Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o., která sídlí v obci Starý Petřín a bylo jí přiděleno IČO 48530441.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Zemědělské družstvo PETŘÍN se sídlem v obci Starý Petřín byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Opravy silničních vozidel , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Josef Kolář |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 9.12.2020 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Ing. Lenka Kolářová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 9.12.2020 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Ing. Josef Kolář |
---|---|
Funkce | předseda družstva |
Ve funkci | od 20.4.2018 do 9.12.2020 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Ing. Lenka Kolářová |
---|---|
Funkce | místopředseda družstva |
Ve funkci | od 24.4.2018 do 9.12.2020 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Ing. Josef Kolář |
---|---|
Funkce | místopředseda družstva |
Ve funkci | od 4.7.2014 do 20.4.2018 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Adolf Vrba |
---|---|
Funkce | Předseda družstva |
Ve funkci | od 4.7.2014 do 20.4.2018 |
Adresa | Bítovská 351, 67103 Vranov nad Dyjí |
Jméno | Adolf Vrba |
---|---|
Funkce | předseda družstva |
Ve funkci | od 20.10.2008 do 4.7.2014 |
Adresa | Bítovská 351, 67103 Vranov nad Dyjí |
Jméno | Ing. Josef Kolář |
---|---|
Funkce | místopředseda družstva |
Ve funkci | od 29.8.2013 do 4.7.2014 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Josef Kolář |
---|---|
Funkce | místopředseda družstva |
Ve funkci | od 4.7.2014 do 4.7.2014 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Ing. Josef Kolář |
---|---|
Funkce | místopředseda družstva |
Ve funkci | od 20.10.2008 do 29.8.2013 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Ing. Josef Kolář |
---|---|
Funkce | místopředseda družstva |
Ve funkci | od 26.5.2004 do 20.10.2008 |
Adresa | 15, 67531 Lovčovice |
Jméno | Adolf Vrba |
---|---|
Funkce | předseda družstva |
Ve funkci | od 22.7.1996 do 20.10.2008 |
Adresa | Bítovská 351, 67103 Vranov nad Dyjí |
Jméno | Milan Tureček |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 29.10.2001 do 26.5.2004 |
Adresa | 55, 67106 Starý Petřín |
Jméno | Jiří Zvonar |
---|---|
Funkce | místopředseda družstva |
Ve funkci | od 22.7.1996 do 29.10.2001 |
Adresa | , Starý Petřín 59 |
Jméno | Josef Kovář |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 28.4.1993 do 29.10.2001 |
Adresa | , Starý Petřín 58 |
Jméno | Miroslav Charvát |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.7.1996 do 29.10.2001 |
Adresa | 58, 67106 Šafov |
Jméno | Jiří Svatoň |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.7.1996 do 29.10.2001 |
Adresa | 31, 67106 Starý Petřín |
Jméno | Libor Píše |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.7.1996 do 29.10.2001 |
Adresa | 78, 67106 Stálky |
Jméno | Josef Protivínský |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 28.4.1993 do 29.10.2001 |
Adresa | 71, 67106 Stálky |
Jméno | Vlasta Durajková |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 28.4.1993 do 22.7.1996 |
Adresa | , Starý Petřín 46 |
Jméno | Jiří Zvonar |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 28.4.1993 do 22.7.1996 |
Adresa | , Starý Petřín 59 |
Jméno | Rudolf Tkadlec |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 28.4.1993 do 22.7.1996 |
Adresa | 17, 67106 Starý Petřín |
Jméno | Miroslav Charvát |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 28.4.1993 do 22.7.1996 |
Adresa | 58, 67106 Šafov |
Jméno | František Šebák |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 28.4.1993 do 22.7.1996 |
Adresa | 17, 67106 Šafov |
Jméno | Ludmila Kolmanová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 28.4.1993 do 22.7.1996 |
Adresa | 34, 67106 Šafov |
Jméno | Adolf Vrba |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 28.4.1993 do 22.7.1996 |
Adresa | Bítovská 351, 67103 Vranov nad Dyjí |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Kolář |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lenka Kolářová |
Výpis dat pro firmu Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.