Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Základní škola a Mateřská škola Deštná, která sídlí v obci Deštná a bylo jí přiděleno IČO 70986533.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Základní škola Deštná, okres Jindřichův Hradec, příspěvková organizace se sídlem v obci Deštná byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost .Jméno | Mgr. Petr Šulc |
---|---|
Funkce | Ředitel |
Ve funkci | od 14.4.2017 |
Adresa | 128, 37701 Dolní Pěna |
Jméno | Mgr. Jan Javorský |
---|---|
Funkce | Ředitel |
Ve funkci | od 20.2.2016 |
Adresa | 1, 39181 Řípec |
Jméno | Mgr. Jan Javorský |
---|---|
Funkce | Ředitel |
Ve funkci | od 20.2.2016 do 14.4.2017 |
Adresa | 1, 39181 Řípec |
Jméno | Mgr. Lubomír Pospíchal |
---|---|
Funkce | Ředitel |
Ve funkci | od 31.10.2012 do 20.2.2016 |
Adresa | Blatské sídliště 589, 39181 Veselí nad Lužnicí |
Jméno | Mgr. Jaroslav Říha |
---|---|
Funkce | Ředitel |
Ve funkci | od 1.1.2003 do 31.10.2012 |
Adresa | U hřiště 291, 37825 Deštná |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Petr Šulc |
---|
Výpis dat pro firmu Základní škola a Mateřská škola Deštná obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.