Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělské družstvo "Vysočina" Želiv, která sídlí v obci Želiv a bylo jí přiděleno IČO 00112062.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Jednotné zemědělské družstvo "Vysočina" se sídlem v Želivě se sídlem v obci Želiv byla založena v roce 1976. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Hostinská činnost , Obráběčství , Klempířství a oprava karoserií , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Opravy silničních vozidel , Truhlářství, podlahářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Marcela Zach Radilová |
---|---|
Funkce | předsedkyně představenstva |
Ve funkci | od 13.7.2023 |
Adresa | Na Rybníčku 1320, 39601 Humpolec |
Jméno | Ing. František Vašák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | 22, 39601 Komorovice |
Jméno | Jiří Krbec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | 8, 39601 Humpolec |
Jméno | Kamil Vacek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | 113, 39444 Želiv |
Jméno | Vladimír Pípal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | Sluníčkova 945, 39601 Humpolec |
Jméno | Ing. Zdeněk Štěpánek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | 308, 39444 Želiv |
Jméno | Lukáš Příhonský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | 98, 39601 Humpolec |
Jméno | František Bloudek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | 21, 39601 Želiv |
Jméno | Pavel Dalík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | 20, 39601 Želiv |
Jméno | Václav Pártl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | Máchova 20, 39601 Humpolec |
Jméno | Zdeněk Svoboda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | 3, 39601 Želiv |
Jméno | Ing. Marcela Radilová |
---|---|
Funkce | předsedkyně představenstva |
Ve funkci | od 27.4.2021 do 13.7.2023 |
Adresa | Na Rybníčku 1320, 39601 Humpolec |
Jméno | Pavel Dalík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 27.4.2021 |
Adresa | 20, 39601 Želiv |
Jméno | František Bloudek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 27.4.2021 |
Adresa | 21, 39601 Želiv |
Jméno | Pavel Kopic |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 27.4.2021 |
Adresa | 8, 39601 Želiv |
Jméno | Zdeněk Svoboda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 27.4.2021 |
Adresa | 3, 39601 Želiv |
Jméno | Pavel Moravec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 27.4.2021 |
Adresa | Na Rybníčku 1318, 39601 Humpolec |
Jméno | Ing. Zdeněk Štěpánek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.11.2016 do 27.4.2021 |
Adresa | 308, 39444 Želiv |
Jméno | František Pikal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.11.2016 do 27.4.2021 |
Adresa | 309, 39444 Želiv |
Jméno | Ing. Marcela Radilová |
---|---|
Funkce | místopředsedkyně představenstva |
Ve funkci | od 6.10.2017 do 27.4.2021 |
Adresa | Na Rybníčku 1320, 39601 Humpolec |
Jméno | Vladimír Pípal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 27.4.2021 |
Adresa | Sluníčkova 945, 39601 Humpolec |
Jméno | Ing. František Vašák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 27.4.2021 |
Adresa | 22, 39601 Komorovice |
Jméno | Lukáš Příhonský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 27.4.2021 |
Adresa | 98, 39601 Humpolec |
Jméno | Ing. Marcela Radilová |
---|---|
Funkce | místopředsedkyně představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 6.10.2017 |
Adresa | Lipnická 1206, 39601 Humpolec |
Jméno | Ing. Marcela Radilová |
---|---|
Funkce | místopředsedkyně představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 6.10.2017 |
Adresa | Lipnická 1206, 39601 Humpolec |
Jméno | František Pikal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 10.11.2016 |
Adresa | 309, 39444 Želiv |
Jméno | Ing. Zdeněk Štěpánek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 10.11.2016 |
Adresa | 308, 39444 Želiv |
Jméno | František Pikal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 10.11.2016 |
Adresa | 309, 39444 Želiv |
Jméno | Ing. Zdeněk Štěpánek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.5.2016 do 10.11.2016 |
Adresa | 308, 39444 Želiv |
Jméno | Ing. Josef Bulant |
---|---|
Funkce | ředitel družstva |
Ve funkci | od 30.1.2016 do 12.7.2016 |
Adresa | Osvobození 1693, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Ing. Josef Bulant |
---|---|
Funkce | ředitel družstva |
Ve funkci | od 30.1.2016 do 12.7.2016 |
Adresa | Osvobození 1693, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Ing. František Vašák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.1.2016 do 14.5.2016 |
Adresa | 22, 39601 Komorovice |
Jméno | Vladimír Pípal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | Sluníčkova 945, 39601 Humpolec |
Jméno | František Pikal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 309, 39444 Želiv |
Jméno | Ing. Zdeněk Štěpánek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 308, 39444 Želiv |
Jméno | Hana Svobodová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 223, 39444 Želiv |
Jméno | Václav Pártl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | Máchova 20, 39601 Humpolec |
Jméno | Jiří Holenda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 15, 39601 Želiv |
Jméno | František Bloudek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 21, 39601 Brtná |
Jméno | Vladimír Krejčí |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 67, 39444 Želiv |
Jméno | Pavel Moravec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | Na Rybníčku 1318, 39601 Humpolec |
Jméno | Pavel Dalík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.10.2015 do 14.5.2016 |
Adresa | 20, 39601 Želiv |
Jméno | Hana Svobodová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 223, 39444 Želiv |
Jméno | Ing. Zdeněk Štěpánek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 308, 39444 Želiv |
Jméno | Vladimír Pípal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | Sluníčkova 945, 39601 Humpolec |
Jméno | Václav Pártl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | Máchova 20, 39601 Humpolec |
Jméno | Vladimír Krejčí |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 67, 39444 Želiv |
Jméno | František Pikal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 309, 39444 Želiv |
Jméno | Pavel Moravec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | Na Rybníčku 1318, 39601 Humpolec |
Jméno | František Bloudek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 21, 39601 Brtná |
Jméno | Jiří Holenda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 14.5.2016 |
Adresa | 15, 39601 Želiv |
Jméno | Pavel Dalík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.10.2015 do 14.5.2016 |
Adresa | 20, 39601 Želiv |
Jméno | Ing. František Vašák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.1.2016 do 14.5.2016 |
Adresa | 22, 39601 Komorovice |
Jméno | Ing. Josef Bulant |
---|---|
Funkce | ředitel družstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 30.1.2016 |
Adresa | Osvobození 1693, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Ing. Josef Bulant |
---|---|
Funkce | ředitel družstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 30.1.2016 |
Adresa | Osvobození 1693, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Ing. František Vašák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 27.1.2016 |
Adresa | 22, 39601 Komorovice |
Jméno | Ing. František Vašák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 27.1.2016 |
Adresa | 22, 39601 Komorovice |
Jméno | Pavel Dalík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.4.2011 do 29.10.2015 |
Adresa | 20, 39601 Brtná |
Jméno | Ing. Josef Bulant |
---|---|
Funkce | ředitel družstva |
Ve funkci | od 3.4.2002 do 14.4.2011 |
Adresa | ul.Osvobození 1693, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Ing. Zdeněk Štěpánek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 22.2.2005 do 14.4.2011 |
Adresa | 308, 39444 Želiv |
Jméno | František Bloudek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.2.2005 do 14.4.2011 |
Adresa | 21, 39601 Brtná |
Jméno | Pavel Novák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.2.2005 do 14.4.2011 |
Adresa | 16, 39601 Želiv |
Jméno | Jan David |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.2.2005 do 14.4.2011 |
Adresa | 309, 39444 Želiv |
Jméno | Pavel Kopic |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.2.2005 do 14.4.2011 |
Adresa | 8, 39601 Želiv |
Jméno | Jiří Dvořák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.2.2005 do 14.4.2011 |
Adresa | 84, 39601 Humpolec |
Jméno | Josef Kovář |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.2.2005 do 14.4.2011 |
Adresa | 286, 39444 Želiv |
Jméno | Vladimír Kameš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.2.2005 do 14.4.2011 |
Adresa | 253, 39444 Želiv |
Jméno | František Petr |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.5.2006 do 14.4.2011 |
Adresa | 290, 39444 Želiv |
Jméno | Petr Holenda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.5.2006 do 14.4.2011 |
Adresa | 11, 39601 Želiv |
Jméno | Hana Svobodová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.5.2006 do 14.4.2011 |
Adresa | 223, 39444 Želiv |
Jméno | František Řezníček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.2.2005 do 11.5.2006 |
Adresa | 82, 39601 Humpolec |
Jméno | Václav Dočekal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.2.2005 do 11.5.2006 |
Adresa | 13, 39601 Humpolec |
Jméno | Hana Svobodová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.2.2005 do 11.5.2006 |
Adresa | 223, 39444 Želiv |
Jméno | Jindřich Mokrý |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1991 do 22.2.2005 |
Adresa | 63, Sedlice |
Jméno | Ing. Zdeněk Štěpánek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1991 do 22.2.2005 |
Adresa | 308, Želiv |
Jméno | František Bloudek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1991 do 22.2.2005 |
Adresa | 21, Brtná |
Jméno | Rudolf Pohan |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.2.1993 do 22.2.2005 |
Adresa | č. 28, Lhotice |
Jméno | Ing. Stanislav Kopecký |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 26.2.1993 do 22.2.2005 |
Adresa | č. 308, Želiv |
Jméno | František Urbánek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.2.1993 do 22.2.2005 |
Adresa | 7, Miletín |
Jméno | Miloslav Sýkora |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.2.1993 do 22.2.2005 |
Adresa | č. 97, Petrovice |
Jméno | Karel Kameš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.2.1993 do 22.2.2005 |
Adresa | č. 213, Želiv |
Jméno | Ing. Bohumil Paťha |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.2.1993 do 22.2.2005 |
Adresa | č. 9, Petrovice |
Jméno | František Řezníček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.2.1993 do 22.2.2005 |
Adresa | č. 82, Petrovice |
Jméno | Václav Dočekal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 26.2.1993 do 22.2.2005 |
Adresa | 13, Petrovice |
Jméno | Ing. Josef Vaňha |
---|---|
Funkce | ředitel družstva |
Ve funkci | od 26.2.1993 do 3.4.2002 |
Adresa | Smetanova 54, Humpolec |
Jméno | Ing. Josef Vaňha |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 17.6.1976 do 26.2.1993 |
Adresa | 54, Humpolec |
Jméno | Josef Křikava |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 21.9.1981 do 26.2.1993 |
Adresa | č. 245, Želiv |
Jméno | Jaroslav Svoboda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.12.1991 do 26.2.1993 |
Adresa | 223, Želiv |
Jméno | Pavel Moravec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1991 do 26.2.1993 |
Adresa | 1318, Humpolec |
Jméno | Jan Jančura |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1991 do 26.2.1993 |
Adresa | 85, Petrovice |
Jméno | Josef Loskot |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1991 do 26.2.1993 |
Adresa | 70, Vřesník |
Jméno | Stanislav Kraus |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1991 do 26.2.1993 |
Adresa | 308, Želiv |
Jméno | Pavel Dvořák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1991 do 26.2.1993 |
Adresa | 10, Lhotice |
Jméno | Petr Holenda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1991 do 26.2.1993 |
Adresa | 11, Miletín |
Jméno | Hana Lhotová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1991 do 26.2.1993 |
Adresa | 260, Želiv |
Jméno | Václav Dočekal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1991 do 26.2.1993 |
Adresa | 13, Petrovice |
Jméno | Jiří Dvořák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1991 do 26.2.1993 |
Adresa | 84, Petrovice |
Jméno | Josef Morava |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1991 do 26.2.1993 |
Adresa | 253, Želiv |
Jméno | Alois Krupka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.1991 do 26.2.1993 |
Adresa | 284, Želiv |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Štěpánek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Kopic |
Člen statutárního orgánu: | František Pikal |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Pípal |
Člen statutárního orgánu: | Ing. František Vašák |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Moravec |
Člen statutárního orgánu: | František Bloudek |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Dalík |
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Příhonský |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Svoboda |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marcela Radilová |
Výpis dat pro firmu Zemědělské družstvo "Vysočina" Želiv obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.