Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZALDO Group s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha 3 a bylo jí přiděleno IČO 24194182.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ZALDO Group s.r.o. se sídlem v obci Praha 3 byla založena v roce 2011. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ján Valent |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.3.2016 |
Adresa | Náměstie SNP 1 , Banská Bystrica |
Jméno | Monika Kovalčíková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.3.2015 do 8.3.2016 |
Adresa | Za Poštou 483/29, 58601 Jihlava |
Jméno | JUDr. Miroslav Mandzák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.1.2012 do 25.3.2015 |
Adresa | , Snina, Palárikova 1603/2, 06901 |
Jméno | Mgr. Jan Lustig |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.12.2011 do 31.1.2012 |
Adresa | Moravanů 2153/37, 16900 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ján Valent |
---|
Výpis dat pro firmu ZALDO Group s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.