Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu WR - MADEM s.r.o., která sídlí v obci Praha 3 a bylo jí přiděleno IČO 26191121.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MADEM s.r.o. se sídlem v obci Praha 3 byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost .Jméno | Denisa Huttr |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | 12, 53803 Kostelec u Heřmanova Městce |
Jméno | Denisa Mrláková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.7.2021 do 11.9.2024 |
Adresa | 12, 53803 Kostelec u Heřmanova Městce |
Jméno | Denisa Mrláková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.9.2016 do 15.7.2021 |
Adresa | 99, 53803 Kostelec u Heřmanova Městce |
Jméno | Denisa Mrláková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.10.2011 do 1.9.2016 |
Adresa | 490, 33845 Strašice |
Jméno | Roman Kahaj |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.11.2004 do 31.10.2011 |
Adresa | Kostnické náměstí 719/2, 13000 Praha |
Jméno | Evžen Borek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.11.2004 do 31.10.2011 |
Adresa | Pod Andělkou 154/7, 16900 Praha |
Jméno | Iveta Lichtágová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.11.2004 do 31.10.2011 |
Adresa | Žateckých 822/5, 14000 Praha |
Jméno | Markéta Šteglová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.7.2000 do 12.11.2004 |
Adresa | Irkutská 2494/2a, 10000 Praha |
Jméno | Ladislava Priehodová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.7.2000 do 12.11.2004 |
Adresa | Amforová 1929/15, 15500 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Denisa Huttr |
---|
Výpis dat pro firmu WR - MADEM s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.