Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZEVYP, spol. s r.o., která sídlí v obci Kladruby a bylo jí přiděleno IČO 18251455.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ZEVYP, spol. s r.o. se sídlem v obci Kladruby byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Řeznictví a uzenářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí .Jméno | Ing. Jiří Flandera |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.6.2018 |
Adresa | Mánesova 1916/82, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing. Radek Jurčík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 27.6.2019 |
Adresa | 5, 34802 Bor |
Jméno | Dip.-Ing. Max Pasquali |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.2.2012 do 27.6.2019 |
Adresa | Wattmanngasse 34, 1130 Vídeň |
Jméno | Stanislav Eberl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.1.2017 do 25.6.2018 |
Adresa | Sokolská 1382, 34901 Stříbro |
Jméno | Stanislav Eberl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.1.2017 do 25.6.2018 |
Adresa | Sokolská 1382, 34901 Stříbro |
Jméno | Stanislav Eberl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.3.2010 do 28.1.2017 |
Adresa | Sokolská 1382, 34901 Stříbro |
Jméno | Stanislav Eberl |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.5.1999 do 8.3.2010 |
Adresa | Sokolská 1382, Stříbro |
Jméno | Stanislav Eberl |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.7.2006 do 9.12.2009 |
Adresa | Zahradní 942, 34901 Stříbro |
Jméno | Milan Lipchavský |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 12.10.2000 do 23.5.2002 |
Adresa | Benešovice 4, Stříbro |
Jméno | Josef Kopecký |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.4.1996 do 12.10.2000 |
Adresa | Milíkov 16, Stříbro |
Jméno | Stanislav Eberl |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.4.1996 do 19.5.1999 |
Adresa | Zahradní 942, Stříbro |
Jméno | Josef Kopecký |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.11.1992 do 24.4.1996 |
Adresa | Milíkov 16, Stříbro |
Jméno | Stanislav Eberl |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.11.1992 do 24.4.1996 |
Adresa | Zahradní 942, Stříbro |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Flandera |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radek Jurčík |
Výpis dat pro firmu ZEVYP, spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.