Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SKF CZ, a.s., která sídlí v obci Praha 7 a bylo jí přiděleno IČO 00006548.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Československá továrna na výrobu kuličkových ložisek SKF akciová společnost se sídlem v obci Praha 7 byla založena v roce 1931. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Soud: | Městský soud v Praze | 6. 3. 1931 |
---|---|---|
Spisová značka: | BXX 80 | |
IČO: | 00006548 | |
Obchodní firma: | SKF CZ, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 6.3.1931 |
Datum vzniku: | 6.3.1931 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 | 27.8.2014 - 19.3.2018 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 27.8.2014 - 19.3.2018 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech | 6.1.2014 | |
Splaceno 43,000.000,-Kč na základní jmění společnosti. | 8.10.1996 | |
Notářským zápisem ze dne 26.10.1993 byly přijaty nové stano- vy společnosti se změnou obchodního jména společnosti. | 31.3.1994 - 21.2.1996 | |
Usnesením mimořádného zasedání valného shromáždění firmy Kuličková ložiska SKF a.s. konané dne 25.5.l989 v Praze. Po mezinárodní styk je název: SKF Czechoslovakia | 3.7.1989 - 21.2.1996 | |
Zapisuje se povolení k zahraničně obchodní činnosti v rozsahu dopisu ministerstva zahraničního obchodu čj. 50l.533/49-V/4-Vi ze dne 8.2.1949. | 8.8.1980 - 21.2.1996 | |
Sídlo vedlejšího závodu nyní: Bratislava, Palackého 8 | 1.7.1974 - 21.2.1996 | |
Společnost se zakládá nyní na změněných stanovách usnesených valnou hromadou akcionářů, konanou dne 25.dubna l947 a schválených výnosem ministerstva vnitřního obchodu ze dne 4.6.l947, čj. II/4-lO6.l22/47 Podle těchto změněných stanov: Firma zní nyní jen česky. | 11.7.1947 - 21.2.1996 | |
Sídlo odštěpného závodu je Bratislava, Stalinovo nám.č.l5 | 26.8.1946 - 1.7.1974 | |
Společnost zakládá se nyní také na stanovách změněných usnesením řádné valné hromady ze dne l2. června l936. Tato změna schválena byla výnosem ministerstva vnitra | 20.7.1936 - 11.7.1947 | |
Členové správní rady: Harold Hamberg a Ferdinand Mašek jsou řediteli společnosti "Československá továrna na výrobu kuličkových ložisek SKF akciová společnost v Praze." | 23.6.1931 - 31.3.1994 | |
Společnost zakládá se na usnesení ustavující vlané hromady ze dne l6l2.l926 a na povolení min. vnitra ze dne 27.ll.l926 čj. 76640/ 26-l7 a dále na stanovách na kterých se usnesla mimořádná valná hromada ze dne 7.l2.l929 a zmocněna k tomu správní rada ze dne 24.9.l93O schválených výnosem min. vnitra ze dne 25.ll.l930 čj. 76439/l930/l5 . Doba trvání společnosti není časově omezena. | 6.3.1931 - 6.3.1931 | |
znění firmy německy: Čechoslowakische Kugellagerfabrik SKF Aktiengesellschaft. | 6.3.1931 - 21.2.1996 | |
Společnost zakládá se na usnesení ustavující valné hromady hromady ze dne l6.l2.l962 a na povolení min. vnitra ze dne 27.ll.l926 čj. 76640/26-l7 a dále na stanovách na kterých se usnesla mimořádná valná hromada ze dne 7.l2.l929 a zmocněna k tomu správní rada ze dne 24.9.l930 schválených výnosem min. vnitra ze dne 25.ll.l930 čj. 76439/l930/l5. Doba trvání společnosti není časově omezena. | 6.3.1931 - 11.7.1947 | |
Představenstvo společnosti jest správní rada, která se stává nejméně s 3 a nejvíce 9 členů. | 6.3.1931 - 21.2.1996 | |
Vyhlášky uveřejňují se v Úředním listě Československé republiky. | 6.3.1931 - 21.2.1996 |
IČO: | 00006548 |
---|---|
Obchodní firma: | SKF CZ, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 1973 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 3 |
IČO: | 00006548 |
---|---|
Firma: | SKF CZ, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 1. 1. 1973 |
Výpis dat pro firmu SKF CZ, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.