Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Moravské železárny, a.s., která sídlí v obci Olomouc a bylo jí přiděleno IČO 47674865.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Moravské železárny, a.s. se sídlem v obci Olomouc byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Galvanizérství, smaltérství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství , Obráběčství , Slévárenství, modelářství , Kovářství, podkovářství .Jméno | Ing. Peter Varga |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2021 |
Adresa | Bratislavská 6465/10 , 08001 Prešov |
Jméno | JUDr. Miloš Hnat |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.5.2021 |
Adresa | 93 , 09042 Radoma |
Jméno | Mgr. Martin Michelčík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.7.2016 do 28.5.2021 |
Adresa | Tatranská Lomnica 297 , 05960 Tatranská Lomnica |
Jméno | Ing. Peter Varga |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.8.2016 do 27.5.2021 |
Adresa | Bratislavská 6465/10 , 08001 Prešov |
Jméno | Mgr. Adrián Lukáč |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.7.2016 do 27.8.2016 |
Adresa | Na Rúrkach 6203/50 , 08001 Prešov |
Jméno | Richard Bartoš |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2014 do 20.7.2016 |
Adresa | Humenská 332/31 , 04011 Košice |
Jméno | Adrián Lukáč |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.8.2014 do 20.7.2016 |
Adresa | Na Rúrkach 6203/50 , 08001 Prešov |
Jméno | Richard Vaško |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2014 do 4.11.2014 |
Adresa | Šidlovská 10A , 08001 Prešov |
Jméno | Adrián Lukáč |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2014 do 13.8.2014 |
Adresa | Na Rúrkach 6203/50 , 08001 Prešov |
Jméno | Richard Bartoš |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.2.2012 do 26.7.2014 |
Adresa | , Košice, Humenská 31, 04011 |
Jméno | Ing. Alan Kačinetz |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.2.2012 do 26.7.2014 |
Adresa | Na Topolce 917/22, 14000 Praha |
Jméno | Mgr. Michael Bártek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.2.2012 do 26.7.2014 |
Adresa | Zahradníkova 824/28, 60200 Brno |
Jméno | Ing. Alan Kačinetz |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.9.2005 do 27.2.2012 |
Adresa | Na Topolce 917/22, 14000 Praha 4 |
Jméno | Richard Bartoš |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 29.9.2005 do 27.2.2012 |
Adresa | Humenská 31, 04011 Košice |
Jméno | Mgr. Michael Bártek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.9.2005 do 27.2.2012 |
Adresa | Zahradníkova 28, 60200 Brno |
Jméno | Ing. Čeněk Merta |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.8.2004 do 29.9.2005 |
Adresa | 467, 73947 Kozlovice |
Jméno | Ing. Ladislav Torčík |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 24.8.2004 do 29.9.2005 |
Adresa | Wolkerova 1593, 73801 Frýdek |
Jméno | Ing. Jaromír Parobek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.4.2005 do 29.9.2005 |
Adresa | Vrchlického 2562/11, Kroměříž |
Jméno | Ing. Milan Potyš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.8.2004 do 7.4.2005 |
Adresa | Vrázova 1957/28, 70300 Ostrava 3 |
Jméno | Ing. Tomáš Endl |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.7.1995 do 24.8.2004 |
Adresa | Pod kostelem 1, Olomouc, část Slavonín |
Jméno | Ing. Jaromír Parobek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.12.1998 do 24.8.2004 |
Adresa | Vrchlického 2562, 76701 Kroměříž |
Jméno | Ing. Jan Slunský |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 10.5.2001 do 24.8.2004 |
Adresa | Trusovická 650, 78314 Bohuňovice |
Jméno | Ing. Vladimír Ohlídal Csc. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.12.2003 do 24.8.2004 |
Adresa | Dudíkova 440, 66441 Rajhrad |
Jméno | Ing. Jiří Tydlačka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.12.2003 do 24.8.2004 |
Adresa | Horní náměstí 27, 77200 Olomouc |
Jméno | Iveta Havlíková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.6.2000 do 4.12.2003 |
Adresa | Meliorační 434, 25062 Horoměřice |
Jméno | Ing. Josef Vysloužil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.5.2001 do 4.12.2003 |
Adresa | Výmol 347, 78314 Bohuňovice |
Jméno | Ing. Jan Slunský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.7.1995 do 10.5.2001 |
Adresa | Trusovická 650, Bohuňovice |
Jméno | Ing. Josef Vysloužil |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 20.7.1995 do 10.5.2001 |
Adresa | Výmol 347, Bohuňovice |
Jméno | Ing. František Nebeský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.11.1996 do 15.6.2000 |
Adresa | Fričova 1240/97, 26301 Dobříš |
Jméno | Dr. Václav Pudil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.9.1999 do 15.6.2000 |
Adresa | Pšenčíkova 678, Praha 4 |
Jméno | Ing. Jaroslav Kopper |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.11.1999 do 15.6.2000 |
Adresa | Zvoncovitá 1974, 15500 Praha 5 |
Jméno | Ing. Dalibor Hájek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.10.1995 do 1.9.1999 |
Adresa | Povelská 36, Olomouc-Nemilany |
Jméno | Bc. Jiří Nosál |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.11.1996 do 19.4.1999 |
Adresa | Skořepka 7/422, 11000 Praha 1 |
Jméno | Ing. Stanislav Bartoň |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.10.1996 do 16.12.1998 |
Adresa | Třebízského 661, 78401 Litovel |
Jméno | Ing. Stanislav Ryška |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.10.1996 do 26.11.1996 |
Adresa | Lubina 59, 74221 Kopřivnice |
Jméno | Ing. Jiří Maixner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.10.1996 do 26.11.1996 |
Adresa | Pouchovská 354, 50000 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Vladimír Kovář |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.10.1995 do 15.10.1996 |
Adresa | U Školek 962, Litomyšl |
Jméno | PhDr. Jana Zárubová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1994 do 20.7.1995 |
Adresa | Jungmannova 1, Olomouc |
Jméno | Ing. Stanislav Bartoň |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1994 do 20.7.1995 |
Adresa | Třebízského 661, Litovel |
Jméno | Ing. Josef Vysloužil |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.3.1994 do 20.7.1995 |
Adresa | Výmol 347, Bohuňovice |
Jméno | Ing. Petr Mach |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.3.1994 do 20.7.1995 |
Adresa | Družstevní 254, Třemošnice |
Jméno | Ing. Tomáš Endl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.4.1995 do 20.7.1995 |
Adresa | Pod kostelem 1, Olomouc, část Slavonín |
Jméno | Ing. Zdeněk Herzán |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1994 do 11.4.1995 |
Adresa | Werichova 29, Olomouc |
Jméno | Ing. Josef Vysloužil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1994 do 1.3.1994 |
Adresa | Výmol 347, Bohuňovice |
Jméno | Ing. Petr Mach |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1994 do 1.3.1994 |
Adresa | Družstevní 251, Třemošnice |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Martin Michelčík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Peter Varga |
Výpis dat pro firmu Moravské železárny, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.