Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LESY RUDA a.s. "v likvidaci", která sídlí v obci Ruda nad Moravou a bylo jí přiděleno IČO 47151234.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Lesy Ruda a.s. se sídlem v obci Ruda nad Moravou byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech , Opravy silničních vozidel , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Pokrývačství, tesařství , Truhlářství, podlahářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 6. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 479 | |
IČO: | 47151234 | |
Obchodní firma: | Lesy Ruda a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 29.6.1992 |
Datum vzniku: | 29.6.1992 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 12. 7. 2023 č.j. 30 Cm 26/2023 - 65, které nabylo právní moci ve výroku I. dne 17. 7. 2023 a ve výrocích II. - IV. dne 2. 8. 2023, byl jmenován likvidátor | 16.8.2023 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 11. 2022 č.j. KSOS 37 INS 4694/2015-B-82, které nabylo právní moci ve výroku I. dne 10. 12. 2022 a ve výroku II. dne 14. 11. 2022, byl konkurs prohlášený na majetek dlužníka LESY RUDA a.s. dle ust. § 308 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona zrušen po splnění rozvrhového usnesení a jelikož po skončení insolvenčního řízení byl ve společnosti zjištěn majetek, došlo ke zrušení společnosti s likvidací dle § 173 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. | 14.4.2023 | |
Rozhodnutím náhradní valné hromady dne 12.7.2013 bylo rozhodnuto o zrušení rozhodnutí ze dne 2.3.2012 o zrušení společnosti s likvidací, a to s účinností k 31.7.2013 | 22.8.2013 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím valné hromady dne 2.3.2012 byla společnost ke dni 2.3.2012 zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 13.3.2012 | |
Akcie: 44 008 ks akcií na majitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty, veřejně neobchodovatelných, v zaknihované podobě. | 16.5.1995 - 12.3.1998 | |
Akcie: 44 008 akcií na majitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů. | 1.2.1994 - 16.5.1995 | |
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/91 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. | 29.6.1992 | |
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 36 531 000,- Kčs /slovy: třicetšestmilionůpětsettřicetjednatisíckorunčeskoslovenských/ a je rozděleno na 36 531 akcií na jméno po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty. | 29.6.1992 - 28.9.1993 | |
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buť společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. | 29.6.1992 - 16.5.1995 | |
Dozorčí rada: Eduard Wittmann, bytem Ruda na Moravě, Hrabenov 153 Antonín Matějíček, bytem Nový Malín 502 Mojmír Rudolf, bytem Velké Losiny 396 | 29.6.1992 - 28.9.1993 |
IČO: | 47151234 |
---|---|
Obchodní firma: | LESY RUDA a.s. "v likvidaci" |
Právní forma: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 1. 7. 1992 |
Celkový počet živností: | 24 |
Aktivních živností: | 6 |
IČO: | 47151234 |
---|---|
Firma: | LESY RUDA a.s. "v likvidaci" |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Ruda nad Moravou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 7. 1992 |
Výpis dat pro firmu LESY RUDA a.s. "v likvidaci" obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.