Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělské obchodní družstvo "^ Jizerka"^, která sídlí v obci Víchová nad Jizerou a bylo jí přiděleno IČO 60112662.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Zemědělské obchodní družstvo " Jizerka" se sídlem v obci Víchová nad Jizerou byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Obráběčství , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí .Jméno | Pavel Fišera |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.8.2023 |
Adresa | 96, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | Vladimír Fišera |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 11.8.2023 |
Adresa | 222, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | Jiří Vrána |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.8.2023 |
Adresa | 72, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | Vladimír Fišera |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 5.12.2018 do 11.8.2023 |
Adresa | 222, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | Bohuslav Veselý |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 5.12.2018 do 11.8.2023 |
Adresa | 79, 51301 Háje nad Jizerou |
Jméno | Jiří Vrána |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.3.2022 do 11.8.2023 |
Adresa | 72, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | Jiří Hrubý |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 5.12.2018 do 2.3.2022 |
Adresa | 155, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | Vladimír Fišera |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 30.7.2014 do 5.12.2018 |
Adresa | 222, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | Jiří Hrubý |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.7.2014 do 5.12.2018 |
Adresa | 155, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | Bohuslav Veselý |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.7.2014 do 5.12.2018 |
Adresa | 79, 51301 Háje nad Jizerou |
Jméno | Jiří Hrubý |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.11.1994 do 30.7.2014 |
Adresa | 88, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | Jaromír Tuláček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.11.1994 do 30.7.2014 |
Adresa | 84, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | Ladislav Zelinka |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.2.1999 do 30.7.2014 |
Adresa | 60, 51241 Víchová n.J. |
Jméno | Bohuslav Veselý |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 17.4.2003 do 30.7.2014 |
Adresa | 79, 51301 Dolní Sytová |
Jméno | Pavel Fišera |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.1.2009 do 30.7.2014 |
Adresa | 96, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | Jiří Janata |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 17.4.2003 do 24.1.2009 |
Adresa | 230, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | ing. Zbyněk Hrubec |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.11.1994 do 17.4.2003 |
Adresa | 86, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | Bohuslav Veselý |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.2.1999 do 17.4.2003 |
Adresa | 79, 51301 Dolní Sytová |
Jméno | Jaromír Tuláček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.4.1994 do 22.11.1994 |
Adresa | čp. 84, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | Jiří Hrubý |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.4.1994 do 22.11.1994 |
Adresa | 88, 51241 Víchová nad Jizerou |
Jméno | Ing. Zbyněk Hrubec |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.4.1994 do 22.11.1994 |
Adresa | čp.86, 51241 Víchová nad Jizerou |
Člen statutárního orgánu: | Bohuslav Veselý |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Hrubý |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Fišera |
Výpis dat pro firmu Zemědělské obchodní družstvo "^ Jizerka"^ obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.