Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZABO, v.o.s. v likvidaci, která sídlí v obci Heřmanův Městec a bylo jí přiděleno IČO 25261363.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ZABO, veřejná obchodní společnost se sídlem v obci Heřmanův Městec byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Josef Bohatý |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 3.12.2014 |
Adresa | 22, 53807 Seč |
Jméno | Josef Zahrádka |
---|---|
Funkce | statutární orgán - společník |
Ve funkci | od 26.10.2023 |
Adresa | U Bažantnice 356, 53803 Heřmanův Městec |
Jméno | Josef Zahrádka |
---|---|
Funkce | statutární orgán - společník |
Ve funkci | od 1.1.2015 do 26.10.2023 |
Adresa | 5. května 338, 53803 Heřmanův Městec |
Jméno | Pavel Zahrádka |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 25.4.2002 do 31.12.2014 |
Adresa | Šimonkova 326, 53803 Heřmanův Městec |
Jméno | Josef Bohatý |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 10.12.1996 do 3.12.2014 |
Adresa | , Žďárec u Seče 22, 538 07 Seč 1 |
Jméno | Pavel Zahrádka |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 10.12.1996 do 25.4.2002 |
Adresa | Jiráskova 661, 53803 Heřmanův Městec |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Bohatý |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Josef Zahrádka |
Výpis dat pro firmu ZABO, v.o.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.