Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělské družstvo Kokořín, která sídlí v obci Kokořín a bylo jí přiděleno IČO 00104973.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Jednotné zemědělské družstvo v Kokoříně se sídlem v obci Kokořín byla založena v roce 1953. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel , Zámečnictví, nástrojářství , Obráběčství , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů .Jméno | Vladislav Ryšlavý |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 4.11.1999 |
Adresa | 19, 27721 Sítné |
Jméno | Oldřich Joura |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 13.1.2016 |
Adresa | 40, 27724 Vysoká |
Jméno | Ivar Majda |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 7.3.2017 |
Adresa | 23, 27723 Kokořín |
Jméno | Vladislav Ryšlavý |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 4.11.1999 do 15.12.2016 |
Adresa | 19, 27721 Sítné |
Jméno | Oldřich Joura |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 4.11.1999 do 13.1.2016 |
Adresa | 40, 27724 Bosyně |
Jméno | Ing. Jan Moštěk |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 27.6.1994 do 4.11.1999 |
Adresa | 58, Kokořín |
Jméno | Josef Uher |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 10.5.1996 do 4.11.1999 |
Adresa | 5, Kokořín |
Jméno | Josef Aulický |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 27.5.1993 do 10.5.1996 |
Adresa | 22, Kokořín |
Jméno | Ing. Anna Maříková |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 27.5.1993 do 27.6.1994 |
Adresa | 50, Kokořín |
Jméno | Ing. Jan Petrů |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 17.8.1992 do 27.5.1993 |
Adresa | Nebeského 19141503, Mělník |
Jméno | Anna Maříková |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 17.8.1992 do 27.5.1993 |
Adresa | 24, Kokořín |
Jméno | Stanislav Hrabánek |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 10.5.1988 do 17.8.1992 |
Adresa | Rožkovo údolí 1503, Mělník |
Jméno | Ing. Josef Drahorád |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 10.5.1988 do 17.8.1992 |
Adresa | 58, Kokořín |
Jméno | Václav Veselý |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 21.6.1971 do 14.6.1990 |
Adresa | , Chodeč |
Jméno | Bohuslav Ryšlavý |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 29.8.1972 do 14.6.1990 |
Adresa | 13, Kokořín |
Jméno | Jaroslava Topičová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 17.1.1979 do 14.6.1990 |
Adresa | 22, Kokořín |
Jméno | Jan Sarauer |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 17.1.1979 do 14.6.1990 |
Adresa | 2030, Mělník-Blata |
Jméno | Ladislav Černý |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 1.4.1981 do 14.6.1990 |
Adresa | 24, Kokořín |
Jméno | Václav Šťastný |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 1.4.1981 do 14.6.1990 |
Adresa | , 95 Vysoká |
Jméno | František Němec |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 1.4.1981 do 14.6.1990 |
Adresa | 1585, Mělník-Mlazice |
Jméno | Dagmar Konedová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 25.2.1987 do 14.6.1990 |
Adresa | Bezručova 127, Mělník |
Jméno | Ing. František Viktorin |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 25.2.1987 do 14.6.1990 |
Adresa | Vřesová 2999, Mělník |
Jméno | Miroslav Urban |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 25.2.1987 do 14.6.1990 |
Adresa | 56, Kokořín |
Jméno | Danuše Weinlichová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 25.2.1987 do 14.6.1990 |
Adresa | 24, Kokořín |
Jméno | Jaroslav Walter |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 25.2.1987 do 14.6.1990 |
Adresa | V Sedlci 212, Praha 6 |
Jméno | Jindřich Limpauch |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 10.5.1988 do 14.6.1990 |
Adresa | Česká 149, Mělník |
Jméno | Jarmila Tylová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 29.8.1972 do 10.5.1988 |
Adresa | 49, Šemánovice |
Jméno | Stanislav Hrabánek |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 1.4.1981 do 10.5.1988 |
Adresa | 117, Hostín u Vojkovic |
Jméno | Jaroslav Růžička |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 25.2.1987 do 10.5.1988 |
Adresa | 18, Kokořín |
Jméno | Václav Kalfař |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 21.6.1971 do 25.2.1987 |
Adresa | 8, Chodeč |
Jméno | Josef Aulický |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 28.4.1975 do 25.2.1987 |
Adresa | , Kokořín |
Jméno | Jindřich Bartoš |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 17.1.1979 do 25.2.1987 |
Adresa | 98, Venlovice |
Jméno | Drahoslav Lelek |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 1.4.1981 do 25.2.1987 |
Adresa | 1576, Mělník-Mlazice |
Jméno | Miluše Pšeničková |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 1.4.1981 do 25.2.1987 |
Adresa | 71, Dolní Bořkovice |
Jméno | Jaroslav Procházka |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 1.4.1981 do 25.2.1987 |
Adresa | 18, Střemy |
Jméno | Miloslav Procházka |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 21.6.1971 do 1.4.1981 |
Adresa | , Bosyně |
Jméno | Zdeněk Krejza |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 21.6.1971 do 1.4.1981 |
Adresa | Rybáře 746, Mělník |
Jméno | Ladislav Černý |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 28.4.1975 do 1.4.1981 |
Adresa | , Kokořín |
Jméno | Petr Dušátko |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 28.4.1975 do 1.4.1981 |
Adresa | , Kokořín |
Jméno | Pavel Veinlich |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 28.4.1975 do 1.4.1981 |
Adresa | , Březinka |
Jméno | Antonín Rajman |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 17.1.1979 do 1.4.1981 |
Adresa | Chloumek 1698, Mělník |
Jméno | Josef Mikeš |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 17.1.1979 do 1.4.1981 |
Adresa | 8, Jenišovice |
Jméno | Pavla Hánlová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 21.6.1971 do 17.1.1979 |
Adresa | , Bosyně |
Jméno | Václav Boukal |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 29.8.1972 do 17.1.1979 |
Adresa | , Kokořín |
Jméno | Růžena Štibitzová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 29.8.1972 do 17.1.1979 |
Adresa | Truskavna , Březinka |
Jméno | Václav Matouch |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 21.6.1971 do 28.4.1975 |
Adresa | , Bosyně |
Jméno | Antonín Zachar |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 21.6.1971 do 28.4.1975 |
Adresa | , Chodeč |
Jméno | Jaroslava Nováková |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 29.8.1972 do 28.4.1975 |
Adresa | 8, Želízy |
Jméno | Dana Hánlová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 29.8.1972 do 28.4.1975 |
Adresa | , Kokořín |
Jméno | Václav Hánl st. |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 29.8.1972 do 28.4.1975 |
Adresa | , Kokořín |
Jméno | Václav Šťastný |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 29.8.1972 do 28.4.1975 |
Adresa | 28, Březinka |
Jméno | Václav Hánl st. |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.4.1966 do 29.8.1972 |
Adresa | , Janova Ves |
Jméno | Dana Hánlová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.4.1966 do 29.8.1972 |
Adresa | , Janova Ves |
Jméno | Václav Boukal |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 24.4.1969 do 29.8.1972 |
Adresa | , Janova Ves |
Jméno | Bohuslav Ryšlavý |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 24.4.1969 do 29.8.1972 |
Adresa | 13, Janova Ves |
Jméno | Emanuel Dvořák |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 4.5.1965 do 21.6.1971 |
Adresa | , Janova Ves |
Jméno | Božena Stuchlá |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.4.1966 do 21.6.1971 |
Adresa | , Kokořín |
Jméno | Miroslav Topič |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 14.4.1966 do 21.6.1971 |
Adresa | 8, Dol.Zimoř |
Jméno | Bronislava Havlíčková |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 24.4.1968 do 21.6.1971 |
Adresa | 21, Kokořín |
Jméno | Jaroslav Kyndr |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 24.4.1968 do 21.6.1971 |
Adresa | 7, Kokořín |
Jméno | Josef Skála |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 24.4.1968 do 24.4.1969 |
Adresa | 12, Janova Ves |
Jméno | Bohumil Smolík |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 24.4.1968 do 24.4.1969 |
Adresa | 16, Řepín |
Jméno | Václav Ciganik |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.12.1964 do 24.4.1968 |
Adresa | , Kokořín |
Jméno | Josef Veinlich |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.4.1966 do 24.4.1968 |
Adresa | , Kokořín |
Jméno | Ladislav Černý |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.4.1966 do 24.4.1968 |
Adresa | , Kokořín |
Jméno | František Konůpek |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.4.1966 do 24.4.1968 |
Adresa | , Janova Ves |
Jméno | Anna Štajncová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 21.4.1962 do 14.4.1966 |
Adresa | 16, Kokořín |
Jméno | Josef Berouček |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 21.4.1962 do 14.4.1966 |
Adresa | , Janova Ves |
Jméno | Antonín Slánský |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 11.4.1963 do 14.4.1966 |
Adresa | , Kokořín |
Jméno | Miloslav Havlíček |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.12.1964 do 14.4.1966 |
Adresa | 1, Kokořín |
Jméno | Alois Hnilička |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 4.5.1965 do 14.4.1966 |
Adresa | , Kokořín |
Jméno | Ing. Čeněk Virius |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 4.5.1965 do 14.4.1966 |
Adresa | 9, Příbory |
Jméno | František Krahulík |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 4.5.1965 do 14.4.1966 |
Adresa | 29, Dřevčice |
Jméno | Ladislav Kulman |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 21.4.1962 do 4.5.1965 |
Adresa | , Janova Ves |
Jméno | Jarmila Veinlichová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 21.4.1962 do 4.5.1965 |
Adresa | 1, Kokořín |
Jméno | Václav Boukal st. |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 11.4.1963 do 4.5.1965 |
Adresa | 20, Janova Ves |
Jméno | Alois Hnilička |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.12.1964 do 4.5.1965 |
Adresa | , Kokořín |
Jméno | Ladislav Černý |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 11.4.1963 do 14.12.1964 |
Adresa | 20, Kokořín |
Jméno | Hynek Holý |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 11.4.1963 do 14.12.1964 |
Adresa | , Kokořín |
Jméno | Václav Hánl |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 11.4.1963 do 14.12.1964 |
Adresa | , Janova Ves |
Jméno | Ladislav Černý |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 14.5.1953 do 11.4.1963 |
Adresa | 20, Kokořín |
Jméno | Jaroslav Kyndr |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 15.2.1961 do 11.4.1963 |
Adresa | 7, Kokořín |
Jméno | Václav Boukal ml. |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 15.2.1961 do 11.4.1963 |
Adresa | , Janova Ves |
Jméno | Antonín Jakl |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 21.4.1962 do 11.4.1963 |
Adresa | 1, Kokořín |
Jméno | Vladimír Hánl |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 21.4.1962 do 11.4.1963 |
Adresa | , Janova Ves |
Jméno | Josef Veinlich |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.5.1953 do 21.4.1962 |
Adresa | 42, Kokořín |
Jméno | Václav Hánl |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 15.2.1961 do 21.4.1962 |
Adresa | , Janova Ves |
Jméno | Miroslav Havlíček |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 15.2.1961 do 21.4.1962 |
Adresa | 1, Kokořín |
Jméno | Václav Vízner |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 15.2.1961 do 21.4.1962 |
Adresa | 38, Kokořín |
Jméno | František Konůpek |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 15.2.1961 do 21.4.1962 |
Adresa | , Janova Ves |
Jméno | Eman Dvořák |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 15.2.1961 do 21.4.1962 |
Adresa | , Janova Ves |
Jméno | Jaroslav Ulrich |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 22.5.1956 do 15.2.1961 |
Adresa | 36, Kokořín |
Jméno | Marie Augstová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 22.5.1956 do 15.2.1961 |
Adresa | 46, Kokořín |
Jméno | Václav Ciganík |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 2.4.1959 do 15.2.1961 |
Adresa | 6, Kokořín |
Jméno | Marie Šusterová |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 2.4.1959 do 15.2.1961 |
Adresa | 25, Kokořín |
Jméno | Hynek Holý |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 2.4.1959 do 15.2.1961 |
Adresa | 47, Kokořín |
Jméno | Bohumil Tuček |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.5.1953 do 2.4.1959 |
Adresa | 23, Kokořín |
Jméno | Bořivoj Myška |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 22.5.1956 do 2.4.1959 |
Adresa | 19, Kokořín |
Jméno | Antonín Slánský |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 22.5.1956 do 2.4.1959 |
Adresa | 9, Kokořín |
Jméno | Alois Leger |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.5.1953 do 22.5.1956 |
Adresa | 52, Kokořín |
Jméno | Václav Rölich |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.5.1953 do 22.5.1956 |
Adresa | 60, Kokořín |
Jméno | Václav Vízner |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.5.1953 do 22.5.1956 |
Adresa | 38, Kokořín |
Jméno | Jaroslav Šubr |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.5.1953 do 22.5.1956 |
Adresa | 41, Kokořín |
Člen statutárního orgánu: | Oldřich Joura |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ivar Majda |
Výpis dat pro firmu Zemědělské družstvo Kokořín obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.