Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZD Dobruška a.s., která sídlí v obci Dobruška a bylo jí přiděleno IČO 00128112.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Jednotné zemědělské družstvo "Mír" se sídlem v Dobrušce se sídlem v obci Dobruška byla založena v roce 1974. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické , Opravy silničních vozidel , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Kovářství, podkovářství .Jméno | Ing. Petr Krogman |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.2023 |
Adresa | Za hájem 251/4, 16000 Praha |
Jméno | PhDr. Ing. Vlastislav Bříza Ph.D. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.2023 |
Adresa | Vodičkova 710/31, 11000 Praha |
Jméno | Ing. Petr Krogman |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.6.2022 do 1.1.2023 |
Adresa | Za hájem 251/4, 16000 Praha |
Jméno | PhDr. Ing. Vlastislav Bříza Ph.D. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.6.2022 do 1.1.2023 |
Adresa | Vodičkova 710/31, 11000 Praha |
Jméno | Miroslav Moravec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.5.2022 do 30.6.2022 |
Adresa | 41, 51801 Pohoří |
Jméno | Pavel Felcman |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.5.2022 do 30.6.2022 |
Adresa | 76, 51803 Podbřezí |
Jméno | Miloš Pazderka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.5.2022 do 30.6.2022 |
Adresa | 37, 51801 Dobruška |
Jméno | Miroslav Moravec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.2.2022 do 19.5.2022 |
Adresa | 41, 51801 Pohoří |
Jméno | Luboš Mrštil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.2.2022 do 19.5.2022 |
Adresa | 67, 51801 Pohoří |
Jméno | Jaromír Nejman |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.2.2022 do 19.5.2022 |
Adresa | 163, 51801 Pohoří |
Jméno | Václav Tošovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.2.2022 do 19.5.2022 |
Adresa | 17, 51801 Dobruška |
Jméno | Václav Mareš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.2.2022 do 19.5.2022 |
Adresa | 35, 51801 Dobruška |
Jméno | Vratislav Izák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.2.2022 do 19.5.2022 |
Adresa | 195, 51801 Pohoří |
Jméno | Miloš Pazderka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 16.2.2022 do 19.5.2022 |
Adresa | 37, 51801 Dobruška |
Jméno | Miloš Pazderka |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2017 do 16.2.2022 |
Adresa | 37, 51801 Dobruška |
Jméno | Václav Tošovský |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2017 do 16.2.2022 |
Adresa | 17, 51801 Dobruška |
Jméno | Jaromír Nejman |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2017 do 16.2.2022 |
Adresa | 163, 51801 Pohoří |
Jméno | Luboš Mrštil |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2017 do 16.2.2022 |
Adresa | 67, 51801 Pohoří |
Jméno | Václav Mareš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2017 do 16.2.2022 |
Adresa | 35, 51801 Dobruška |
Jméno | Miroslav Moravec |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2017 do 16.2.2022 |
Adresa | 41, 51801 Pohoří |
Jméno | Vratislav Izák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 31.7.2018 do 16.2.2022 |
Adresa | 195, 51801 Pohoří |
Jméno | Jaromír Tomáš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2017 do 2.3.2018 |
Adresa | 30, 51801 Dobruška |
Jméno | Jaromír Tomáš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2017 do 2.3.2018 |
Adresa | 30, 51801 Dobruška |
Jméno | Miroslav Moravec |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2014 do 22.8.2017 |
Adresa | 41, 51801 Pohoří |
Jméno | Luboš Mrštil |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2014 do 22.8.2017 |
Adresa | 67, 51801 Pohoří |
Jméno | Jaromír Tomáš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2014 do 22.8.2017 |
Adresa | 30, 51801 Dobruška |
Jméno | Václav Tošovský |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2014 do 22.8.2017 |
Adresa | 17, 51801 Dobruška |
Jméno | Jaromír Nejman |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2014 do 22.8.2017 |
Adresa | 163, 51801 Pohoří |
Jméno | Jiří Frinta |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2014 do 22.8.2017 |
Adresa | 45, 51801 Dobruška |
Jméno | Václav Mareš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2014 do 22.8.2017 |
Adresa | 35, 51801 Dobruška |
Jméno | Miroslav Moravec |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.11.1992 do 29.7.2014 |
Adresa | 41, Pohoří |
Jméno | Václav Tošovský |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.11.1992 do 29.7.2014 |
Adresa | 17, Pulice |
Jméno | Jiří Frinta |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.11.1992 do 29.7.2014 |
Adresa | 45, Pulice |
Jméno | Jaromír Tomáš |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.11.1992 do 29.7.2014 |
Adresa | 30, Mělčany |
Jméno | Luboš Mrštil |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 18.12.1997 do 29.7.2014 |
Adresa | 68, Dobruška |
Jméno | Jaromír Nejman |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.6.2002 do 29.7.2014 |
Adresa | 63, Dobruška |
Jméno | Václav Mareš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.7.2005 do 29.7.2014 |
Adresa | 35, 51801 Dobruška |
Jméno | Josef Marek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 18.12.1997 do 22.7.2005 |
Adresa | 837, Dobruška |
Jméno | Ladislav Novák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 18.12.1997 do 14.6.2002 |
Adresa | 57, Dobruška |
Jméno | Dušan Petřík |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.11.1992 do 18.12.1997 |
Adresa | Pulická 811, Dobruška |
Jméno | Jiří Chmelař |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.11.1992 do 18.12.1997 |
Adresa | 19, Pulice |
Jméno | Miroslav Bašek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.11.1992 do 18.12.1997 |
Adresa | 94, Pohoří |
Jméno | Miloš Pazderka |
---|---|
Funkce | Ředitel družstva |
Ve funkci | od 20.11.1992 do 21.9.1995 |
Adresa | Kubelíkova 579, Třebechovice pod Orebem |
Jméno | Ing. Karel Čtvrtečka |
---|---|
Funkce | Zástupce ředitele |
Ve funkci | od 20.11.1992 do 21.9.1995 |
Adresa | 19, Pulice |
Jméno | Ing. Milan Bláha |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 1.3.1990 do 20.11.1992 |
Adresa | 6, Křovice |
Jméno | Miloš Pazderka |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 23.4.1990 do 20.11.1992 |
Adresa | J. Dimitrova 579, Třebechovice pod Orebem |
Jméno | Ing. Josef Duzbábek |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 8.12.1983 do 23.4.1990 |
Adresa | Nádražní 560, Rychnov nad Kněžnou |
Jméno | Ing. Karel Čtvrtečka |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 2.9.1987 do 1.3.1990 |
Adresa | 448, Dobruška |
Jméno | Marie Dernerová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.1.1974 do 8.1.1990 |
Adresa | 18, Dobruška |
Jméno | Václav Uhlíř |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.1.1974 do 8.1.1990 |
Adresa | 19, Dobruška |
Jméno | Marie Tomášová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.1.1974 do 8.1.1990 |
Adresa | 30, Dobruška |
Jméno | Petr Prokop |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.1.1974 do 8.1.1990 |
Adresa | Pulická 839, Dobruška |
Jméno | Josef Dušánek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.1.1974 do 8.1.1990 |
Adresa | 296, Dobruška |
Jméno | Jan Koleno |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.1.1974 do 8.1.1990 |
Adresa | , Dobruška |
Jméno | Marie Francová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 9.7.1975 do 8.1.1990 |
Adresa | 174, Pohoří |
Jméno | Miroslav Bašek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 9.7.1975 do 8.1.1990 |
Adresa | 94, Pohoří |
Jméno | Věra Hájková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.4.1981 do 8.1.1990 |
Adresa | 820, Dobruška |
Jméno | Josef Mervart |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 31.3.1977 do 2.9.1987 |
Adresa | 29, Pohoří |
Jméno | Josef Svatoň |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 10.4.1981 do 8.12.1983 |
Adresa | 78, Trnov |
Jméno | Marie Nentvichová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 13.5.1976 do 10.4.1981 |
Adresa | 46, Křovice |
Jméno | Ing. Zdenek Pavlík |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 31.3.1977 do 10.4.1981 |
Adresa | 39, Dobruška |
Jméno | Jan Petr |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 14.1.1974 do 31.3.1977 |
Adresa | 2, Domašín u Dobrušky |
Jméno | Zdenek Pavlík |
---|---|
Funkce | Místopředseda |
Ve funkci | od 13.5.1976 do 31.3.1977 |
Adresa | 39, Dobruška |
Jméno | Marie Tošovská |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.1.1974 do 13.5.1976 |
Adresa | 17, Dobruška |
Jméno | Jaroslav Petr |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.1.1974 do 13.5.1976 |
Adresa | Pulická 838, Dobruška |
Jméno | Josef Nentvich |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.1.1974 do 13.5.1976 |
Adresa | 46, Dobruška |
Jméno | Marie Ekrtová |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 14.1.1974 do 13.5.1976 |
Adresa | 301, Dobruška |
Jméno | Václav Šolc |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 9.7.1975 do 13.5.1976 |
Adresa | 139, Pohoří |
Člen statutárního orgánu: | Miloš Pazderka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Václav Mareš |
Člen statutárního orgánu: | Václav Tošovský |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Moravec |
Člen statutárního orgánu: | Jaromír Nejman |
Člen statutárního orgánu: | Luboš Mrštil |
Člen statutárního orgánu: | Vratislav Izák |
Výpis dat pro firmu ZD Dobruška a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.