Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MONET+,a.s., která sídlí v obci Zlín a bylo jí přiděleno IČO 26217783.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MONET+,a.s. se sídlem v obci Zlín byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 6. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3351 | |
IČO: | 26217783 | |
Obchodní firma: | MONET+,a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 30.6.2000 |
Datum vzniku: | 30.6.2000 | |
V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti AHEAD iTec, s.r.o., se sídlem Za Dvorem 505, Štípa, 763 14 Zlín, IČ: 29359058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74993 (dále jen společnost AHEAD iTec, s.r.o.), jako zanikající společnosti, a obchodní společnosti MONET+,a.s., se sídlem se sídlem Za Dvorem 505, Štípa, 763 14 Zlín, IČ: 26217783, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3351 (dále jen společnost MONET+,a.s.), jako nástupnické společnosti, podle projektu fúze sloučením ze dne 27.9.2023, došlo ke sloučení společnosti AHEAD iTec, s.r.o. a společnosti MONET+,a.s., přičemž zanikající společnost AHEAD iTec, s.r.o. zanikla bez likvidace a její jmění přešlo na nástupnickou společnost MONET+,a.s. | 1.12.2023 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 2.9.2014 - 19.9.2015 | |
Společnost se řídí stanovami, přijatými řádnou valnou hromadou dne 12.5.2014. | 6.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 6.6.2014 - 2.9.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 6.6.2014 - 19.9.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 6.6.2014 | |
Společnost se řídí stanovami, přijatými řádnou valnou hromadou dne 1.11.2006. | 9.1.2007 - 6.6.2014 | |
Společnost se řídí stanovami, přijatými řádnou valnou hromadou dne 22.06.2001, včetně změn stanov, schválených řádnou valnou hromadou dne 18.06.2003 a dne 13.10.2005. | 22.11.2005 - 9.1.2007 | |
Společnost se řídí stanovami, přijatými řádnou valnou hromadou dne 22.06.2001, včetně změn stanov, schválených řádnou valnou hromadou dne 18.06.2003. | 3.1.2004 - 22.11.2005 | |
Společnost se řídí stanovami, přijatými řádnou valnou hromadou dne 22.6.2001. | 22.10.2001 - 3.1.2004 | |
Společnost vznikla rozhodnutím obchodní společnosti MONET+,s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Štípa 365, IČO 46 97 20 13 o dobrovolném zrušení a přeměně na akciovou společnost. | 30.6.2000 |
IČO: | 26217783 |
---|---|
Obchodní firma: | MONET+,a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 30. 6. 2000 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 2 |
IČO: | 26217783 |
---|---|
Firma: | MONET+,a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | 250 - 499 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 6. 2000 |
Výpis dat pro firmu MONET+,a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.