Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZEAS Mančice, a.s., která sídlí v obci Rašovice a bylo jí přiděleno IČO 25110012.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ZEAS Mančice, a.s. se sídlem v obci Rašovice byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Václav Civín |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 7.2.2022 |
Adresa | 118, 28002 Polepy |
Jméno | Jaromír Jeřábek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 26.3.2020 |
Adresa | 101, 28504 Vavřinec |
Jméno | Ing. Milan Škvor |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.7.2024 |
Adresa | 132, 25724 Ostředek |
Jméno | Ing. Milan Škvor |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.8.2019 do 24.7.2024 |
Adresa | 132, 25724 Ostředek |
Jméno | Miroslav Macháček DiS. |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 26.3.2020 do 7.2.2022 |
Adresa | 77, 50315 Myštěves |
Jméno | Ing. Václav Civín |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.3.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | 118, 28002 Polepy |
Jméno | Ing. Jan Mikulka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.7.2015 do 26.3.2020 |
Adresa | 2, 28401 Suchdol |
Jméno | Ing. Luboš Novotný |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 12.8.2019 do 26.3.2020 |
Adresa | Čs. letců 152, 28403 Kutná Hora |
Jméno | Ing. Zdeněk Formáček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.10.2017 do 26.3.2020 |
Adresa | 79, 29441 Dobrovice |
Jméno | Ing. Milan Škvor |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.7.2014 do 12.8.2019 |
Adresa | 132, 25724 Ostředek |
Jméno | Ing. Luboš Novotný |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 25.7.2014 do 12.8.2019 |
Adresa | Čs. letců 152, 28403 Kutná Hora |
Jméno | Ing. Jan Klepal |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 25.7.2014 do 15.7.2015 |
Adresa | 321, 28002 Tři Dvory |
Jméno | Ing. Luboš Novotný |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.8.2011 do 25.7.2014 |
Adresa | Čs. letců 152, 28403 Kutná Hora |
Jméno | Ing. Jan Klepal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.8.2011 do 25.7.2014 |
Adresa | 321, 28002 Tři Dvory |
Jméno | Jaromír Jeřábek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 29.8.2011 do 25.7.2014 |
Adresa | 101, 28504 Vavřinec |
Jméno | Ing. Jan Klepal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.7.2008 do 29.8.2011 |
Adresa | 321, 28002 Tři Dvory |
Jméno | Ing. Roman Kubíček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.9.2010 do 29.8.2011 |
Adresa | Tyršova 593/28, 29001 Poděbrady |
Jméno | Jaromír Jeřábek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 22.7.2008 do 29.8.2011 |
Adresa | Barákova 101, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Ing. Jaroslav Skopal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.7.2009 do 27.9.2010 |
Adresa | 165, 79809 Výšovice |
Jméno | Ing. Jaroslav Skopal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.6.2009 do 9.7.2009 |
Adresa | 165, 79809 Výšovice |
Jméno | Ivo Kohoutek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.7.2008 do 23.6.2009 |
Adresa | Sídliště Sport 864, 79841 Kostelec na Hané |
Jméno | Ing. Jan Klepal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.1.2008 do 22.7.2008 |
Adresa | 190, 28002 Tři Dvory |
Jméno | František Kmoch |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.1.2008 do 22.7.2008 |
Adresa | 46, 28401 Vidice |
Jméno | Ing. Jan Klepal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.7.2008 do 22.7.2008 |
Adresa | 190, 28002 Tři Dvory |
Jméno | Jaromír Jeřábek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 11.1.2008 do 22.7.2008 |
Adresa | Barákova 101, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Jana Šulcová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.1.2008 do 22.7.2008 |
Adresa | 43, 28401 Chlístovice |
Jméno | Pavel Vízner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.1.2008 do 22.7.2008 |
Adresa | Sladkovského 99, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Miloslav Černík |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 22.4.2003 do 11.1.2008 |
Adresa | Polní 161, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Jaroslav Fanta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2006 do 11.1.2008 |
Adresa | 8, 28504 Rašovice |
Jméno | Zdeněk Černušák |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 22.4.2003 do 11.1.2008 |
Adresa | V Břízách , Kolín II. |
Jméno | Milada Vydrová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.10.2000 do 11.1.2008 |
Adresa | Prokopa Holého 43, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | František Kmoch |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.10.2000 do 11.1.2008 |
Adresa | 46, 28501 Miskovice |
Jméno | Eva Hrabánková |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.10.2000 do 11.1.2008 |
Adresa | Luční 29, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Antonín Mokrý |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 22.4.2003 do 26.7.2006 |
Adresa | 21, 28002 Pašinka |
Jméno | Miloslav Černík |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 6.10.2000 do 22.4.2003 |
Adresa | Polní 161, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Jan Váňa |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 6.10.2000 do 22.4.2003 |
Adresa | 50, 28504 Rašovice |
Jméno | Jaroslav Fanta |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 6.10.2000 do 22.4.2003 |
Adresa | Jindice , Rašovice |
Jméno | Milada Vydrová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 29.9.1997 do 6.10.2000 |
Adresa | Prokopa Holého 43, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Radoslav Čuchal |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 28.2.1997 do 6.10.2000 |
Adresa | Horní 332, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Stanislav Borik |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 28.2.1997 do 6.10.2000 |
Adresa | B. Němcové 546, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Jan Váňa |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 28.2.1997 do 6.10.2000 |
Adresa | Kolínská 312, 28123 Starý Kolín |
Jméno | Jaroslav Fanta |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 28.2.1997 do 6.10.2000 |
Adresa | 8, 28504 Rašovice |
Jméno | Miloslav Černík |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 28.2.1997 do 6.10.2000 |
Adresa | Za sokolovnou 601, 28504 Uhlířské Janovice |
Jméno | Milada Vydrová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 28.2.1997 do 29.9.1997 |
Adresa | Prokopa Holého 43, 28504 Uhlířské Janovice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Václav Civín |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Milan Škvor |
Člen statutárního orgánu: | Jaromír Jeřábek |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Macháček |
Výpis dat pro firmu ZEAS Mančice, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.