Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu WAREX spol. s r.o., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 18628419.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem WAREX spol. s r.o. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví , Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Antonín Fryč |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.10.2015 |
Adresa | Pod Vápenkou 297, 25244 Psáry |
Jméno | Jan Pachman |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.10.2015 do 1.7.2018 |
Adresa | 201, 26712 Chrustenice |
Jméno | Jan Pachman |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.10.2015 do 1.7.2018 |
Adresa | 201, 26712 Chrustenice |
Jméno | Antonín Fryč |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.8.2013 do 21.10.2015 |
Adresa | Pod Vápenkou 297, 25244 Psáry |
Jméno | Jan Pachman |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.7.2015 do 21.10.2015 |
Adresa | 201, 26712 Chrustenice |
Jméno | Lenka Fryčová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.11.2011 do 23.8.2013 |
Adresa | Třída Svobody 615/25, 77900 Olomouc |
Jméno | Ing. Antonín Fryč CSc. |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.10.2011 do 25.11.2011 |
Adresa | Pod Vápenkou 297, 25244 Psáry |
Jméno | Ing. Antonín Fryč CSc. |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.9.1997 do 26.10.2011 |
Adresa | Ke Břvům 91, 15000 Praha 5 |
Jméno | Ing. Petr Bartůšek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.6.2003 do 30.11.2005 |
Adresa | 2, 28201 Český Brod |
Jméno | Ing. Antonín Fryč CSc. |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.5.1994 do 8.9.1997 |
Adresa | Matoušova 12, 15000 Praha 5 |
Jméno | ing. Bohuslav Hoza |
---|---|
Funkce | ředitelé |
Ve funkci | od 10.7.1991 do 29.8.1996 |
Adresa | 104, 79051 Supíkovice |
Jméno | ing. Antonín Fryč |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 10.7.1991 do 24.5.1994 |
Adresa | Matoušova 12, 15000 Praha 5 |
Jméno | ing. Antonín Fryč |
---|---|
Funkce | ředitelé |
Ve funkci | od 10.7.1991 do 24.5.1994 |
Adresa | Matoušova 12, 15000 Praha 5 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Antonín Fryč CSc. |
---|
Výpis dat pro firmu WAREX spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.