Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělské družstvo Kameničná v likvidaci, která sídlí v obci Kameničná a bylo jí přiděleno IČO 00131172.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Zemědělské družstvo Kameničná se sídlem v obci Kameničná byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Vladislav Rázl |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 5.6.2012 |
Adresa | 171, 51755 Rybná nad Zdobnicí |
Jméno | Ing. Jana Kratochvílová |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 25.10.2015 |
Adresa | 35, 56401 Kameničná |
Jméno | Adolf Michalička |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 17.11.2021 |
Adresa | 115, 56401 Helvíkovice |
Jméno | Václav Vítek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 17.11.2021 |
Adresa | Hejnická 1, 56401 Dlouhoňovice |
Jméno | Miroslav Malátek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 17.11.2021 |
Adresa | Zákopčí 41, 56401 Dlouhoňovice |
Jméno | Václav Tomeš ml. |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 17.11.2021 |
Adresa | 2, 56401 Helvíkovice |
Jméno | Josef Matyáš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 17.11.2021 |
Adresa | 123, 56401 Helvíkovice |
Jméno | Ing. Zdeněk Kalous |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 9.2.2017 |
Adresa | 53, 56401 Kameničná |
Jméno | Ing. Pavel Fadrný |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 17.11.2021 do 10.7.2023 |
Adresa | Hlavní 109, 56401 Dlouhoňovice |
Jméno | Ing. Pavel Fadrný |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.7.2023 do 10.7.2023 |
Adresa | Hlavní 109, 56401 Dlouhoňovice |
Jméno | Václav Vítek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.7.2007 do 17.11.2021 |
Adresa | č. 1, Dlouhoňovice |
Jméno | Miroslav Malátek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.7.2007 do 17.11.2021 |
Adresa | č. 41, Dlouhoňovice |
Jméno | Adolf Michalička |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.7.2007 do 17.11.2021 |
Adresa | 115, Helvíkovice |
Jméno | Ing. Pavel Fadrný |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.7.2007 do 17.11.2021 |
Adresa | č. 109, Dlouhoňovice |
Jméno | Václav Tomeš ml. |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.7.2007 do 17.11.2021 |
Adresa | č. 2, Helvíkovice |
Jméno | Josef Matyáš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.7.2007 do 17.11.2021 |
Adresa | 123, Helvíkovice |
Jméno | Ing. Zdeněk Kalous |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 25.7.2007 do 9.2.2017 |
Adresa | 53, 56401 Kameničná |
Jméno | Ing. Zdeněk Kalous |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 25.7.2007 do 9.2.2017 |
Adresa | 53, 56401 Kameničná |
Jméno | Ing. Jana Kratochvílová |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 25.7.2007 do 25.10.2015 |
Adresa | 35, 56401 Kameničná |
Jméno | Ladislav Blažek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 25.7.2007 do 23.6.2011 |
Adresa | č. 4, 56401 Kameničná |
Jméno | Václav Vítek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1991 do 25.7.2007 |
Adresa | č. 1, Dlouhoňovice |
Jméno | Josef Matyáš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1991 do 25.7.2007 |
Adresa | 123, Helvíkovice |
Jméno | Miroslav Malátek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1991 do 25.7.2007 |
Adresa | č. 41, Dlouhoňovice |
Jméno | Adolf Michalička |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 7.1.1993 do 25.7.2007 |
Adresa | 115, Helvíkovice |
Jméno | Ing. Pavel Fadrný |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 29.6.1994 do 25.7.2007 |
Adresa | č. 109, Dlouhoňovice |
Jméno | Ladislav Blažek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 29.6.1994 do 25.7.2007 |
Adresa | č. 4, 56401 Kameničná |
Jméno | Ing. Zdeněk Kalous |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 21.1.1998 do 25.7.2007 |
Adresa | 53, 56401 Kameničná |
Jméno | Ing. Jana Kratochvílová |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 21.1.1998 do 25.7.2007 |
Adresa | 35, 56401 Kameničná |
Jméno | Václav Tomeš ml. |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 21.1.1998 do 25.7.2007 |
Adresa | č. 2, Helvíkovice |
Jméno | Václav T O M E Š Ml. |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1991 do 21.1.1998 |
Adresa | č. 2, Helvíkovice |
Jméno | Ing. Jana Kratochvílová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1991 do 21.1.1998 |
Adresa | č. 35, 56401 Kameničná |
Jméno | Ing. Zdeněk Kalous |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 29.6.1994 do 21.1.1998 |
Adresa | č.53, 56401 Kameničná |
Jméno | Ing. Zdeněk Kalous |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1991 do 29.6.1994 |
Adresa | č. 53, 56401 Kameničná |
Jméno | Ing. Pavel Fadrný |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 1.1.1991 do 29.6.1994 |
Adresa | č. 109, Dlouhoňovice |
Jméno | Josef Sklenář |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 1.1.1991 do 29.6.1994 |
Adresa | č. 8, 56401 Kameničná |
Jméno | Adolf Michalička |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1991 do 7.1.1993 |
Adresa | č. 2, Helvíkovice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Fadrný |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jana Kratochvílová |
Člen statutárního orgánu: | Vladislav Rázl |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Malátek |
Člen statutárního orgánu: | Josef Matyáš |
Člen statutárního orgánu: | Václav Vítek |
Člen statutárního orgánu: | Adolf Michalička |
Člen statutárního orgánu: | Václav Tomeš |
Výpis dat pro firmu Zemědělské družstvo Kameničná v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.