Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Wordcompani s.r.o., která sídlí v obci Praha 2 a bylo jí přiděleno IČO 28961668.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Wordcompani s.r.o. se sídlem v obci Praha 2 byla založena v roce 2009. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 12 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Viktor Pavlovskyi |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.1.2020 |
Adresa | o. Vovkivčyky, Chemlnycká obl. , |
Jméno | Roman Korniienko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.1.2020 |
Adresa | o. Vovkivčyky, Chemlnycká obl. , |
Jméno | Andriy Prokopiv |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.1.2020 |
Adresa | m. Kaluš, Ivano-Frankivska obl. , |
Jméno | Iryna Kekosh |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.1.2020 |
Adresa | o. Pidbush, Lvivska obl. , |
Jméno | Sergii Kachur |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.1.2020 |
Adresa | o. Šepetivka, Chmelnycká obl. , |
Jméno | Ivan Grynenko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.1.2020 |
Adresa | o. Bolochiv, Ivano-Frankivska obl. , |
Jméno | Mariya Grynenko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.1.2020 |
Adresa | o. Bolochiv, Ivano-Frankivska obl. , |
Jméno | Galyna Kurudz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.1.2020 |
Adresa | o. Kalna, Ivano-Frankivska obl. , |
Jméno | Oleksandr Movchan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.6.2022 |
Adresa | Slunečná 417/13, 25064 Zlonín |
Jméno | Mykola Mokhoruk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.5.2023 |
Adresa | Rokycanova 242/23, 13000 Praha |
Jméno | Dmitro Pavlenko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.6.2020 |
Adresa | Myslbekova 128/1, 16900 Praha |
Jméno | Vitaliy Stoyka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.1.2020 |
Adresa | o. Kryčevo, Zakarpatská obl. , |
Jméno | Mykola Mokhoruk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.2.2023 do 28.5.2023 |
Adresa | Cíglerova 1077/6, 19800 Praha |
Jméno | Mykola Mokhoruk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.12.2021 do 18.2.2023 |
Adresa | 29, 26301 Voznice |
Jméno | Oleksandr Movchan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.1.2020 do 4.6.2022 |
Adresa | o. Bilokrynyčja, Chmelnycká obl. , |
Jméno | Mykola Mokhoruk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.1.2020 do 2.12.2021 |
Adresa | o. Toporivci, Ivano-Frankivska obl. , |
Jméno | Dmytro Pavlenko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2009 do 25.6.2020 |
Adresa | , o. Borová, Charkivska obl. |
Jméno | Oleksandr Movchan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2009 do 16.1.2020 |
Adresa | , o. Bilokrynyčja, Chmelnycká obl. |
Jméno | Ivan Grynenko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2009 do 16.1.2020 |
Adresa | , o. Bolochiv, Ivano-Frankivska obl. |
Jméno | Mariya Grynenko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2009 do 16.1.2020 |
Adresa | , o. Bolochiv, Ivano-Frankivska obl. |
Jméno | Vitaliy Stoyka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2009 do 16.1.2020 |
Adresa | , o. Kryčevo, Zakarpatská obl. |
Jméno | Galyna Kurudz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2009 do 16.1.2020 |
Adresa | , o. Kalna, Ivano-Frankivska obl. |
Jméno | Mykola Mokhoruk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2009 do 16.1.2020 |
Adresa | , o. Toporivci, Ivano-Frankivska obl. |
Jméno | Viktor Pavlovskyi |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2009 do 16.1.2020 |
Adresa | , o. Vovkivčyky, Chemlnycká obl. |
Jméno | Roman Korniienko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2009 do 16.1.2020 |
Adresa | , o. Lysenka, Čerkaská obl. |
Jméno | Andriy Prokopiv |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2009 do 16.1.2020 |
Adresa | , m. Kaluš, Ivano-Frankivska obl. |
Jméno | Iryna Kekosh |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2009 do 16.1.2020 |
Adresa | , o. Pidbush, Lvivska obl. |
Jméno | Sergii Kachur |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2009 do 16.1.2020 |
Adresa | , o. Šepetivka, Chmelnycká obl. |
Člen statutárního orgánu: | Sergii Kachur |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mariya Grynenko |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Grynenko |
Člen statutárního orgánu: | Vitaliy Stoyka |
Člen statutárního orgánu: | Iryna Kekosh |
Člen statutárního orgánu: | Viktor Pavlovskyi |
Člen statutárního orgánu: | Galyna Kurudz |
Člen statutárního orgánu: | Roman Korniienko |
Člen statutárního orgánu: | Dmitro Pavlenko |
Člen statutárního orgánu: | Oleksandr Movchan |
Člen statutárního orgánu: | Mykola Mokhoruk |
Člen statutárního orgánu: | Andrii Prokopiv |
Výpis dat pro firmu Wordcompani s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.