Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LESY RUDA a.s. "v likvidaci", která sídlí v obci Ruda nad Moravou a bylo jí přiděleno IČO 47151234.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Lesy Ruda a.s. se sídlem v obci Ruda nad Moravou byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech , Opravy silničních vozidel , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Pokrývačství, tesařství , Truhlářství, podlahářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Antonín Ptáček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2013 |
Adresa | Linhartova 20, 78963 Ruda nad Moravou |
Jméno | Jan Ondráček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2013 |
Adresa | Leštinská 968/9, 78901 Zábřeh |
Jméno | Miroslava Švestková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2013 |
Adresa | Dobrovského 1911/39, 78701 Šumperk |
Jméno | Antonín Ptáček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 6.11.2012 do 22.8.2013 |
Adresa | Linhartova 20, 78963 Ruda nad Moravou |
Jméno | Martin Matěj |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.11.2012 do 22.8.2013 |
Adresa | Pod hájovnou 2683/6, 78701 Šumperk |
Jméno | Jan Ondráček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.3.2013 do 22.8.2013 |
Adresa | Leštinská 968/9, 78901 Zábřeh |
Jméno | Michal Hlavsa |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.11.2012 do 20.3.2013 |
Adresa | Krapkova 956/4, 78701 Šumperk |
Jméno | Ing. Bohumil Fučík |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.4.2006 do 6.11.2012 |
Adresa | Bohdíkovská 3147/20, 78701 Šumperk |
Jméno | Ing. Libor Kaláb |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.4.2006 do 6.11.2012 |
Adresa | Zahradní 221, 78833 Hanušovice |
Jméno | Vladimír Dub |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 10.4.2006 do 6.11.2012 |
Adresa | 144, 78963 Ruda nad Moravou |
Jméno | Ing. Libor Kaláb |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.12.2001 do 10.4.2006 |
Adresa | Zahradní 221, 78833 Hanušovice |
Jméno | Vladimír Dub |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.12.2001 do 10.4.2006 |
Adresa | 144, 78963 Ruda nad Moravou |
Jméno | Ing. Bohumil Fučík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.6.1992 do 10.4.2006 |
Adresa | Gen. Svobody 42/14, 78701 Šumperk |
Jméno | Ing. Libor Kaláb |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.9.1993 do 28.12.2001 |
Adresa | Zahradní , Hanušovice |
Jméno | Vladimír Dub |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.9.1993 do 28.12.2001 |
Adresa | 144, 78963 Ruda nad Moravou |
Jméno | Ing. Libor Kaláb |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.6.1992 do 28.9.1993 |
Adresa | 230, 78964 Bohdíkov |
Jméno | Vladimír Dub |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.6.1992 do 28.9.1993 |
Adresa | , Hoštice |
Člen statutárního orgánu: | Antonín Ptáček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miroslava Švestková |
Člen statutárního orgánu: | Jan Ondráček |
Výpis dat pro firmu LESY RUDA a.s. "v likvidaci" obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.