Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VÍTKOVICE STEEL, a. s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 27801454.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Slévárenství, modelářství , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Obráběčství , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Zámečnictví, nástrojářství .Jméno | Ing. Radek Strouhal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.1.2023 |
Adresa | Koroptví 1340/30, 72400 Ostrava |
Jméno | Ing. Radim Pachlopník |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.11.2023 |
Adresa | Jugoslávská 2812/29, 70030 Ostrava |
Jméno | JUDr. Vladimír Vavříček LL.M. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | Sadová 3324/1, 70200 Ostrava |
Jméno | JUDr. Vladimír Vavříček LL.M. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.6.2022 do 2.7.2024 |
Adresa | Sadová 3324/1, 70200 Ostrava |
Jméno | Ing. Radim Pachlopník |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.3.2022 do 22.9.2023 |
Adresa | Jugoslávská 2812/29, 70030 Ostrava |
Jméno | Ing. Radek Strouhal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.11.2022 do 10.1.2023 |
Adresa | Koroptví 1340/30, 72400 Ostrava |
Jméno | Ing. Radek Strouhal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.3.2022 do 1.11.2022 |
Adresa | Koroptví 1340/30, 72400 Ostrava |
Jméno | PhDr. Kateřina Nogolová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.3.2022 do 7.6.2022 |
Adresa | Jabloňová 460, 74766 Dolní Lhota |
Jméno | PhDr. Kateřina Nogolová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.2.2020 do 14.3.2022 |
Adresa | Jabloňová 460, 74766 Dolní Lhota |
Jméno | Ing. Dmitrij Ščuka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.2.2020 do 14.3.2022 |
Adresa | Stodolní 403, 26716 Vysoký Újezd |
Jméno | Ing. Radek Strouhal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.3.2021 do 14.3.2022 |
Adresa | Koroptví 1340/30, 72400 Ostrava |
Jméno | Ing. Radek Strouhal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.1.2019 do 13.3.2021 |
Adresa | Koroptví 1340/30, 72400 Ostrava |
Jméno | Mgr. Jan Valenta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.1.2019 do 14.2.2020 |
Adresa | Neředínská 962/69, 77900 Olomouc |
Jméno | Ing. Dmitrij Ščuka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 28.8.2019 do 14.2.2020 |
Adresa | Stodolní 403, 26716 Vysoký Újezd |
Jméno | Ing. Dmitrij Ščuka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.2.2018 do 28.8.2019 |
Adresa | U dálnice 2637, 15500 Praha |
Jméno | Mgr. Hana Hoblíková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.12.2018 do 31.1.2019 |
Adresa | Fügnerova 823/36, 74705 Opava |
Jméno | Ing. Petr Medvedík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.6.2017 do 31.1.2019 |
Adresa | B. Němcové 1081, 75301 Hranice |
Jméno | Mgr. Hana Hoblíková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.2.2017 do 10.12.2018 |
Adresa | Fügnerova 823/36, 74705 Opava |
Jméno | Ing. Dmitrij Ščuka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.2.2016 do 1.2.2018 |
Adresa | U dálnice 2637, 15500 Praha |
Jméno | Ing. Petr Medvedík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.7.2015 do 14.6.2017 |
Adresa | B. Němcové 1081, 75301 Hranice |
Jméno | Mgr. Hana Hoblíková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.1.2015 do 14.2.2017 |
Adresa | Fügnerova 823/36, 74705 Opava |
Jméno | Ing. Dmitrij Ščuka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2014 do 7.2.2016 |
Adresa | U dálnice 2637, 15500 Praha |
Jméno | Petr Medvedík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.9.2013 do 16.7.2015 |
Adresa | B. Němcové 1081, 75301 Hranice |
Jméno | Hana Hoblíková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.3.2013 do 15.1.2015 |
Adresa | Fügnerova 823/36, 74705 Opava |
Jméno | Ing. Dmitrij Ščuka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.2.2014 do 22.8.2014 |
Adresa | Lékařská 291/4, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Dmitrij Ščuka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 17.1.2012 do 3.2.2014 |
Adresa | Lékařská 291/4, 15000 Praha |
Jméno | Ludvík Strakoš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.9.2013 do 3.2.2014 |
Adresa | 211, 74260 Petřvald |
Jméno | Ing. Ludvík Strakoš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.8.2011 do 5.9.2013 |
Adresa | 211, 74260 Petřvald |
Jméno | Ing. Petr Medvedík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.8.2011 do 5.9.2013 |
Adresa | B. Němcové 1081, 75301 Hranice |
Jméno | Mgr. Hana Jelínková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 24.11.2010 do 29.3.2013 |
Adresa | Fügnerova 823/36, 74705 Opava |
Jméno | Alfredo De Vito |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 28.12.2011 do 25.1.2013 |
Adresa | Via Paolo Regazzoni 18, Lugano |
Jméno | Ing. Zbyněk Kvapík MBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 16.8.2011 do 17.1.2012 |
Adresa | Rovná 467, 73924 Krmelín |
Jméno | Alfredo De Vito |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 11.12.2007 do 28.12.2011 |
Adresa | Via Maggio 13, 6900 Švýcarsko , Lugano |
Jméno | Ing. Zbyněk Kvapík MBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 5.6.2009 do 16.8.2011 |
Adresa | Rovná 467, 73924 Krmelín |
Jméno | Ing. Ludvík Strakoš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.6.2009 do 16.8.2011 |
Adresa | 211, 74260 Petřvald |
Jméno | Ing. Petr Medvedík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.1.2010 do 16.8.2011 |
Adresa | B. Němcové 1081, 75301 Hranice |
Jméno | Ing. Jiří Poštulka MBA |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.2.2010 do 2.11.2010 |
Adresa | 210, 73901 Baška |
Jméno | Ing. Jiří Poštulka MBA |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2007 do 2.2.2010 |
Adresa | Na Stuchlíkovci 540, 73514 Orlová |
Jméno | Ing. Petr Medvedík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.6.2009 do 18.1.2010 |
Adresa | I. P. Pavlova 1013/54, 77900 Olomouc |
Jméno | Ing. Petr Jůza |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2007 do 5.6.2009 |
Adresa | sídl. V Zátiší 1014, 27801 Kralupy nad Vltavou |
Jméno | Ing. Zbyněk Kvapík MBA |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2007 do 5.6.2009 |
Adresa | Rovná 467, 73924 Krmelín |
Jméno | Ing. Vladimír Bail Ph.D. |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2007 do 5.6.2009 |
Adresa | Nad Vodárnou 755/8, 71300 Ostrava |
Jméno | Alexander Sorokin |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2007 do 11.12.2007 |
Adresa | Moravsky pereulok 3-1, Apt. 213, Rusko , St. Petersburg |
Jméno | Dr. Ing. Jiří Chuchro MBA |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2007 do 19.7.2007 |
Adresa | Ovesná 524/14, 72400 Ostrava |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radek Strouhal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radim Pachlopník |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Vladimír Vavříček LL.M. |
Výpis dat pro firmu VÍTKOVICE STEEL, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.