Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VEGA & A,s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25682849.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem VEGA & A,s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Anna Agafonova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.10.2011 |
Adresa | , Sankt-Peterburg, Sevastianova 10-78 |
Jméno | Gennady Agafonov |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.11.2005 |
Adresa | Na Straňkach 79, 14300 Praha 4 |
Jméno | Gennady Agafonov |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.11.2005 do 28.12.2017 |
Adresa | Na Straňkach 79, 14300 Praha 4 |
Jméno | Gennady Agafonov,Nar.13.12.1938 |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.7.1998 do 24.11.2005 |
Adresa | V Ouvozcích 352, Vrané nad Vltavou |
Jméno | Vera Agafonova |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.7.1998 do 6.2.2002 |
Adresa | V Ouvozcích 352, Vrané nad Vltavou |
Člen statutárního orgánu: | Anna Agafonova |
---|
Výpis dat pro firmu VEGA & A,s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.