Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Základní škola Škvorec, okres Praha-východ, která sídlí v obci Škvorec a bylo jí přiděleno IČO 70996768.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Základní škola Škvorec se sídlem v obci Škvorec byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Hana Korbelová |
---|---|
Funkce | ředitelka |
Ve funkci | od 13.7.2021 |
Adresa | 136, 28201 Hradešín |
Jméno | Mgr. Marcela Šeblová |
---|---|
Funkce | ředitelka |
Ve funkci | od 17.10.2015 do 13.7.2021 |
Adresa | Maroldova 1399, 25082 Úvaly |
Jméno | Mgr.et Bc. Alena Sochůrková |
---|---|
Funkce | ředitelka |
Ve funkci | od 18.10.2012 do 17.10.2015 |
Adresa | 51, 27745 Korycany |
Jméno | Mgr. Miroslav Sedláček |
---|---|
Funkce | ředitel |
Ve funkci | od 28.7.2007 do 18.10.2012 |
Adresa | Donská 8/25, 10100 Praha 10 |
Jméno | Jan Krásný |
---|---|
Funkce | ředitel |
Ve funkci | od 31.12.2002 do 28.7.2007 |
Adresa | Tyršova 1433, 25082 Úvaly |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Marcela Šeblová |
---|
Výpis dat pro firmu Základní škola Škvorec, okres Praha-východ obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.