Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VODA Želivka, a.s., která sídlí v obci Praha 10 a bylo jí přiděleno IČO 26496224.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Úpravna vody Želivka, a.s. se sídlem v obci Praha 10 byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jiří Rosický |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.7.2024 |
Adresa | Dobropolská 1239/10, 10200 Praha |
Jméno | Michael Šrámek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.7.2024 |
Adresa | náměstí Míru 1195/5, 12000 Praha |
Jméno | Mgr. Mark Rieder |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 5.5.2021 |
Adresa | Verneřická 406/5, 19000 Praha |
Jméno | Ladislav Med |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.6.2020 |
Adresa | Lipských 2087, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Mgr. Luděk Jeništa |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 3.7.2020 |
Adresa | Vítězslava Hálka 534, 25801 Vlašim |
Jméno | Ing. Jiří Rosický |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.3.2024 do 10.7.2024 |
Adresa | Dobropolská 1239/10, 10200 Praha |
Jméno | prof. RNDr. Jakub Hruška CSc. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.4.2024 do 10.7.2024 |
Adresa | Voskovcova 1035/22, 15200 Praha |
Jméno | prof. RNDr. Jakub Hruška CSc. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.3.2019 do 5.4.2024 |
Adresa | Voskovcova 1035/22, 15200 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Rosický |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.3.2019 do 7.3.2024 |
Adresa | Dobropolská 1239/10, 10200 Praha |
Jméno | Mgr. Mark Rieder |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.6.2020 do 5.5.2021 |
Adresa | Novosuchdolská 120/15, 16500 Praha |
Jméno | Mgr. Luděk Jeništa |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 11.3.2019 do 2.7.2020 |
Adresa | Vítězslava Hálka 534, 25801 Vlašim |
Jméno | Ladislav Med |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2015 do 19.6.2020 |
Adresa | Lipských 2087, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Mgr. Mark Rieder |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.9.2015 do 19.6.2020 |
Adresa | Novosuchdolská 120/15, 16500 Praha |
Jméno | Aleš Mareček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2017 do 11.3.2019 |
Adresa | Klausova 2541/15, 15500 Praha |
Jméno | Mgr. Luděk Jeništa |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2015 do 11.3.2019 |
Adresa | Vítězslava Hálka 534, 25801 Vlašim |
Jméno | Ing. Jiří Špaňhel |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 17.9.2015 do 11.3.2019 |
Adresa | Dolomitová 288/5, 15900 Praha |
Jméno | Tomáš Petříček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.2.2017 do 19.7.2017 |
Adresa | Heřmanova 1167/26, 17000 Praha |
Jméno | Tomáš Petříček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2015 do 3.2.2017 |
Adresa | Livornská 424, 10900 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Špaňhel |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.7.2015 do 17.9.2015 |
Adresa | Dolomitová 288/5, 15900 Praha |
Jméno | Mgr. Mark Rieder |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2015 do 7.9.2015 |
Adresa | Novosuchdolská 120/15, 16500 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Špaňhel |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.7.2015 do 15.7.2015 |
Adresa | Dolomitová 288/5, 15900 Praha |
Jméno | Mgr. Luděk Jeništa |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.6.2013 do 1.7.2015 |
Adresa | Vítězslava Hálka 534, 25801 Vlašim |
Jméno | Radek Lanč |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.12.2013 do 1.7.2015 |
Adresa | Vyžlovská 2246/42, 10000 Praha |
Jméno | Vladislav Černý |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.12.2013 do 1.7.2015 |
Adresa | Vidimská 738/13, 18100 Praha |
Jméno | Tomáš Petříček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 30.7.2014 do 1.7.2015 |
Adresa | Livornská 424, 10900 Praha |
Jméno | Ing. Tomáš Dufek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.8.2014 do 1.7.2015 |
Adresa | Mikuláše z Pelhř. 384, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Ing. Tomáš Dufek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.1.2014 do 9.8.2014 |
Adresa | Mikuláše z Pelhř. 384, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Tomáš Petříček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.12.2013 do 30.7.2014 |
Adresa | Na křivině 1363/4, 14000 Praha |
Jméno | Ing. Tomáš Dufek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.8.2009 do 3.1.2014 |
Adresa | Mikuláše z Pelhř. 384, 39301 Pelhřimov |
Jméno | Tomáš Petříček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.12.2013 do 23.12.2013 |
Adresa | Na křivině 1363/4, 14000 Praha |
Jméno | Ing. Radek Lanč |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 13.9.2013 do 11.12.2013 |
Adresa | Vyžlovská 2246/42, 10000 Praha |
Jméno | Ing. Jana Černá |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.11.2011 do 11.12.2013 |
Adresa | Hostišovská 736/8, 10200 Praha |
Jméno | Ing. Petr Šimánek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.11.2011 do 11.12.2013 |
Adresa | Maternova 610/5, 14800 Praha |
Jméno | Ing. Radek Lanč |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.8.2012 do 13.9.2013 |
Adresa | Vyžlovská 2246/42, 10000 Praha |
Jméno | Mgr. Luděk Jeništa |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.8.2010 do 28.6.2013 |
Adresa | Vítězslava Hálka 534, 25801 Vlašim |
Jméno | Mgr. Jan Morávek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 29.11.2011 do 1.8.2012 |
Adresa | Sídliště 1. máje 559, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
Jméno | Ing. Jana Černá |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.12.2010 do 29.11.2011 |
Adresa | Hostišovská 736/8, 10200 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Toman |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.9.2010 do 29.11.2011 |
Adresa | Sokolovská 1851/157, 18000 Praha |
Jméno | Mgr. Bohumil Černý |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 9.8.2010 do 29.11.2011 |
Adresa | Hrudičkova 2100/13, 14800 Praha |
Jméno | Bc. Jana Černá |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.7.2007 do 29.12.2010 |
Adresa | Hostišovská 736/8, 10200 Praha |
Jméno | Ing. Eva Nesměráková |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 19.2.2008 do 9.8.2010 |
Adresa | Horáčkova 1217/25, 14000 Praha |
Jméno | Mgr. Bohumil Černý |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 22.9.2005 do 9.8.2010 |
Adresa | Hrudičkova 2100/13, 14800 Praha |
Jméno | Antonín Šotola |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 1.1.2002 do 9.8.2010 |
Adresa | Vinohradská 121, 25765 Čechtice |
Jméno | Ing. Eva Nesměráková |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 20.2.2004 do 19.2.2008 |
Adresa | Na strži 1202/45, 14000 Praha |
Jméno | Ing. Michal Buriánek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 20.2.2004 do 19.2.2008 |
Adresa | Dašická 1191, 53003 Pardubice |
Jméno | Martin Škoda |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 20.2.2004 do 30.7.2007 |
Adresa | Masarykova třída 845, 73514 Orlová |
Jméno | Mgr. Bohumil Černý |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 20.2.2004 do 22.9.2005 |
Adresa | Na Mlejnku 967/34, 14700 Praha |
Jméno | Mgr. Bohumil Černý |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 19.9.2003 do 20.2.2004 |
Adresa | Na Mlejnku 967/34, 14700 Praha |
Jméno | Ing. Eva Nesměráková |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 1.1.2002 do 20.2.2004 |
Adresa | Na strži 1202/45, 14000 Praha |
Jméno | ing. Miroslav Václavek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 1.1.2002 do 20.2.2004 |
Adresa | Zvoncovitá 1968/13, 15500 Praha |
Jméno | Radovan Šteiner |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 1.1.2002 do 20.2.2004 |
Adresa | Střelničná 1680/8, 18200 Praha |
Jméno | Mgr. Bohumil Černý |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 9.9.2003 do 19.9.2003 |
Adresa | Na Mlejnku 967/34, 14700 Praha |
Jméno | Ing. Miroslav Březina |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 1.1.2002 do 9.9.2003 |
Adresa | Jiřího Líra 2127, 39301 Pelhřimov |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Luděk Jeništa |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Med |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Mark Rieder |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Rosický |
Člen statutárního orgánu: | Michael Šrámek |
Výpis dat pro firmu VODA Želivka, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.