Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělské družstvo Žižkovo Pole, která sídlí v obci Žižkovo Pole a bylo jí přiděleno IČO 00123269.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Zemědělské družstvo Žižkovo Pole se sídlem v obci Žižkovo Pole byla založena v roce 1961. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Pavel Ronovský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 8, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Luděk Paul |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 27, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Miroslav Prokeš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 35, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Stanislav Holas |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 45, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Ivana Hošková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 20, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Miroslav Prokeš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 9.8.2018 do 19.7.2023 |
Adresa | 35, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Vlastimil Antl |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 9.8.2018 do 19.7.2023 |
Adresa | 21, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Stanislav Holas |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 9.8.2018 do 19.7.2023 |
Adresa | 45, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Luděk Paul |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 9.8.2018 do 19.7.2023 |
Adresa | 27, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Pavel Ronovský |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.8.2018 do 19.7.2023 |
Adresa | 8, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Pavel Ronovský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.9.2014 do 9.8.2018 |
Adresa | 8, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Luděk Paul |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 20.9.2014 do 9.8.2018 |
Adresa | 27, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Vlastimil Antl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.9.2014 do 9.8.2018 |
Adresa | 21, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Stanislav Holas |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.9.2014 do 9.8.2018 |
Adresa | 45, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Miroslav Prokeš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.9.2014 do 9.8.2018 |
Adresa | 35, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Vlastimil Antl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.2.2010 do 20.9.2014 |
Adresa | 21, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Stanislav Holas |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.2.2010 do 20.9.2014 |
Adresa | 45, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Miroslav Prokeš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.2.2010 do 20.9.2014 |
Adresa | 35, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Luděk Paul |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.2.2010 do 20.9.2014 |
Adresa | 27, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Pavel Ronovský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.2.2010 do 20.9.2014 |
Adresa | 8, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Vojtěch Klement |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.3.1993 do 23.2.2010 |
Adresa | 23, Žižkovo Pole |
Jméno | František Šteidl |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 24.3.1993 do 23.2.2010 |
Adresa | 1, Macourov |
Jméno | Miroslav Prokeš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.7.1998 do 23.2.2010 |
Adresa | 35, Žižkovo Pole |
Jméno | Luděk Paul |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 6.11.2001 do 23.2.2010 |
Adresa | 27, Žižkovo Pole |
Jméno | Jiří Šrámek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 6.11.2001 do 23.2.2010 |
Adresa | 101, Žižkovo Pole |
Jméno | Pavel Ronovský |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 2.12.2004 do 23.2.2010 |
Adresa | 8, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Stanislav Holas |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 2.12.2004 do 23.2.2010 |
Adresa | 45, 58222 Žižkovo Pole |
Jméno | Marie Ronovská |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.3.1993 do 2.12.2004 |
Adresa | 13, Žižkovo Pole |
Jméno | Miroslav Křesťan |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 19.2.1997 do 2.12.2004 |
Adresa | 7, Žižkovo pole |
Jméno | Milan Pátek |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 28.7.1998 do 6.11.2001 |
Adresa | 128, Žižkovo Pole |
Jméno | Luděk Paul |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 28.7.1998 do 6.11.2001 |
Adresa | 27, Žižkovo Pole |
Jméno | Jaroslav Kárník |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 24.3.1993 do 28.7.1998 |
Adresa | 64, Žižkovo Pole |
Jméno | Jan Musil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.1995 do 28.7.1998 |
Adresa | 14, Žižkovo Pole |
Jméno | Milan Pátek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.1995 do 28.7.1998 |
Adresa | 128, Žižkovo Pole |
Jméno | Ladislav Pátek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.7.1994 do 19.2.1997 |
Adresa | 90, Žižkovo Pole |
Jméno | Jaromír Němec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.3.1993 do 25.4.1995 |
Adresa | 1, Žižkovo Pole |
Jméno | Ladislav Ronovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.3.1993 do 25.4.1995 |
Adresa | 104, Žižkovo Pole |
Jméno | Rudolf Peřina |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.3.1993 do 15.7.1994 |
Adresa | 2, Žižkovo Pole |
Jméno | František Štejdl |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 10.4.1961 do 24.3.1993 |
Adresa | Mocourov 1, Žižkovo Pole |
Jméno | Jaroslav Servít |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 10.4.1961 do 24.3.1993 |
Adresa | Tržiště 585, Přibyslav |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Ronovský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Stanislav Holas |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Prokeš |
Člen statutárního orgánu: | Luděk Paul |
Člen statutárního orgánu: | Ivana Hošková |
Výpis dat pro firmu Zemědělské družstvo Žižkovo Pole obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.