Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VenINVEST s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 04657497.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem OblékámeČesko s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2015. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Karolína Venkrbcová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.12.2020 |
Adresa | Smrková 305, 28201 Doubravčice |
Jméno | Anna Schumacher |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.6.2021 |
Adresa | Běchovická 686, 25092 Šestajovice |
Jméno | Karel Venkrbec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.2.2017 |
Adresa | Běchovická 686, 25092 Šestajovice |
Jméno | Anna Venkrbcová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.2.2017 do 24.6.2021 |
Adresa | Běchovická 686, 25092 Šestajovice |
Jméno | Karolína Venkrbcová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.2.2017 do 19.12.2020 |
Adresa | Běchovická 686, 25092 Šestajovice |
Jméno | Jan Venkrbec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.10.2017 do 22.10.2020 |
Adresa | Bezová 468, 25162 Mukařov |
Jméno | Jan Venkrbec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.12.2015 do 27.10.2017 |
Adresa | Běchovická 686, 25092 Šestajovice |
Jméno | Jan Venkrbec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.12.2015 do 27.10.2017 |
Adresa | Běchovická 686, 25092 Šestajovice |
Jméno | Kristýna Vavřincová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.12.2015 do 6.2.2017 |
Adresa | U Vodojemu 2281, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Jméno | Kristýna Vavřincová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.12.2015 do 6.2.2017 |
Adresa | U Vodojemu 2281, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Člen statutárního orgánu: | Anna Venkrbcová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Karolína Venkrbcová |
Člen statutárního orgánu: | Karel Venkrbec |
Výpis dat pro firmu VenINVEST s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.