Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu UNIVORS, a.s., která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 26044706.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem UNIVORS, a.s. se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Petr Hanzal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.1.2018 |
Adresa | Na Vyhlídce 2379/70, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
Jméno | Petr Hanzal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.1.2015 do 7.1.2018 |
Adresa | Hornická 1903/72, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
Jméno | Petr Hanzal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.1.2015 do 7.1.2018 |
Adresa | Hornická 1903/72, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
Jméno | ing. Petr Hanzal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.10.2013 do 8.1.2015 |
Adresa | Hornická 1903/72, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
Jméno | Martina Houštecká |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.10.2011 do 30.7.2014 |
Adresa | Žacléřská 787, 19700 Praha 9 |
Jméno | Ing. Václav Janda |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.10.2011 do 30.7.2014 |
Adresa | 77, 37901 Mladošovice |
Jméno | ing. Petr Hanzal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 13.10.2011 do 2.10.2013 |
Adresa | Hornická 72, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
Jméno | Petr Hanzal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.4.2002 do 13.10.2011 |
Adresa | Hornická 72, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
Jméno | Anna Slípková |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.5.2006 do 13.10.2011 |
Adresa | Dalimilova 13, 37006 České Budějovice |
Jméno | Mgr. Martina Průšová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.9.2009 do 13.10.2011 |
Adresa | Bezdrevská 606, 37344 Zliv |
Jméno | Ing. Josef Mareš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.4.2002 do 23.9.2009 |
Adresa | Malšské údolí 662, 38241 Kaplice |
Jméno | Anna Slípková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.4.2002 do 24.5.2006 |
Adresa | Dalimilova 13, 37006 České Budějovice |
Člen statutárního orgánu: | ing. Petr Hanzal |
---|
Výpis dat pro firmu UNIVORS, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.