Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, která sídlí v obci Turnov a bylo jí přiděleno IČO 00854883.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Zdravotně sociální služby Turnov se sídlem v obci Turnov byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jana Maříková |
---|---|
Funkce | Ředitelka |
Ve funkci | od 6.5.2021 |
Adresa | 88, 46822 Malá Skála |
Jméno | Bc. Jaroslav Cimbál |
---|---|
Funkce | ředitel |
Ve funkci | od 6.10.2016 do 6.5.2021 |
Adresa | 68, 51253 Tatobity |
Jméno | Bc. Jaroslav Cimbál |
---|---|
Funkce | ředitel |
Ve funkci | od 19.11.2007 do 6.10.2016 |
Adresa | 68, 51253 Tatobity |
Jméno | Ing. Milena Tomášková |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 25.4.2002 do 19.11.2007 |
Adresa | 125, 46345 Pěnčín |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Jaroslav Cimbál |
---|
Výpis dat pro firmu Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.