Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu UniCredit Leasing CZ, a.s.,
která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 15886492.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Československo-rakouská společnost pro leasing a obchodní služby a.s.
se sídlem v obci Praha 4
byla založena v roce 1991.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
,
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
.
Vedení firmy UniCredit Leasing CZ, a.s. IČO: 15886492
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Ing. Jiří Houška
Funkce
Místopředseda představenstva
Ve funkci
od 1.4.2023
Adresa
Lipová 470, 27061 Lány
Jméno
Ing. Miroslav Gálus
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 1.4.2023
Adresa
Bajkalská 12985/9b , Bratislava
Jméno
Ing. Jakub Stárek
Funkce
předseda představenstva
Ve funkci
od 1.8.2024
Adresa
Generála Šišky 2081/24, 14300 Praha
Jméno
Ing. Petr Komárek
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 27.4.2023
Adresa
V Průhonu 231, 25162 Svojetice
Jméno
Ing. Jakub Stárek
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 2.3.2022do 31.7.2024
Adresa
Generála Šišky 2081/24, 14300 Praha
Jméno
Petr Komárek
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 16.2.2022do 27.4.2023
Adresa
V Průhonu 231, 25162 Svojetice
Jméno
Ing. Miroslav Gálus
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 14.7.2020do 1.4.2023
Adresa
Bajkalská 9B , Bratislava
Jméno
Ing. Jiří Houška
Funkce
Místopředseda představenstva
Ve funkci
od 6.10.2022do 1.4.2023
Adresa
Lipová 470, 27061 Lány
Jméno
Ing. Jiří Houška
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 22.10.2020do 6.10.2022
Adresa
Lipová 470, 27061 Lány
Jméno
Ing. Jakub Stárek
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 8.10.2021do 2.3.2022
Adresa
Generála Šišky 2081/24, 14300 Praha
Jméno
Ing. Jiří Matula
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 17.5.2019do 27.1.2022
Adresa
Thámova 115/22, 18600 Praha
Jméno
Ing. Dušan Hladný
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 7.9.2018do 8.10.2021
Adresa
Na hřebenech II 1163/3c, 14700 Praha
Jméno
Jiří Houška
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 14.7.2020do 22.10.2020
Adresa
Lipová 470, 27061 Lány
Jméno
Angeline Michelle Corvaglia
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 17.5.2019do 14.7.2020
Adresa
Anny Letenské 1235/5, 12000 Praha
Jméno
Ing. Lukáš Musílek
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 17.5.2019do 14.7.2020
Adresa
Symfonická 1425/3, 15800 Praha
Jméno
Ing. Jiří Matula
Funkce
předseda představenstva
Ve funkci
od 1.2.2017do 17.5.2019
Adresa
Thámova 115/22, 18600 Praha
Jméno
Angeline Michelle Corvaglia
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 21.5.2018do 17.5.2019
Adresa
Anny Letenské 1235/5, 12000 Praha
Jméno
Ing. Lukáš Musílek
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 14.3.2016do 17.5.2019
Adresa
Symfonická 1425/3, 15800 Praha
Jméno
Ing. Jaroslav Jaroměřský
Funkce
místopředseda představenstva
Ve funkci
od 18.1.2017do 7.9.2018
Adresa
Zvoncová 2298, 25263 Roztoky
Jméno
Angeline Michelle Corvaglia
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 14.3.2016do 21.5.2018
Adresa
Mánesova 989/32, 12000 Praha
Jméno
Ing. Jiří Matula
Funkce
předseda představenstva
Ve funkci
od 14.3.2016do 1.2.2017
Adresa
Na krutci 84/17, 16000 Praha
Jméno
Jaroslav Jaroměřský
Funkce
místopředseda představenstva
Ve funkci
od 26.3.2013do 18.1.2017
Adresa
Dismanova 2623/3, 15800 Praha
Jméno
Jiří Matula
Funkce
předseda představenstva
Ve funkci
od 26.3.2013do 14.3.2016
Adresa
Na krutci 84/17, 16000 Praha
Jméno
Angeline Michelle Koch
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 26.3.2013do 14.3.2016
Adresa
Anny Letenské 1235/5, 12000 Praha
Jméno
Lukáš Musílek
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 26.3.2013do 14.3.2016
Adresa
Symfonická 1425/3, 15800 Praha
Jméno
Dušan Keketi
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 26.3.2013do 5.6.2015
Adresa
Križovany nad Dudváhom 378 , Križovany nad Dudváhom
Výpis dat pro firmu UniCredit Leasing CZ, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.