Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělská společnost Staré Hobzí s.r.o., která sídlí v obci Dačice a bylo jí přiděleno IČO 48204196.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Zemědělské družstvo Staré Hobzí se sídlem v obci Dačice byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Řeznictví a uzenářství , Hostinská činnost , Pekařství, cukrářství , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Josef Kolář |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 1.1.2021 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Ing. Lenka Kolářová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 1.1.2021 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Ing. Lenka Kolářová |
---|---|
Funkce | místopředseda družstva |
Ve funkci | od 8.4.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Ing. Josef Kolář |
---|---|
Funkce | předseda družstva |
Ve funkci | od 8.4.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Ing. Josef Kolář |
---|---|
Funkce | předseda družstva |
Ve funkci | od 2.4.2015 do 8.4.2020 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Ing. Lenka Kolářová |
---|---|
Funkce | místopředseda družstva |
Ve funkci | od 2.4.2015 do 8.4.2020 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Jan Srb |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 6.1.2015 do 2.4.2015 |
Adresa | 7, 38001 Dačice |
Jméno | Miroslav Kučera |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.1.2015 do 2.4.2015 |
Adresa | 4, 38001 Dačice |
Jméno | Libor Venzlů |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.1.2015 do 2.4.2015 |
Adresa | 33, 38001 Dačice |
Jméno | Vojtěch Švec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.1.2015 do 2.4.2015 |
Adresa | 11, 38001 Volfířov |
Jméno | Vladimír Musil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.1.2015 do 2.4.2015 |
Adresa | 13, 37891 Budíškovice |
Jméno | Jan Srb |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2013 do 6.1.2015 |
Adresa | 7, 38001 Dačice |
Jméno | Vladimír Vastl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2013 do 6.1.2015 |
Adresa | 64, 37871 Staré Hobzí |
Jméno | Miroslav Kučera |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2013 do 6.1.2015 |
Adresa | 4, 38001 Dačice |
Jméno | Libor Venzlů |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2013 do 6.1.2015 |
Adresa | 33, 38001 Dačice |
Jméno | Vojtěch Švec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2013 do 6.1.2015 |
Adresa | 11, 38001 Volfířov |
Jméno | Jan Srb |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 15.5.1996 do 27.5.2013 |
Adresa | , Hradištko |
Jméno | Miroslav Kučera |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 1.1.1993 do 27.5.2013 |
Adresa | 4, 38001 Dačice |
Jméno | Josef Pacal |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 1.1.1993 do 27.5.2013 |
Adresa | 6, 38001 Dačice |
Jméno | Vladimír Vastl |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 1.1.1993 do 27.5.2013 |
Adresa | 108, 37871 Staré Hobzí |
Jméno | Libor Venzlů |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 1.1.1993 do 27.5.2013 |
Adresa | 33, 38001 Dačice |
Jméno | Vladimír Ševčuk |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 15.5.1996 do 13.8.2003 |
Adresa | , Vnorovice |
Jméno | Václav Andrejch |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 1.1.1993 do 13.8.2003 |
Adresa | 22, 38001 Dačice |
Jméno | Jiří Vlasák |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 8.7.1994 do 22.4.1998 |
Adresa | 58, 37871 Staré Hobzí |
Jméno | Bedřich Bílek |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 1.1.1993 do 22.4.1998 |
Adresa | 10, 38001 Dačice |
Jméno | František Neuvirt |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 1.1.1993 do 22.4.1998 |
Adresa | 55, 37871 Staré Hobzí |
Jméno | Antonín Veverka |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 1.1.1993 do 22.4.1998 |
Adresa | 49, 37871 Staré Hobzí |
Jméno | Jan Srbů |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 15.5.1996 do 15.5.1996 |
Adresa | , Hradištko |
Jméno | Miroslav Dvořák |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 8.7.1994 do 15.5.1996 |
Adresa | 15, 37871 Staré Hobzí |
Jméno | Jan Srb |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 1.1.1993 do 15.5.1996 |
Adresa | 7, 38001 Dačice |
Jméno | ing. František Štibich |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 1.1.1993 do 8.7.1994 |
Adresa | 44, 37871 Staré Hobzí |
Jméno | Marie Brandlová |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 1.1.1993 do 8.7.1994 |
Adresa | 30, 37871 Staré Hobzí |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Kolář |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lenka Kolářová |
Výpis dat pro firmu Zemědělská společnost Staré Hobzí s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.