Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MONET+,a.s., která sídlí v obci Zlín a bylo jí přiděleno IČO 26217783.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MONET+,a.s. se sídlem v obci Zlín byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Petr Netočný |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | Jetelová 676, 76314 Zlín |
Jméno | Ing. Břetislav Endrys |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 16.8.2023 |
Adresa | Lesní čtvrť I 6927, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Jan Vavrys |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 16.8.2023 |
Adresa | Hrazanská 932, 76326 Luhačovice |
Jméno | Ing. Zdeněk Janda |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 16.8.2023 do 11.9.2024 |
Adresa | Zahradní 327, 25064 Měšice |
Jméno | Ing. Břetislav Endrys |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.8.2023 do 16.8.2023 |
Adresa | Lesní čtvrť I 6927, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Zdeněk Janda |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.8.2023 do 16.8.2023 |
Adresa | Zahradní 327, 25064 Měšice |
Jméno | Ing. Jan Vavrys |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.8.2023 do 16.8.2023 |
Adresa | Hrazanská 932, 76326 Luhačovice |
Jméno | Ing. Zdeněk Janda |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 5.8.2020 do 10.8.2023 |
Adresa | Zahradní 327, 25064 Měšice |
Jméno | Ing. Jan Vavrys |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2020 do 10.8.2023 |
Adresa | Hrazanská 932, 76326 Luhačovice |
Jméno | Ing. Břetislav Endrys |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2020 do 10.8.2023 |
Adresa | Lesní čtvrť I 6927, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Zdeněk Janda |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2020 do 5.8.2020 |
Adresa | Zahradní 327, 25064 Měšice |
Jméno | Ing. Zdeněk Janda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2017 do 29.7.2020 |
Adresa | Zahradní 327, 25064 Měšice |
Jméno | Ing. Břetislav Endrys |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2017 do 29.7.2020 |
Adresa | Lesní čtvrť I 6927, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Jan Vavrys |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.4.2018 do 29.7.2020 |
Adresa | Hrazanská 932, 76326 Luhačovice |
Jméno | Ing Milan Šimek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2017 do 20.4.2018 |
Adresa | Prostřední 2652, 76001 Zlín |
Jméno | Ing Zdeněk Janda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.8.2014 do 27.7.2017 |
Adresa | Zahradní 327, 25064 Měšice |
Jméno | Ing. Břetislav Endrys |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.9.2015 do 27.7.2017 |
Adresa | Lesní čtvrť I 6927, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Milan Šimek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.9.2015 do 27.7.2017 |
Adresa | Prostřední 2652, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Břetislav Endrys |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.4.2014 do 19.9.2015 |
Adresa | Lesní čtvrť I 6927, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Milan Šimek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.9.2014 do 19.9.2015 |
Adresa | Prostřední 2652, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Milan Šimek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.6.2012 do 2.9.2014 |
Adresa | Prostřední 2652, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Miroslav Janda |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 19.6.2012 do 6.6.2014 |
Adresa | Jahodová 450, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Břetislav Endrys |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.6.2012 do 24.4.2014 |
Adresa | Lesní čtvrť I 3541, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Miroslav Janda |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 18.6.2012 do 19.6.2012 |
Adresa | Jahodová 450, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Břetislav Endrys |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.6.2012 do 19.6.2012 |
Adresa | Lesní čtvrť I 3541, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Miroslav Janda |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.6.2012 do 18.6.2012 |
Adresa | Jahodová 450, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Břetislav Endrys |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.6.2012 do 18.6.2012 |
Adresa | Lesní čtvrť I 3541, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Miroslav Janda |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.6.2012 do 15.6.2012 |
Adresa | Stráně 450, Zlín, Mladcová |
Jméno | Ing. Břetislav Endrys |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.6.2000 do 15.6.2012 |
Adresa | Lesní čtvrť , Zlín |
Jméno | Ing. Miroslav Janda |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 30.6.2000 do 15.6.2012 |
Adresa | Jahodová 450, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Milan Šimek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.1.2007 do 15.6.2012 |
Adresa | Prostřední 2652, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Pavel Hendrych |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.6.2000 do 9.1.2007 |
Adresa | Budovatelská 4817, 76005 Zlín |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Vavrys |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Petr Netočný |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Břetislav Endrys |
Výpis dat pro firmu MONET+,a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.