Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Z-Group bus a.s., která sídlí v obci Zlín a bylo jí přiděleno IČO 45192120.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ČSAD Vsetín a.s. se sídlem v obci Zlín byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Opravy silničních vozidel , Klempířství a oprava karoserií , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jaroslav Vašíček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.6.2023 |
Adresa | 165, 69663 Kozojídky |
Jméno | Ing. Miroslava Geletová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 31.7.2023 |
Adresa | 99, 76319 Vlčková |
Jméno | Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.2.2022 |
Adresa | Horní Vršava VII 4470, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Josef Kolář |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 31.12.2020 do 31.7.2023 |
Adresa | 301, 68737 Polešovice |
Jméno | Ing. Petr Podhajský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.12.2020 do 26.6.2023 |
Adresa | třída Tomáše Bati 2637, 76001 Zlín |
Jméno | Věra Zemková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 22.1.2018 do 21.2.2022 |
Adresa | Pod Kocandou 5667, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Oldřich Holubář |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.1.2018 do 31.12.2020 |
Adresa | Pod Vodojemem 2492/1, 76001 Zlín |
Jméno | JUDr. Ing. Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.1.2018 do 31.12.2020 |
Adresa | 1037, 68761 Vlčnov |
Jméno | Věra Zemková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 25.1.2017 do 22.1.2018 |
Adresa | Pod Kocandou 5667, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Radomír Zálešák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.8.2014 do 22.1.2018 |
Adresa | U školky 2289, 68801 Uherský Brod |
Jméno | Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.8.2014 do 22.1.2018 |
Adresa | 1037, 68761 Vlčnov |
Jméno | Alexandr Zemek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.3.2017 do 22.1.2018 |
Adresa | Pod Kocandou 5667, 76001 Zlín |
Jméno | JUDr. Ing. Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.8.2014 do 22.1.2018 |
Adresa | 1037, 68761 Vlčnov |
Jméno | Věra Zemková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 25.1.2017 do 22.1.2018 |
Adresa | Pod Kocandou 5667, 76001 Zlín |
Jméno | Alexandr Zemek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.3.2017 do 22.1.2018 |
Adresa | Pod Kocandou 5667, 76001 Zlín |
Jméno | Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.8.2014 do 22.1.2018 |
Adresa | 1037, 68761 Vlčnov |
Jméno | JUDr. Ing. Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.8.2014 do 22.1.2018 |
Adresa | 1037, 68761 Vlčnov |
Jméno | Ing. Radomír Zálešák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.8.2014 do 22.1.2018 |
Adresa | U školky 2289, 68801 Uherský Brod |
Jméno | Alexandr Zemek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.8.2014 do 31.3.2017 |
Adresa | Horní Vršava VII 4469, 76001 Zlín |
Jméno | Alexandr Zemek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.8.2014 do 31.3.2017 |
Adresa | Horní Vršava VII 4469, 76001 Zlín |
Jméno | Věra Zemková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 21.8.2014 do 25.1.2017 |
Adresa | Horní Vršava VII 4469, 76001 Zlín |
Jméno | Věra Zemková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 21.8.2014 do 25.1.2017 |
Adresa | Horní Vršava VII 4469, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Radomír Zálešák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.2012 do 21.8.2014 |
Adresa | U školky 2289, 68801 Uherský Brod |
Jméno | Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.2012 do 21.8.2014 |
Adresa | 1037, 68761 Vlčnov |
Jméno | Věra Zemková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 3.12.2012 do 21.8.2014 |
Adresa | Horní Vršava VII 4469, 76001 Zlín |
Jméno | JUDr. Ing. Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.12.2012 do 21.8.2014 |
Adresa | 1037, 68761 Vlčnov |
Jméno | Alexandr Zemek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.12.2012 do 21.8.2014 |
Adresa | Horní Vršava VII 4469, 76001 Zlín |
Jméno | JUDr. Ing. Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.1.2009 do 3.12.2012 |
Adresa | 1037, 68761 Vlčnov |
Jméno | Ing. Radomír Zálešák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.1.2009 do 3.12.2012 |
Adresa | U školky 2289, 68801 Uherský Brod |
Jméno | Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.1.2009 do 3.12.2012 |
Adresa | 1037, 68761 Vlčnov |
Jméno | JUDr. Ing. Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.12.2005 do 21.1.2009 |
Adresa | 1037, 68761 Vlčnov |
Jméno | Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.12.2005 do 21.1.2009 |
Adresa | 1037, 68761 Vlčnov |
Jméno | Ing. Radomír Zálešák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.8.2007 do 21.1.2009 |
Adresa | U školky 2289, 68801 Uherský Brod |
Jméno | Ing. Radomír Zálešák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.12.2005 do 30.8.2007 |
Adresa | Za Humny 2171, 68801 Uherský Brod |
Jméno | Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.10.2003 do 14.12.2005 |
Adresa | čp. 1037, Vlčnov |
Jméno | Ing. Radomír Zálešák |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 8.10.2003 do 14.12.2005 |
Adresa | Za humny 2172, Uherský Brod |
Jméno | JUDr.Ing. Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.10.2003 do 14.12.2005 |
Adresa | 1037, 68761 Vlčnov |
Jméno | JUDr.Ing. Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | předseda a člen |
Ve funkci | od 4.10.2000 do 8.10.2003 |
Adresa | 1037, 68761 Vlčnov |
Jméno | Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.10.2000 do 8.10.2003 |
Adresa | čp. 1037, Vlčnov |
Jméno | Ing. Radomír Zálešák |
---|---|
Funkce | místopředseda a člen |
Ve funkci | od 4.10.2000 do 8.10.2003 |
Adresa | Za humny 2172, Uherský Brod |
Jméno | JUDr.Ing. Zdeněk Zemek |
---|---|
Funkce | místopředseda a člen představenstva |
Ve funkci | od 17.9.1997 do 4.10.2000 |
Adresa | 1037, 68761 Vlčnov |
Jméno | Ing. Radomír Zálešák |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.5.2000 do 4.10.2000 |
Adresa | Za humny 2172, Uherský Brod |
Jméno | INg. Stanislav Šobáň |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.5.2000 do 4.10.2000 |
Adresa | Družstevní 1771, Vsetín |
Jméno | INg. Stanislav Šobáň |
---|---|
Funkce | předseda a člen představenstva |
Ve funkci | od 27.7.1999 do 11.5.2000 |
Adresa | Družstevní 1771, Vsetín |
Jméno | Ing. Radomír Zálešák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.2.2000 do 11.5.2000 |
Adresa | Za humny 2172, Uherský Brod |
Jméno | Ing. Zdeněk Vašátko |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.9.1997 do 10.2.2000 |
Adresa | bří Sousedíků 1054, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Stanislav Šobáň |
---|---|
Funkce | předseda a člen představenstva |
Ve funkci | od 17.9.1997 do 27.7.1999 |
Adresa | Bří Hlaviců 109, Vsetín |
Jméno | Stanislav Martínek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.8.1993 do 17.9.1997 |
Adresa | Rokytnice 435/13, Vsetín |
Jméno | Daniel Vahala |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.5.1996 do 17.9.1997 |
Adresa | Svazarmovská 1648, Rožnov pod Radhoštěm |
Jméno | Ing. Vítězslav Slezák CSc. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.1.1997 do 17.9.1997 |
Adresa | Vyškovická 91, Ostrava 3 |
Jméno | Ing. Jaroslav Kudra |
---|---|
Funkce | předseda a člen představenstva |
Ve funkci | od 17.1.1997 do 17.9.1997 |
Adresa | Nerudova 18, 74101 Nový Jičín |
Jméno | František Sigmund |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.1.1997 do 17.9.1997 |
Adresa | Školní 115, 75366 Hustopeče n.B. |
Jméno | Ing. Jiří Lušovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.9.1994 do 17.1.1997 |
Adresa | 550, Halenkov |
Jméno | Ing. Vítězslav Slezák CSc. |
---|---|
Funkce | předseda a člen představenstva |
Ve funkci | od 31.10.1994 do 17.1.1997 |
Adresa | Vyškovická 91, Ostrava 3 |
Jméno | JUDr. Milan Štíbr |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.5.1996 do 17.1.1997 |
Adresa | 91, Bordovice |
Jméno | Ing. Ludmila Bubeníková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.10.1994 do 3.5.1996 |
Adresa | Osvoboditelů 107, Velká Polom |
Jméno | Ing. Milan Bílek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.10.1995 do 3.5.1996 |
Adresa | Astronautů 9/1094, Havířov |
Jméno | Daniel Vahala |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.8.1993 do 17.10.1995 |
Adresa | Svazarmovská 1684, Rožnov pod Radhoštěm |
Jméno | MVDr. Rudolf Tkadlec |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.9.1994 do 31.10.1994 |
Adresa | Balatická 505, Zlín |
Jméno | Ing. Stanislav Šobáň |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.9.1994 do 31.10.1994 |
Adresa | 109/10, Vsetín-Sychrov |
Jméno | Ing. Petr Grísa |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.8.1993 do 6.9.1994 |
Adresa | 454, Halenkov |
Jméno | Ing. Radek Orság |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.8.1993 do 6.9.1994 |
Adresa | Kraiczova 968, Valašské Meziříčí |
Jméno | Ing. Stanislav Šobáň |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 25.8.1993 do 6.9.1994 |
Adresa | 109/10, Vsetín-Sychrov |
Jméno | Ing. Stanislav Šobáň |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.4.1992 do 25.8.1993 |
Adresa | 109/10, Vsetín-Sychrov |
Jméno | Ing. Jaroslav Hruška |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.4.1992 do 25.8.1993 |
Adresa | 34, Kunovice |
Jméno | Ing. Jiří Malý |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.4.1992 do 25.8.1993 |
Adresa | 87, Karolinka |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Zemek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Vašíček |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslava Geletová |
Výpis dat pro firmu Z-Group bus a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.