Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Ventura four s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25611941.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem VENTURA forma, s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Adam Kriegler |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.9.2022 |
Adresa | Josefa Šímy 772, 55101 Jaroměř |
Jméno | Marek Šulc |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.9.2022 |
Adresa | Musílkova 1308/9, 15000 Praha |
Jméno | Jiří Augusta |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.3.2018 do 20.9.2022 |
Adresa | Italská 833/32, 12000 Praha |
Jméno | Jiří Augusta |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.9.1997 do 23.3.2018 |
Adresa | Italská 32, 12000 Praha 2 |
Jméno | Marek Šulc |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.9.1997 do 2.7.2002 |
Adresa | Lípová 600, 27343 Buštěhrad |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Augusta |
---|
Výpis dat pro firmu Ventura four s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.