Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VUSTE s.r.o., která sídlí v obci Praha 6 a bylo jí přiděleno IČO 25353331.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BT - FREN,spol. s r.o. se sídlem v obci Praha 6 byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zednictví , Vodoinstalatérství, topenářství .Jméno | Michal Kovář |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.12.2015 |
Adresa | Na Beránku IV 265, 25225 Ořech |
Jméno | Ing. Alena Kovářová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.4.2024 |
Adresa | Na Beránku IV 265, 25225 Ořech |
Jméno | Ing. Ivo Pešák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.1.2014 do 8.12.2015 |
Adresa | K Horoměřicům 1184/43, 16500 Praha |
Jméno | Ing. Ivo Pešák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.3.2008 do 19.1.2014 |
Adresa | K Horoměřicům 1184/41, 16500 Praha |
Jméno | Ing. Ivo Pešák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.6.1996 do 31.3.2008 |
Adresa | Vilímovská 1477/31, 16000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Alena Kovářová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Michal Kovář |
Výpis dat pro firmu VUSTE s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.