Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Vafer Trade s.r.o., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 27839800.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Vafer Trade s.r.o. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Martin Uher |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 16.10.2015 |
Adresa | Neukončená 879/16a, 72529 Ostrava |
Jméno | Monika Remešová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.7.2014 do 16.1.2020 |
Adresa | Milana Fialy 245/2, 70030 Ostrava |
Jméno | Martin Uher |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.7.2014 do 16.10.2015 |
Adresa | Lumírova 522/26, 70030 Ostrava |
Jméno | Martin Uher |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.3.2008 do 17.7.2014 |
Adresa | Lumírova 522/26, 70030 Ostrava |
Jméno | Monika Remešová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.9.2008 do 17.7.2014 |
Adresa | M. Fialy , Ostrava |
Člen statutárního orgánu: | Martin Uher |
---|
Výpis dat pro firmu Vafer Trade s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.