Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu UNIGEO a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 45192260.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem UNIGEO a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výkon zeměměřických činností , Geologické práce , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .Jméno | Jan Pekař |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.9.2018 |
Adresa | Dlouhá 1365/2, 73701 Český Těšín |
Jméno | Jan Veverka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.8.2022 |
Adresa | Terronská 1095/22, 16000 Praha |
Jméno | Irena Valentová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.7.2015 do 2.9.2022 |
Adresa | Dvorecká 788/26, 14700 Praha |
Jméno | Jan Veverka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.4.2018 do 5.8.2022 |
Adresa | Úvoz 229/3, 11800 Praha |
Jméno | Jan Pekař |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 16.4.2018 do 14.9.2018 |
Adresa | Moravská 1622/36, 12000 Praha |
Jméno | Jan Veverka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 16.7.2015 do 16.4.2018 |
Adresa | Úvoz 229/3, 11800 Praha |
Jméno | Ing. Jan Bosák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.9.2015 do 16.4.2018 |
Adresa | Nebušická 128, 16400 Praha |
Jméno | Juraj Rakovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.10.2014 do 18.9.2015 |
Adresa | Brusinková 330/26, 10400 Praha |
Jméno | Jan Veverka |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.10.2014 do 16.7.2015 |
Adresa | Úvoz 229/3, 11800 Praha |
Jméno | Irena Valentová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.10.2014 do 16.7.2015 |
Adresa | Dvorecká 788/26, 14700 Praha |
Jméno | Ing. Luděk Marek |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.6.2014 do 14.10.2014 |
Adresa | Počernická 3226/2g, 10000 Praha |
Jméno | Tomáš Szewieczek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.6.2014 do 14.10.2014 |
Adresa | Úpatní 170/6, 63400 Brno |
Jméno | Zbyněk Dostál |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.6.2014 do 14.10.2014 |
Adresa | Hrubčická 497, 79812 Kralice na Hané |
Jméno | Ing. Luděk Marek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.7.2011 do 27.6.2014 |
Adresa | Počernická 3226/2g, 10000 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Mukařovský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.7.2011 do 27.6.2014 |
Adresa | 521, 73949 Metylovice |
Jméno | Ladislav Cifrain |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.3.2013 do 27.6.2014 |
Adresa | Na Kopci 594, 74764 Velká Polom |
Jméno | Ing. Ladislav Cifrain |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.5.2009 do 20.3.2013 |
Adresa | Nálepkova 888/25, 70800 Ostrava |
Jméno | Ing. Luděk Marek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.5.2009 do 14.7.2011 |
Adresa | Saratovská 382/25, 10000 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Mukařovský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.8.2006 do 14.7.2011 |
Adresa | 521, 73949 Metylovice |
Jméno | Vladimíra Schneedorferová |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 2.8.2006 do 5.5.2009 |
Adresa | Emy Destinové 1081/5, 37005 České Budějovice |
Jméno | Ing. Jan Mraček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.8.2006 do 5.5.2009 |
Adresa | Mlýnská 8, 33401 Přeštice |
Jméno | Ing. Benedikt Krofta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.8.2006 do 5.5.2009 |
Adresa | Davídkova 988/125, 18200 Praha |
Jméno | Ing. Luděk Marek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.8.2006 do 5.5.2009 |
Adresa | Saratovská 382/25, 10000 Praha |
Jméno | Ing. Luděk Marek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.8.2004 do 2.8.2006 |
Adresa | Saratovská 382/25, 10000 Praha |
Jméno | Vladimíra Schneedorferová |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2003 do 2.8.2006 |
Adresa | Emy Destinové 1081/5, 37005 České Budějovice |
Jméno | Ing. Benedikt Krofta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.2.2002 do 2.8.2006 |
Adresa | Davídkova 988/125, 18200 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Mukařovský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.2.2002 do 2.8.2006 |
Adresa | 521, 73949 Metylovice |
Jméno | Ing. Jan Mraček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.2.2002 do 2.8.2006 |
Adresa | Mlýnská 8, 33401 Přeštice |
Jméno | Ing. Josef Strnad |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.2.2002 do 11.8.2004 |
Adresa | Srbská 185/1, 16000 Praha |
Jméno | Vladimíra Schneedorferová |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.2.2002 do 22.8.2003 |
Adresa | Emy Destinové 1081/5, 37005 České Budějovice |
Jméno | Ing. Michael Hořejš |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 18.9.1997 do 27.2.2002 |
Adresa | Ovčí hájek 2165/28, 15800 Praha |
Jméno | Vladimíra Schneedorferová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.9.1997 do 27.2.2002 |
Adresa | Emy Destinové 1081/5, 37005 České Budějovice |
Jméno | Ing. Jan Mraček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.3.1997 do 27.2.2002 |
Adresa | Borovy , Lužany |
Jméno | Ing. Josef Strnad |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.3.1997 do 27.2.2002 |
Adresa | Srbská 185/1, 16000 Praha |
Jméno | ing. Jiří Mukařovský |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.10.1993 do 27.2.2002 |
Adresa | Oty Synka 1831/16, 70800 Ostrava |
Jméno | Ing. Jan Mráz |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.3.1997 do 18.9.1997 |
Adresa | Charkovská 393/10, 10100 Praha |
Jméno | Ing. Hynek Esterka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.3.1997 do 18.9.1997 |
Adresa | Bachova 1584/20, 14900 Praha |
Jméno | Ing. Hynek Esterka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 17.11.1995 do 27.3.1997 |
Adresa | Hostivická 20/25, 15521 Praha |
Jméno | Ing. Tomáš Prstek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.9.1995 do 27.3.1997 |
Adresa | Meziříčská 1660, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Jméno | Ing. Karel Šrimpl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.10.1993 do 27.3.1997 |
Adresa | Libřická 642/18, 19014 Praha |
Jméno | ing. Miloš Barnet |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.10.1993 do 27.3.1997 |
Adresa | Nežárská , Hostavice, Praha 9 |
Jméno | Ing. Hynek Esterka |
---|---|
Funkce | 2. místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 7.10.1993 do 17.11.1995 |
Adresa | Hostivická 20/25, 15521 Praha |
Jméno | ing. Evžen Suk |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.10.1993 do 13.9.1995 |
Adresa | Maďarská 1458/1, 70800 Ostrava |
Jméno | ing. Stanislav Fridrich |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.10.1993 do 13.9.1995 |
Adresa | Jana Čapka 3080, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | ing. Dalibor Grulich |
---|---|
Funkce | 1. místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 7.10.1993 do 13.9.1995 |
Adresa | Frýdecká 9/148, 73932 Vratimov |
Jméno | ing. Dan Köhler |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.11.1992 do 7.10.1993 |
Adresa | Na Kamenci 1362/3, 71000 Ostrava |
Jméno | ing. Radomír Doubravský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.4.1992 do 7.10.1993 |
Adresa | Rožmitálská 431, 79376 Zlaté Hory |
Jméno | ing. Vladimír Vodička |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.4.1992 do 7.10.1993 |
Adresa | J. Ziky , Ostrava-Poruba |
Jméno | ing. Otto Rudolf |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.4.1992 do 10.11.1992 |
Adresa | Svornosti , Ostrava-Zábřeh |
Člen statutárního orgánu: | Jan Pekař |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Veverka |
Výpis dat pro firmu UNIGEO a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.