Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VINIKA s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27881237.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem VINIKA s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jaroslav Tregler |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 2.12.2020 do 14.10.2022 |
Adresa | U Santošky 954/24, 15000 Praha |
Jméno | Karel Šljapnikov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.8.2014 do 2.12.2020 |
Adresa | Dobratická 524, 19900 Praha |
Jméno | Karel Šljapnikov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.1.2008 do 4.8.2014 |
Adresa | Dobratická 524, 19900 Praha 9 |
Jméno | Karel Šjlapnikov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.11.2007 do 10.1.2008 |
Adresa | Dobratická 524, 19900 Praha 9 |
Jméno | Břetislav Pajer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.4.2007 do 19.11.2007 |
Adresa | Myslíkova 17, 11000 Praha 1 |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Tregler |
---|
Výpis dat pro firmu VINIKA s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.