Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělská akciová společnost Lípa, která sídlí v obci Lípa a bylo jí přiděleno IČO 25251660.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Zemědělská akciová společnost Lípa se sídlem v obci Lípa byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Zámečnictví, nástrojářství , Truhlářství, podlahářství , Opravy silničních vozidel .Jméno | Karel Vencovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2021 |
Adresa | 115, 58257 Lípa |
Jméno | Pavel Souček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2021 |
Adresa | 172, 58257 Lípa |
Jméno | Ing. Pavel Farka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2021 |
Adresa | 17, 58001 Horní Krupá |
Jméno | Ing. Václav Grubauer |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2021 |
Adresa | 2, 58257 Lípa |
Jméno | Ing. Ondřej Baloun |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2021 |
Adresa | 103, 58257 Lípa |
Jméno | Ing. Pavel Farka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2016 do 27.5.2021 |
Adresa | 17, 58001 Horní Krupá |
Jméno | Ing. Václav Grubauer |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2016 do 27.5.2021 |
Adresa | 2, 58257 Lípa |
Jméno | Karel Vencovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2016 do 27.5.2021 |
Adresa | 115, 58257 Lípa |
Jméno | Pavel Souček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2016 do 27.5.2021 |
Adresa | 172, 58257 Lípa |
Jméno | Ing. Ondřej Baloun |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.5.2016 do 27.5.2021 |
Adresa | 103, 58257 Lípa |
Jméno | Zdeněk Baloun |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2014 do 27.5.2016 |
Adresa | 103, 58257 Lípa |
Jméno | Karel Vencovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2014 do 27.5.2016 |
Adresa | 115, 58257 Lípa |
Jméno | Petr Kubát |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2014 do 27.5.2016 |
Adresa | 2, 58253 Lípa |
Jméno | Ing. Václav Grubauer |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2014 do 27.5.2016 |
Adresa | 2, 58257 Lípa |
Jméno | Pavel Souček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2014 do 27.5.2016 |
Adresa | 172, 58257 Lípa |
Jméno | Pavel Souček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.6.2011 do 1.7.2014 |
Adresa | 172, 58257 Lípa |
Jméno | Ing. Václav Grubauer |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.6.2011 do 1.7.2014 |
Adresa | 2, 58257 Lípa |
Jméno | Petr Kubát |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.6.2011 do 1.7.2014 |
Adresa | 2, 58253 Dobrohostov |
Jméno | Karel Vencovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.6.2011 do 1.7.2014 |
Adresa | 115, 58257 Lípa |
Jméno | Zdeněk Baloun |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 21.6.2011 do 1.7.2014 |
Adresa | 103, 58257 Lípa |
Jméno | Pavel Souček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.6.2006 do 21.6.2011 |
Adresa | 172, 58257 Lípa |
Jméno | Josef Moravec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.6.2006 do 21.6.2011 |
Adresa | 148, 58257 Lípa |
Jméno | Josef Jahoda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.6.2006 do 21.6.2011 |
Adresa | 1, 58253 Lípa |
Jméno | Ing. Václav Grubauer |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 8.6.2006 do 21.6.2011 |
Adresa | 2, 58257 Lípa |
Jméno | Zdeněk Baloun |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.6.2006 do 21.6.2011 |
Adresa | 103, 58257 Lípa |
Jméno | Josef Jahoda |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 5.6.1996 do 8.6.2006 |
Adresa | 1, Chválkov |
Jméno | Josef Moravec |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 5.6.1996 do 8.6.2006 |
Adresa | 148, Lípa |
Jméno | Ing. Jiří Kunc |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 5.6.1996 do 8.6.2006 |
Adresa | 179, Lípa |
Jméno | Zdeněk Baloun |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 5.6.1996 do 8.6.2006 |
Adresa | 103, Lípa |
Jméno | Pavel Souček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 5.6.1996 do 8.6.2006 |
Adresa | 172, Lípa |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Souček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Karel Vencovský |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Václav Grubauer |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Farka |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ondřej Baloun |
Výpis dat pro firmu Zemědělská akciová společnost Lípa obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.