |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 21.2.1996 do 6.1.2015 |
Adresa | U měšťanského pivovaru 1417/7, 17000 Praha |
Jméno | Ing. Radek Socha |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 31.8.2012 do 6.1.2015 |
Adresa | J. Zacha 739/26, 25088 Čelákovice |
Jméno | Ing. Jiří Pech |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 31.8.2012 do 6.1.2014 |
Adresa | Sportovců 186/2, 16500 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Pech |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 14.9.2002 do 31.8.2012 |
Adresa | Sportovců 186/2, 16500 Praha |
Jméno | JUDr. Miloslav Průcha |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.2.1996 do 31.8.2012 |
Adresa | U kněžské louky 2140/12, 13000 Praha |
Jméno | Ing Radek Socha |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.12.2006 do 31.8.2012 |
Adresa | Křižíkova 447/11, 25088 Čelákovice |
Jméno | ing. Milan Soukup |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 2.11.1999 do 13.12.2006 |
Adresa | Poděbradská 563/137, 19800 Praha |
Jméno | ing. Jiří Pech |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 2.11.1999 do 14.9.2002 |
Adresa | Hostivická 8/10, 15521 Praha |
Jméno | ing. Jiří Pech |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.2.1996 do 2.11.1999 |
Adresa | Hostivická 8/10, 15521 Praha |
Jméno | Alrik Danielson, nar.3.4.1962 |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.3.1994 do 21.2.1996 |
Adresa | U měšťanského pivovaru 1417/7, 17000 Praha |
Jméno | JUDr. Miroslav Škaloud |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.3.1994 do 21.2.1996 |
Adresa | Sádky 325/1, 17100 Praha |
Jméno | JUDr. Jiří Nepraš |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 6.12.1968 do 21.2.1996 |
Adresa | Mníšek p.Brdy čp.571 , Mníšek p. Brdy |
Jméno | Glaes Sturegärd |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 19.3.1990 do 31.3.1994 |
Adresa | Aschebergsgatan 41 A , Göteborg, Schweden |
Jméno | Ing. Viliam Krajčovič |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 19.1.1990 do 31.3.1994 |
Adresa | kpt. Nálepku , Trnava |
Jméno | Miloslav Suchánek |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 19.1.1990 do 31.3.1994 |
Adresa | Družstevní 232, 37701 Jindřichův Hradec |
Jméno | Roman Novotný |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 13.6.1983 do 31.3.1994 |
Adresa | Hostivická 9/15, 15521 Praha 3 |
Jméno | Ing. Sven Rudqvist |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 10.6.1975 do 31.3.1994 |
Adresa | Műnichreiterstrasse l8 , Wien l3 - Rakousko |
Jméno | Ulf Peter Davidsen |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 19.1.1990 do 19.3.1990 |
Adresa | Na bateriích , Praha 6 |
Jméno | Bengt Grufman |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 27.6.1984 do 19.1.1990 |
Adresa | Prospect Hillgatan lO , Göteborg-Švédsko |
Jméno | Ing. Pavol Lešták |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 3.7.1985 do 19.1.1990 |
Adresa | Pod rovnicemi 29 , Bratislava |
Jméno | Miloslav Suchánek |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 11.1.1983 do 19.1.1990 |
Adresa | Hostivická 5/18, 15521 Praha |
Jméno | Ing. Jozef Tóth |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 2.6.1976 do 3.7.1985 |
Adresa | Sedmelijská 3 , Bratislava - Rača |
Jméno | Curt Westerfors |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 14.5.1982 do 27.6.1984 |
Adresa | Oddergastan 47 , S-641 52 Katrineholm-Švédsko |
Jméno | Miloslav Suchánek |
---|---|
Funkce | člen správní rady a ředitel |
Ve funkci | od 12.5.1969 do 11.1.1983 |
Adresa | Hostivická 5/18, 15521 Praha |
Jméno | Dr. Torsten Schneider |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 29.9.1977 do 14.5.1982 |
Adresa | Mohsgesse k , Wien lO30 |
Jméno | Ing. Rudolf Bátorek |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 10.6.1975 do 2.6.1976 |
Adresa | Hliny VI, blok l , Žilina |
Jméno | Karl Edvard Sandquist |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 6.12.1968 do 10.6.1975 |
Adresa | Hochbergstr. 3 , Prechtoldorf-Rakousko |
Jméno | Ing. Ján Smetana |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 1.7.1974 do 10.6.1975 |
Adresa | Železničná ul. 34 , Povážská Bystrica |
Jméno | Alois Doležal |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 9.6.1971 do 1.7.1974 |
Adresa | Ul. 28. pluku 58 , Praha lO |
Jméno | Jaroslav Jurásek |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 6.12.1968 do 9.6.1971 |
Adresa | Kremličkova , Praha 4 |
Jméno | JUDr. Josef Horák |
---|---|
Funkce | člen správní rady a ředitel |
Ve funkci | od 4.1.1964 do 12.5.1969 |
Adresa | Londýnská 672/20, 12000 Praha |
Jméno | Ing. Vilém Křikava |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 3.9.1955 do 12.5.1969 |
Adresa | Na Poříčním právu 1914/6, 12800 Praha |
Jméno | Karel Svoboda |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 22.10.1947 do 6.12.1968 |
Adresa | Resslova 600/35, 50002 Hradec Králové |
Jméno | JUDr. Josef Nepraš |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 9.2.1953 do 4.1.1964 |
Adresa | Čerchovská ul. 6 , Praha XII |
Jméno | Karel Měchura |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 8.6.1953 do 3.9.1955 |
Adresa | V závětří 385/8, 17000 Praha |
Jméno | Bedřich Kovář |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 24.5.1937 do 8.6.1953 |
Adresa | Karlovo nám. č.30 , Praha II |
Jméno | Dr. Josef Nepraš |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 3.11.1932 do 9.2.1953 |
Adresa | , . |
Jméno | Ferdinand Mašek |
---|---|
Funkce | místopředseda správní rady |
Ve funkci | od 9.7.1938 do 16.11.1951 |
Adresa | Nábřeží Legií č. 29 , Praha - Smíchov |
Jméno | JUDr. Emil Stodola |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 3.6.1946 do 7.2.1951 |
Adresa | Goethova ul. 6 , Bratislava |
Jméno | Harald Hamberg |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 17.7.1942 do 28.5.1949 |
Adresa | Lyckans Väg 2 , Göteborg |
Jméno | Vladimír Vaněk |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 22.10.1947 do 12.5.1949 |
Adresa | Slunná 27 , Praha-Střešovice |
Jméno | Inž. Ladislav Novák |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 3.11.1932 do 22.10.1947 |
Adresa | , . |
Jméno | dipl.ing. Alex Stenberg |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 25.6.1942 do 14.1.1946 |
Adresa | Berlínská tř. l7 , Praha II |
Jméno | Uno Forsberg |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 9.7.1938 do 9.5.1941 |
Adresa | , . |
Jméno | Dr. Otakar Grössl |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 24.5.1937 do 9.5.1941 |
Adresa | Ul.národní obrany 826 , Praha-Bubeneč |
Jméno | JUDr. Eduard Schwarz |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 6.3.1931 do 13.3.1939 |
Adresa | Havlíčkovo nám č. 27 , Praha II. |
Jméno | Uno Forsberg |
---|---|
Funkce | místopřed.správní rady |
Ve funkci | od 4.7.1934 do 9.7.1938 |
Adresa | , . |
Jméno | Dr. Otakar Grössl |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 3.11.1932 do 24.5.1937 |
Adresa | , . |
Jméno | Harald Hamberg |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 3.11.1932 do 4.5.1936 |
Adresa | , . |
Jméno | Ralf Josephson |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 3.11.1932 do 3.1.1936 |
Adresa | , . |
Jméno | Ferdinand Mašek |
---|---|
Funkce | ředitel |
Ve funkci | od 6.3.1931 do 3.1.1936 |
Adresa | Nábřeží legií č. 29 , Praha -Smíchov |
Jméno | Bedřich Kovář-Obchodník |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 4.7.1934 do 3.1.1936 |
Adresa | Karlovo nám. č. 30 , Praha II |
Jméno | Björn G.Prytz |
---|---|
Funkce | místopředseda správní rady |
Ve funkci | od 6.3.1931 do 4.7.1934 |
Adresa | , .. |
Jméno | Uno Forsberg |
---|---|
Funkce | generální ředitel |
Ve funkci | od 6.3.1931 do 4.7.1934 |
Adresa | , .. |
Jméno | Ladislav Novák |
---|---|
Funkce | poslanec |
Ve funkci | od 6.3.1931 do 3.11.1932 |
Adresa | Na Florenci čp. lO20 , Praha II |
Jméno | Jindřich Bělohříbek |
---|---|
Funkce | předsedá správ.rady |
Ve funkci | od 6.3.1931 do 3.11.1932 |
Adresa | , Praha |
Jméno | Harald Hamberg |
---|---|
Funkce | ředitel |
Ve funkci | od 6.3.1931 do 26.1.1932 |
Adresa | Masarykovo nábř. 20 , Praha I |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Kozelský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Karel Vinš |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Antonín Vlček |
Výpis dat pro firmu SKF CZ, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.