Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZELEN s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27456668.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MR - odbyt s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2006. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jana Zámostná |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.9.2021 |
Adresa | 15, 28506 Rataje nad Sázavou |
Jméno | Ing. Jan Zámostný |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.6.2021 |
Adresa | U krčského nádraží 86/38, 14000 Praha |
Jméno | Ing. Jana Zámostná |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.5.2009 do 9.9.2021 |
Adresa | 15, 28506 Rataje nad Sázavou |
Jméno | Ing. Jan Zámostný |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.8.2020 do 8.6.2021 |
Adresa | 15, 28506 Rataje nad Sázavou |
Jméno | Ing. Jan Zámostný |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.5.2010 do 2.8.2020 |
Adresa | 15, 28506 Rataje nad Sázavou |
Jméno | ing. Pavel Zámostný |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2006 do 12.5.2009 |
Adresa | Mirošovice 8, 28506 Rataje nad Sázavou |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jana Zámostná |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Zámostný |
Výpis dat pro firmu ZELEN s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.