Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VIP Investice s.r.o., která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 27716643.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Vyškovský hokej s.r.o. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Provádění veřejných dražeb - dobrovolných , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Matěj Zabloudil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.10.2019 |
Adresa | Trpínky 91/8, 68201 Vyškov |
Jméno | Zdeněk Zabloudil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.10.2019 |
Adresa | Trpínky 91/8, 68201 Vyškov |
Jméno | Nicole Zabloudilová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.5.2013 |
Adresa | Sušilova 28/3, 68201 Vyškov |
Jméno | Zdeněk Zabloudil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.10.2015 |
Adresa | Trpínky 91/8, 68201 Vyškov |
Jméno | Jana Zabloudilová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | Trpínky 91/8, 68201 Vyškov |
Jméno | Dominika Šustrová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.1.2021 do 28.6.2023 |
Adresa | Masarykovo náměstí 108/1, 68201 Vyškov |
Jméno | Dominika Šustrová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.10.2020 do 27.1.2021 |
Adresa | Tržiště 307/68, 68201 Vyškov |
Jméno | Dominika Šustrová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.10.2019 do 9.10.2020 |
Adresa | Tržiště 307/68, 68201 Vyškov |
Jméno | Zdeněk Zabloudil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.1.2007 do 28.10.2015 |
Adresa | 249, 68321 Pustiměř |
Jméno | Vítězslav Beutl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.9.2008 do 29.5.2013 |
Adresa | 14, 68301 Komořany |
Jméno | Jaromír Boháček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.1.2007 do 9.9.2008 |
Adresa | 300, 69636 Násedlovice |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Zabloudil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Zabloudil |
Člen statutárního orgánu: | Matěj Zabloudil |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Nicole Zabloudilová |
Člen statutárního orgánu: | Jana Zabloudilová |
Výpis dat pro firmu VIP Investice s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.