Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BD Tech a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25060198.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BD Tech s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jan Kozák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.12.2021 |
Adresa | 42, 25001 Dřevčice |
Jméno | Ing. Jan Kozák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2020 do 11.12.2021 |
Adresa | Opočenská 1392, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Jméno | Ing. Tomáš Baloun |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.8.2019 do 1.7.2020 |
Adresa | Trojská 294/83, 18200 Praha |
Jméno | Ing. Jan Kozák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.8.2019 do 1.7.2020 |
Adresa | Opočenská 1392, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Jméno | ing. Antonín Weishaupt |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.1.2018 do 7.8.2019 |
Adresa | Stojická 923/14, 19017 Praha |
Jméno | JUDr. Ladislav Bednář |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 31.7.2013 do 7.8.2019 |
Adresa | Stojická 833/3, 19017 Praha |
Jméno | ing. Jaroslav Řimnáč |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.9.2016 do 7.8.2019 |
Adresa | Přední 647/3, 16100 Praha |
Jméno | ing. Jiří Sopoušek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.9.2016 do 7.8.2019 |
Adresa | Boudova 615, 15531 Praha |
Jméno | ing. Antonín Weishaupt |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.8.2015 do 31.1.2018 |
Adresa | Moravanská 470, 19017 Praha |
Jméno | ing. Antonín Weishaupt |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.8.2015 do 31.1.2018 |
Adresa | Moravanská 470, 19017 Praha |
Jméno | Ing. Jaroslav Řimnáč |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.4.2011 do 21.9.2016 |
Adresa | Přední 647/3, 16100 Praha 6 |
Jméno | Ing. Jiří Sopoušek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.4.2011 do 21.9.2016 |
Adresa | Boudova 615, 15531 Praha 5 |
Jméno | ing. Antonín Weishaupt |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.4.2011 do 12.8.2015 |
Adresa | Moravanská 470, 19017 Praha 9 |
Jméno | JUDr. Ladislav Bednář |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 12.6.2012 do 31.7.2013 |
Adresa | Stojická 833, 19000 Praha 9 |
Jméno | JUDr. Ladislav Bednář |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.6.1996 do 12.6.2012 |
Adresa | Lohenická 455, Praha 9 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Kozák |
---|
Výpis dat pro firmu BD Tech a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.